Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
AB Seaman: Svanen - Crane vessel / 2017-09-27 - 2017-10-25 (1 месяц)
AB Seaman: Svanen - Crane vessel / 2017-08-01 - 2017-08-30 (1 месяц)
AB Seaman: Svanen - Crane vessel / 2017-06-13 - 2017-07-09 (1 месяц)
AB Seaman: Svanen - Crane vessel / 2017-04-18 - 2017-05-23 (1 месяц)
Boatswain: Wind Express - DSV (Diving Support) / 2016-11-29 - 2017-01-30 (2 месяца)
Deck Cadet: Petra 3 - Bulk Carrier / 2017-07-24 - 2017-10-03 (2 месяца)
Deck Cadet: Olympyada - Passenger vessel / 2017-05-15 - 2017-07-20 (2 месяца)
2nd Officer: Amur - Dredger / 2017-07-01 - 2017-10-01 (3 месяца)
2nd Officer: Amur - Dredger / 2016-12-10 - 2017-06-15 (6 месяцев)
2nd Officer: Ruslan-1 - Tug boat / 2016-07-07 - 2016-12-07 (5 месяцев)
3rd Officer: FRIO CHIKUMA - Reefer / 2015-07-05 - 2016-01-19 (6 месяцев)
2nd Officer: DELTA-22 - Jack-up Platform / 2014-07-27 - 2014-10-29 (3 месяца)
Fitter / Welder: TORREST STRAIT - Container Ship / 2017-03-30 - 2017-09-28 (6 месяцев)
No Experience
Fitter / Welder: ADELIA - Crude Oil Tanker / 2015-07-30 - 2016-03-15 (7 месяцев)
Fitter / Welder: SMARTY - Bulk Carrier / 2014-11-13 - 2015-05-17 (6 месяцев)
Motorman: Velda - Crude Oil Tanker / 2017-03-25 - 2017-09-21 (6 месяцев)
Motorman: Bourbon Liberty 303 - AHTS / 2016-07-24 - 2016-10-25 (3 месяца)
Motorman: Bourbon Liberty 241 - AHTS / 2015-12-01 - 2016-04-14 (4 месяца)
Motorman: Bourbon Arcadie - AHTS / 2015-10-20 - 2015-11-19 (1 месяц)
Motorman: Greener - Bulk Carrier / 2014-12-11 - 2015-05-19 (5 месяцев)
Deck Cadet: Aida IV - Training Ship / 2017-03-06 - 2017-09-10 (6 месяцев)
Deck Cadet: Aida IV - Training Ship / 2016-08-11 - 2016-09-28 (2 месяца)
Deck Cadet: Mustafa Bay - General cargo / 2015-03-17 - 2015-06-06 (3 месяца)
Boatswain: Denita Wave - Bulk Carrier / 2016-10-11 - 2017-09-09 (11 месяцев)
Boatswain: Tina 4 - Bulk Carrier / 2015-05-06 - 2016-06-11 (1 год)
AB Seaman: Navios Alegria - Bulk Carrier / 2013-06-06 - 2014-03-19 (9 месяцев)
AB Seaman: Nikolas 3 - Bulk Carrier / 2012-01-05 - 2013-02-02 (1 год)
AB Seaman: Big Wave - Bulk Carrier / 2010-12-08 - 2011-08-12 (8 месяцев)
Master: City of Oslo - Car carrier / 2017-06-05 - 2017-09-04 (3 месяца)
Master: City of Oslo - Car carrier / 2017-06-05 - 2017-09-04 (3 месяца)
Master: City of Oslo - Car carrier / 2016-11-12 - 2017-03-01 (4 месяца)
Master: City of Oslo - Car carrier / 2016-04-13 - 2016-08-02 (4 месяца)
Master: City of Oslo - Car carrier / 2015-08-08 - 2015-12-11 (4 месяца)
Trainee Engineer: JOHN ERNEST AIDOO - Tug boat / 2016-12-30 - 2017-08-31 (8 месяцев)
Mechanic: Ankobra River - Tug boat / 2016-09-01 - 2016-12-09 (3 месяца)
Chief Officer: Elka Bene - Oil Products Tanker / 2017-03-31 - 2017-08-30 (5 месяцев)
Chief Officer: Nave Atropos - Tanker / 2016-04-04 - 2016-10-11 (6 месяцев)
Chief Officer: Asphalt Sailor - Chemical tanker / 2015-02-13 - 2015-05-19 (3 месяца)
Chief Officer: Asphalt Carrier - Chemical tanker / 2014-03-14 - 2014-07-26 (4 месяца)
Chief Officer: Asphalt Carrier - Chemical tanker / 2013-06-05 - 2013-10-02 (4 месяца)
3rd Officer: Pacific Harmony - Multi-Purpose Vessel / 2017-03-10 - 2017-08-26 (6 месяцев)
