Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Motorman: Navios Serenity - Bulk Carrier / 2014-10-30 - 2015-07-27 (9 месяцев)
3rd Engineer: Cap Romuald - Crude Oil Tanker / 2014-12-01 - 2015-06-13 (6 месяцев)
3rd Engineer: Cap Leon - Crude Oil Tanker / 2013-12-13 - 2014-06-29 (7 месяцев)
AB Seaman: Kara Sea - Crude Oil Tanker / 2014-11-27 - 2015-06-08 (6 месяцев)
AB Seaman: Kara Sea - Crude Oil Tanker / 2014-11-27 - 2015-06-08 (6 месяцев)
AB Seaman: Katerina 1 - Crude Oil Tanker / 2014-01-30 - 2014-07-30 (6 месяцев)
AB Seaman: Kamila - Crude Oil Tanker / 2012-12-26 - 2013-06-10 (5 месяцев)
AB Seaman: Geraki - Chemical tanker / 2011-12-16 - 2012-05-03 (5 месяцев)
4th Engineer: Nemorino - Bulk Carrier / 2014-11-02 - 2015-04-28 (6 месяцев)
3rd Engineer: Volodymyr Sharkov - Dry Cargo / 2014-06-17 - 2014-07-12 (1 месяц)
3rd Engineer: Oleksii Fedorov - Dry Cargo / 2013-10-10 - 2014-03-05 (5 месяцев)
4th Engineer: Michail Isakovskiy - Dry Cargo / 2009-04-10 - 2009-10-31 (7 месяцев)
2nd Officer: Fair Pigasos - Chemical tanker / 2014-12-11 - 2015-04-24 (4 месяца)
2nd Officer: REEM 2 - Oil Products Tanker / 2014-05-28 - 2014-09-12 (3 месяца)
3rd Officer: MEHMET BEY - General cargo / 2013-03-11 - 2013-05-17 (2 месяца)
3rd Officer: MONTAUK - Chemical tanker / 2011-12-07 - 2012-05-19 (5 месяцев)
2nd Officer: ELEOUSA TRIKOUKIOTISA - Chemical tanker / 2011-04-08 - 2011-07-15 (3 месяца)
3rd Engineer: UCF-1 - General cargo / 2014-10-27 - 2015-04-19 (6 месяцев)
3rd Officer: Enterprise - Bulk Carrier / 2014-07-24 - 2015-03-16 (8 месяцев)
3rd Officer: Island Skipper - Bulk Carrier / 2013-08-16 - 2014-02-28 (6 месяцев)
Junior officer: Bet Commander - Bulk Carrier / 2012-07-10 - 2013-01-25 (6 месяцев)
AB Seaman: Eternus - Bulk Carrier / 2011-12-02 - 2012-06-14 (6 месяцев)
AB Seaman: Bet Prince - Bulk Carrier / 2010-11-05 - 2011-05-25 (7 месяцев)
Engine Cadet: m.v. MINERAL NEW YORK - Container Ship / 2014-06-01 - 2015-02-06 (8 месяцев)
Master: Hathor - General cargo / 2014-10-27 - 2015-01-21 (3 месяца)
Master: Forseti - General cargo / 2010-10-02 - 2011-02-19 (5 месяцев)
Master: Forseti - General cargo / 2010-02-07 - 2010-07-27 (6 месяцев)
Master: Forseti - General cargo / 2009-03-12 - 2009-11-14 (8 месяцев)
Master: Forseti - General cargo / 2008-07-24 - 2008-12-11 (5 месяцев)
Chief Engineer: C-Mariner - Platform Supply vessel / 2014-10-24 - 2014-12-10 (2 месяца)
Chief Engineer: Miclyn Grace - AHTS / 2014-04-30 - 2014-07-03 (2 месяца)
Chief Engineer: Varada Queen - AHTS / 2013-10-12 - 2013-12-28 (3 месяца)
Chief Engineer: Afon Alow - Tug boat / 2013-07-17 - 2013-08-08 (1 месяц)
Chief Engineer: Afon Alow - Tug boat / 2013-07-04 - 2013-07-15 (11 дней)
Chief Engineer: Executive Courage - Platform Supply vessel / 2014-09-03 - 2014-11-11 (2 месяца)
Chief Engineer: Executive Valour - Offshore Supply vessel / 2014-03-22 - 2014-06-15 (3 месяца)
Chief Engineer: Executive Courage - Offshore Supply vessel / 2013-12-26 - 2014-02-05 (1 месяц)
Chief Engineer: Beluga 2 - AHTS / 2013-05-19 - 2013-09-09 (4 месяца)
