Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Chief Officer: Raggiana - LPG / LNG / 2022-01-09 - 2022-02-19 (1 месяц)
Chief Officer: Sunny Green - LPG / LNG / 2021-02-12 - 2021-06-24 (4 месяца)
Chief Officer: SEAGAS GOVERNOR - LPG / LNG / 2020-07-25 - 2020-11-18 (4 месяца)
Chief Officer: SEAGAS GOVERNOR - LPG / LNG / 2019-10-02 - 2020-01-12 (3 месяца)
Chief Officer: Marycam Swan - LPG / LNG / 2018-09-10 - 2019-01-26 (5 месяцев)
OS: M/V Nighthawk - Bulk Carrier / 2021-08-25 - 2022-02-15 (6 месяцев)
Cook: Azov - General cargo / 2021-11-03 - 2022-02-14 (3 месяца)
Cook: Sanar 2 - General cargo / 2021-06-11 - 2021-08-12 (2 месяца)
Cook: Рина - Bunkering Vessel / 2020-10-17 - 2020-12-17 (2 месяца)
Cook: Мармара Маринер - Bunkering Vessel / 2018-05-01 - 2020-09-17 (2 года)
Motorman: CMA CGM Fort Desaix - Container Ship / 2021-07-13 - 2022-02-10 (7 месяцев)
Wiper: Mykonos Wave - Bulk Carrier / 2020-08-11 - 2021-03-18 (7 месяцев)
AB Seaman: Syafira one - Tug boat / 2021-02-05 - 2022-02-09 (1 год)
Boatswain: Okee Cuno - Container Ship / 2021-12-07 - 2022-02-06 (2 месяца)
AB / Crane Operator: Caspian Harmony - Heavy lift vessel / 2021-02-23 - 2021-09-05 (6 месяцев)
Boatswain: Alopo - Container Ship / 2020-07-05 - 2020-12-11 (5 месяцев)
AB / Crane Operator: SARVIN - Container Ship / 2019-05-13 - 2020-01-14 (8 месяцев)
AB Seaman: Avra Miteras - Container Ship / 2017-10-21 - 2018-05-20 (7 месяцев)
2nd Officer: Navigare Bellus - Bulk Carrier / 2021-08-14 - 2022-02-04 (6 месяцев)
Chief Officer: DD VANGUARD - Bulk Carrier / 2021-07-25 - 2022-01-31 (6 месяцев)
2nd Officer: DD VOGUE - Bulk Carrier / 2020-10-23 - 2021-03-28 (5 месяцев)
Chief Officer: Lev Yashin - Dry Cargo / 2020-02-04 - 2020-06-12 (4 месяца)
Chief Officer: Captain Starostin - Dry Cargo / 2019-05-21 - 2019-11-18 (6 месяцев)
2nd Officer: Valeri Vasiliev - Bulk Carrier / 2018-06-17 - 2018-12-17 (6 месяцев)
Deck Cadet: ELITA - Training Ship / 2021-07-12 - 2022-01-28 (7 месяцев)
OS: M/V My Reyhan - General cargo / 2021-11-23 - 2022-01-26 (2 месяца)
OS: M/T MELORIA - Chemical tanker / 2021-10-16 - 2022-01-25 (3 месяца)
OS: Chem Bulldog - Chemical tanker / 2020-11-19 - 2021-05-15 (6 месяцев)
Engine Cadet: Astrakhan - Tug boat / 2021-06-04 - 2022-01-20 (8 месяцев)
AB Seaman: Siem Curie - RO-RO / 2021-05-13 - 2022-01-13 (8 месяцев)
AB Seaman: Neptune Odyssey - RO-RO / 2020-06-19 - 2020-12-18 (6 месяцев)
AB Seaman: Neptune Thelisis - RO-RO / 2019-03-27 - 2019-11-02 (7 месяцев)
AB Seaman: Neptune Odyssey - RO-RO / 2018-07-12 - 2018-11-27 (4 месяца)
AB Seaman: Neptune Dynamis - RO-RO / 2017-09-09 - 2018-04-14 (7 месяцев)
3rd Engineer: VICTORIA - General cargo / 2021-05-31 - 2022-01-12 (7 месяцев)
Engine Cadet: Cape Enterprise - Sailing Vessel / 2021-05-09 - 2022-01-10 (8 месяцев)
Engine Cadet: Red Cedar - Sailing Vessel / 2020-08-22 - 2021-02-06 (5 месяцев)
2nd Engineer: Word Courage - Chemical tanker / 2021-07-01 - 2022-01-08 (6 месяцев)
2nd Engineer: Chemical Destributor - Chemical tanker / 2021-02-11 - 2021-04-24 (2 месяца)
2nd Engineer: Adfines Sea - Chemical tanker / 2019-08-01 - 2020-02-16 (6 месяцев)
2nd Engineer: Adfines Star - Chemical tanker / 2018-11-01 - 2019-04-09 (5 месяцев)
2nd Engineer: Adfines Star - Chemical tanker / 2017-10-02 - 2018-02-07 (4 месяца)
Deck Cadet: MT.Explorindo 1 - Chemical tanker / 2021-01-07 - 2022-01-07 (1 год)
3rd Officer: Mineral Qingdao - Bulk Carrier / 2021-05-29 - 2022-01-07 (7 месяцев)
AB Seaman: Mineral Cloudbreak - Bulk Carrier / 2019-07-30 - 2020-03-13 (7 месяцев)
Cook: m/v ATHOS - Bulk Carrier / 2021-03-18 - 2022-01-04 (10 месяцев)
Cook: m/v Anemos - Bulk Carrier / 2020-03-06 - 2020-10-24 (8 месяцев)
Cook: m/v ATHOS - Bulk Carrier / 2019-06-23 - 2019-12-24 (6 месяцев)
Cook: m/v Alea - Bulk Carrier / 2018-09-03 - 2019-03-10 (6 месяцев)
Cook: m/v Saronic Spire - Bulk Carrier / 2017-07-01 - 2018-03-06 (8 месяцев)
Master: MCC Chittagong - Container Ship / 2021-06-19 - 2021-12-31 (6 месяцев)
Master: MCC Ningbo - Container Ship / 2020-06-21 - 2020-11-28 (5 месяцев)
Master: MCC Chittagong - Container Ship / 2019-08-22 - 2020-01-24 (5 месяцев)
Chief Officer: MCC Ningbo - Container Ship / 2018-12-11 - 2019-04-20 (4 месяца)
Chief Officer: MCC Chittagong - Container Ship / 2018-11-02 - 2018-12-09 (1 месяц)