3rd Officer: Thunder Bird - Heavy lift vessel / 2015-08-17 - 2015-12-18 (4 месяца)
3rd Officer: Hamra - Heavy lift vessel / 2014-10-24 - 2015-03-07 (4 месяца)
OS: Fanja - Heavy lift vessel / 2014-03-24 - 2014-10-01 (6 месяцев)
Chief Officer: BOBCAT - Bulk Carrier / 2017-07-12 - 2017-08-17 (1 месяц)
Chief Officer: MARIE S - Bulk Carrier / 2016-07-02 - 2016-11-12 (4 месяца)
Chief Officer: MAGNUM ENERGY - BULK CARRIER / 2012-06-12 - 2012-11-04 (5 месяцев)
Chief Officer: CHRISTINE B - BULK CARRIER / 2011-07-22 - 2012-01-21 (6 месяцев)
Chief Officer: LARK - BULK CARRIER / 2010-04-14 - 2011-03-11 (11 месяцев)
Chief Officer: Rubella - Bulk Carrier / 2017-04-06 - 2017-08-17 (4 месяца)
Chief Officer: Frio Dolphin - Reefer / 2016-05-06 - 2016-10-17 (5 месяцев)
Chief Officer: Nestos Reefer - Reefer / 2015-07-07 - 2016-01-09 (6 месяцев)
Chief Officer: Novaya Zemlya - Reefer / 2015-01-18 - 2015-04-22 (3 месяца)
Chief Officer: Noviy Svet - Reefer / 2014-05-11 - 2014-09-22 (4 месяца)
AB Seaman: ANYA - Bulk carrier / 2017-02-16 - 2017-08-16 (6 месяцев)
AB Seaman: Floriana - Bulk Carrier / 2016-04-16 - 2016-11-16 (7 месяцев)
AB Seaman: Zina - Bulk Carrier / 2015-07-05 - 2016-03-01 (8 месяцев)
OS: Floriana - Bulk Carrier / 2014-11-11 - 2015-05-12 (6 месяцев)
OS: Zina - Bulk Carrier / 2013-12-06 - 2014-07-06 (7 месяцев)
2nd Engineer: Maryland - Bulk Carrier / 2017-03-22 - 2017-08-16 (5 месяцев)
3rd Engineer: Siteam Leader - Oil Products Tanker / 2016-08-11 - 2016-12-06 (4 месяца)
3rd Engineer: BW Puma - Oil Products Tanker / 2015-12-04 - 2016-04-16 (4 месяца)
3rd Engineer: BW Puma - Oil Products Tanker / 2015-04-16 - 2015-08-16 (4 месяца)
3rd Engineer: BW Tiger - Oil Products Tanker / 2014-11-21 - 2015-02-10 (3 месяца)
OS: Kiliya - General cargo / 2017-06-13 - 2017-08-13 (2 месяца)
Chief Engineer: BROTHERS-15 - Oil Products Tanker / 2017-03-01 - 2017-08-10 (5 месяцев)
Chief Engineer: BROTHERS-15 - Oil Products Tanker / 2016-02-02 - 2016-08-08 (6 месяцев)
2nd Engineer: BROTHERS-15 - Oil Products Tanker / 2014-04-01 - 2014-11-01 (7 месяцев)
2nd Engineer: BROTHERS-10 - Oil Products Tanker / 2013-05-10 - 2013-10-01 (5 месяцев)
2nd Engineer: BROTHERS-10 - Oil Products Tanker / 2012-08-05 - 2013-01-03 (5 месяцев)
Engine Cadet: CMA CGM MUSSET - Container Ship / 2017-06-20 - 2017-07-23 (1 месяц)
Motorman: Lady Amna - Bulk Carrier / 2016-07-05 - 2017-01-08 (6 месяцев)
Motorman: Stony Lake - Bulk Carrier / 2015-06-14 - 2015-12-18 (6 месяцев)
Boatswain: OSLO WAVE - General cargo / 2017-03-17 - 2017-07-20 (4 месяца)
Boatswain: OSLO WAVE - General cargo / 2016-03-31 - 2016-09-21 (6 месяцев)
Boatswain: SUNNY LISA - Reefer / 2015-03-22 - 2015-09-19 (6 месяцев)
Boatswain: SUNNY LISA - Reefer / 2014-01-10 - 2014-06-03 (5 месяцев)
Boatswain: SUNNY MARIA - Reefer / 2013-02-16 - 2013-07-02 (5 месяцев)
2nd Officer: Grace - Bulk Carrier / 2016-12-23 - 2017-07-08 (6 месяцев)
2nd Officer: Grace - Bulk Carrier / 2015-10-19 - 2016-06-08 (8 месяцев)
3rd Officer: Loukhi - Dry Cargo / 2014-01-28 - 2014-07-25 (6 месяцев)
2nd Officer: Siya - General cargo / 2013-06-21 - 2013-10-23 (4 месяца)
AB Seaman: Sania - General cargo / 2012-09-08 - 2012-12-31 (4 месяца)