Chief Engineer: Seasafe Supporter - Repair Vessel / 2012-12-10 - 2013-02-17 (2 месяца)
Motorman: Nena J - Bulk Carrier / 2010-05-05 - 2015-09-25 (5 лет)
Motorman: Cape Viewer - Bulk Carrier / 2014-04-14 - 2014-10-16 (6 месяцев)
Motorman: Mercury - Fishing vessel / 2013-04-12 - 2013-07-27 (3 месяца)
Motorman: Mihalis F - Bulk Carrier / 2011-12-13 - 2012-06-13 (6 месяцев)
Motorman: Mihalis F - Bulk Carrier / 2011-03-14 - 2011-07-22 (4 месяца)
Deck Cadet: MT EMMANUEL - Oil Products Tanker / 2014-07-27 - 2014-10-06 (2 месяца)
Deck Cadet: Arslan 1 - General cargo / 2014-04-01 - 2014-05-03 (1 месяц)
Deck Cadet: Arslan 1 - General cargo / 2013-06-27 - 2013-12-11 (5 месяцев)
Deck Cadet: Coastal Isle - Container Ship / 2013-03-24 - 2013-06-26 (3 месяца)
Junior DP Officer: BURCH WILLIAMS - Platform Supply vessel / 2014-08-02 - 2014-09-18 (2 месяца)
Junior DP Officer: OLIVIER TIDE - Platform Supply vessel / 2014-07-25 - 2014-08-02 (8 дней)
Junior DP Officer: NATALIE - Offshore Supply vessel / 2014-05-27 - 2014-06-28 (1 месяц)
Junior DP Officer: NATALIE - Offshore Supply vessel / 2014-03-04 - 2014-04-15 (1 месяц)
Junior DP Officer: NATALIE - Offshore Supply vessel / 2014-02-05 - 2014-02-18 (13 дней)
Master: General Krivonos - Dry Cargo / 2013-09-13 - 2014-03-20 (6 месяцев)
Master: Valery Kuzmin - Dry Cargo / 2012-05-28 - 2013-03-12 (9 месяцев)
Master: Maksim Ammosov - General cargo / 2011-02-12 - 2011-12-06 (10 месяцев)
2nd Engineer: Ginaldag - Oil Products Tanker / 2013-09-10 - 2014-02-17 (5 месяцев)
3rd Engineer: MARIDA MARIGOLD - Chemical tanker / 2012-12-22 - 2013-06-22 (6 месяцев)
3rd Engineer: LEON - Chemical tanker / 2012-01-31 - 2012-05-22 (4 месяца)
3rd Engineer: PALCHEM-1 - Chemical tanker / 2011-04-22 - 2011-10-03 (5 месяцев)
3rd Engineer: KHANKENDY - Chemical tanker / 2010-07-21 - 2010-12-15 (5 месяцев)
AB Seaman: clipper target - Bulk Carrier / 2013-05-30 - 2013-11-11 (5 месяцев)
AB Seaman: clipper trust - Bulk Carrier / 2012-05-22 - 2013-03-09 (9 месяцев)
AB Seaman: mottler - Bulk Carrier / 2011-01-27 - 2011-09-03 (7 месяцев)
AB Seaman: merit - Multi-Purpose Vessel / 2009-04-24 - 2009-08-03 (3 месяца)
AB Seaman: musketeer - Multi-Purpose Vessel / 2008-04-26 - 2008-12-04 (7 месяцев)
Motorman: Fortune - Reefer / 2013-02-06 - 2013-09-14 (7 месяцев)
4th Engineer: Иван Малякин - Drilling Vessel / 2012-06-03 - 2013-04-26 (11 месяцев)
Motorman: ледокол "Капитан Крутов" - Accomodation barge / 2010-09-02 - 2012-04-04 (1 год)
Motorman: Капитан Крутов - Accomodation barge / 2010-09-02 - 2012-04-04 (1 год)
Motorman: Meganisi - General cargo / 2008-09-09 - 2009-03-07 (6 месяцев)
Motorman: Meganisi - General cargo / 2008-04-24 - 2008-07-17 (3 месяца)
2nd Officer: Amaliya - Bulk Carrier / 2012-07-14 - 2013-02-14 (7 месяцев)
2nd Officer: Amaliya - Bulk Carrier / 2011-08-31 - 2012-02-17 (6 месяцев)
2nd Officer: Anatoliy Lyapidevskiy - Bulk Carrier / 2009-11-09 - 2010-03-04 (4 месяца)
2nd Officer: Kapitan Vodenko - Bulk Carrier / 2008-12-17 - 2009-04-27 (4 месяца)