Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Motorman: ГС 403 - Survey vessel / 2021-09-01 - 2022-05-13 (8 месяцев)
Motorman: Vsevolod Sibircev - Dry Cargo / 2021-04-21 - 2021-07-05 (2 месяца)
Motorman: Sedov - Training Ship / 2019-11-24 - 2020-06-05 (6 месяцев)
OS: Аврора Поляриc - Oil Products Tanker / 2021-12-11 - 2022-05-08 (5 месяцев)
OS: Спасатель Кавдейкин - MRSV / 2020-04-16 - 2020-09-04 (5 месяцев)
OS: Капитан Беклемишев - Tug boat / 2019-06-14 - 2019-08-19 (2 месяца)
Engine Cadet: PMS ENZIAN - Bulk Carrier / 2022-01-09 - 2022-05-03 (4 месяца)
Engine Cadet: Elsa - Bulk Carrier / 2021-06-25 - 2022-01-08 (6 месяцев)
Mechanic: Moustakbal 1 - Other vessels / 2017-05-01 - 2022-04-30 (4 года)
Mechanic: Moustakbal 1 - imtiaz - Other vessels / 2012-05-01 - 2017-04-30 (4 года)
Mechanic: Moustakbal 1- ponton IMTIAZ - NAVY / 2007-02-01 - 2012-01-30 (4 года)
Mechanic: Flotte agadir - Fishing vessel / 1998-07-29 - 2003-07-20 (4 года)
Cook: Vf tanker-1 - Oil Products Tanker / 2021-12-19 - 2022-04-30 (4 месяца)
Cook: Omskiy-132 - Dry Cargo / 2021-08-22 - 2021-10-06 (1 месяц)
Cook: Volzhskiy-40 - Dry Cargo / 2021-04-09 - 2021-06-03 (2 месяца)
Cook: Yashma - Dry Cargo / 2020-11-05 - 2021-01-12 (2 месяца)
Cook: Professor Katsman - Dry Cargo / 2020-07-30 - 2020-09-30 (2 месяца)
3rd Officer: Cape Pioneer - Container Ship / 2021-11-23 - 2022-04-28 (5 месяцев)
3rd Officer: Al Sadr 1 - Container Ship / 2020-11-04 - 2021-03-08 (4 месяца)
3rd Officer: Dimi - Bulk Carrier / 2019-12-22 - 2020-07-07 (6 месяцев)
3rd Officer: Lietta - Bulk Carrier / 2019-04-09 - 2019-10-04 (6 месяцев)
3rd Officer: m/v Juliana - General cargo / 2018-06-24 - 2018-12-30 (6 месяцев)
Trainee Officer: anfa - Crude Oil Tanker / 2022-04-21 - 2022-04-21 (0 дней)
OS: Unisky - Container Ship / 2021-11-11 - 2022-04-19 (5 месяцев)
Deck Cadet: Lantau Arrow - Container Ship / 2021-04-01 - 2021-06-16 (2 месяца)
Deck Cadet: Calypso - Heavy lift vessel / 2020-08-01 - 2020-12-09 (4 месяца)
Engine Cadet: Docker - Tug boat / 2022-02-14 - 2022-04-18 (2 месяца)
2nd Officer: Golden Altair - Chemical tanker / 2021-05-26 - 2022-04-12 (11 месяцев)
2nd Officer: Golden Vega - Oil Products Tanker / 2019-09-15 - 2020-11-26 (1 год)
3rd Officer: Golden Vega - Chemical tanker / 2018-09-02 - 2019-06-02 (9 месяцев)
3rd Officer: Golden Grace - Chemical tanker / 2017-08-15 - 2018-04-05 (8 месяцев)
3rd Officer: Golden Mercury - Oil Products Tanker / 2016-10-09 - 2017-05-14 (7 месяцев)
Messman: Zuhayr - Bulk Carrier / 2021-08-20 - 2022-04-05 (8 месяцев)
OS: Voldo Balt 242 - General cargo / 2021-07-14 - 2022-04-01 (9 месяцев)
AB Seaman: Bukhta Gertnera - Chemical tanker / 2021-10-31 - 2022-03-31 (5 месяцев)
AB Seaman: Bukhta Gertnera - Crude Oil Tanker / 2021-03-01 - 2021-09-23 (7 месяцев)
Engine Cadet: Боспор/Bospor - Pilot boat / 2021-09-27 - 2022-03-30 (6 месяцев)
Deck Cadet: Kapitan Rusak - Fishing vessel / 2021-11-28 - 2022-03-23 (4 месяца)
Deck Cadet: karewood pride - General cargo / 2020-07-27 - 2021-02-10 (6 месяцев)
Motorman: WL MUROM - Bulk Carrier / 2021-09-22 - 2022-03-15 (6 месяцев)
Motorman: TRANSOCTAN - Bulk Carrier / 2020-12-07 - 2021-06-24 (7 месяцев)
Motorman: TRANSPACIFIC - Bulk Carrier / 2020-06-09 - 2020-10-21 (4 месяца)
Motorman: TRANSWIND - General cargo / 2019-08-15 - 2020-03-23 (7 месяцев)
Electric Cadet: SEVEN BOREALIS - Pipe laying vessel / 2022-02-02 - 2022-03-01 (1 месяц)
Deck Cadet: " MV CADET" - Training Ship / 2021-09-01 - 2022-02-28 (6 месяцев)
Deck Cadet: CADET - Training Ship / 2021-09-01 - 2022-02-28 (6 месяцев)
AB Seaman: Kapitan Bogomolov - Fishing vessel / 2021-10-05 - 2022-02-28 (5 месяцев)
AB Seaman: SVYATOY SPIRIDON - Fishing vessel / 2021-06-30 - 2021-08-12 (1 месяц)
AB Seaman: Vityaz - Fishing vessel / 2020-12-15 - 2021-04-23 (4 месяца)