Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
2nd Officer: ELKA ELEFSIS - Oil Products Tanker / 2017-03-14 - 2017-09-03 (6 месяцев)
2nd Officer: ELKA ANGELIQUE - Oil Products Tanker / 2016-09-29 - 2016-11-29 (2 месяца)
2nd Officer: ELKA DELPHI - Oil Products Tanker / 2015-12-18 - 2016-04-19 (4 месяца)
2nd Officer: ELKA SIRIUS - Oil Products Tanker / 2015-03-18 - 2015-08-12 (5 месяцев)
2nd Officer: ELKA BENE - Oil Products Tanker / 2014-04-29 - 2014-09-23 (5 месяцев)
Electric Cadet: USHBA - Other vessels / 2017-02-15 - 2017-08-15 (6 месяцев)
AB Seaman: KRISLIN - Coaster / 2017-05-06 - 2017-08-15 (3 месяца)
AB Seaman: Tiverton - Bulk Carrier / 2016-06-17 - 2016-11-29 (5 месяцев)
AB Seaman: Norderoog - Container Ship / 2015-09-06 - 2015-12-09 (3 месяца)
AB Seaman: CMA CGM EIFFEL - Container Ship / 2015-04-04 - 2015-08-19 (4 месяца)
AB Seaman: Gibraltar - Other vessels / 2015-01-15 - 2015-03-10 (2 месяца)
Motorman: AVIONA - Bulk Carrier / 2017-02-04 - 2017-08-11 (6 месяцев)
Motorman: WOLIN - RO-RO / 2016-07-10 - 2017-01-13 (6 месяцев)
Motorman: Donbate - General cargo / 2015-09-21 - 2016-04-15 (7 месяцев)
Motorman: CAPRICORN - General cargo / 2015-08-25 - 2015-09-21 (1 месяц)
Motorman: BURUN - Tug boat / 2015-04-15 - 2015-08-25 (4 месяца)
Deck Cadet: ship in campus - Bulk Carrier / 2017-08-03 - 2017-08-05 (2 дня)
AB Seaman: Wilson Jumbo - General cargo / 2017-07-06 - 2017-08-02 (1 месяц)
OS: Wilson Jumbo - General cargo / 2016-11-07 - 2017-03-07 (4 месяца)
OS: Wilson Mersin - General cargo / 2016-04-12 - 2016-08-10 (4 месяца)
OS: Kuyalnitskaya - General cargo / 2014-10-01 - 2015-09-30 (12 месяцев)
OS: Novator - Tug boat / 2013-09-12 - 2013-11-10 (2 месяца)
Cook: MIYAMA - General cargo / 2017-01-25 - 2017-07-18 (6 месяцев)
Cook: BRYANT - Bulk Carrier / 2016-04-05 - 2016-08-17 (4 месяца)
Cook: BRYANT - Bulk Carrier / 2015-03-09 - 2015-08-23 (5 месяцев)
Cook: CN JUMBOS - Bulk Carrier / 2013-12-12 - 2014-11-29 (12 месяцев)
Cook: CN BIG RED - Bulk Carrier / 2012-10-15 - 2013-06-26 (8 месяцев)
OS / Welder: GEYSIR - Fishing vessel / 2017-03-28 - 2017-06-24 (3 месяца)
OS / Welder: GEYSIR - Fishing vessel / 2016-09-04 - 2016-12-09 (3 месяца)
OS: STARK - Dry Cargo / 2015-10-27 - 2016-05-05 (6 месяцев)
4th Engineer: Mineral Belgium - Bulk Carrier / 2017-01-11 - 2017-06-14 (5 месяцев)
4th Engineer: Mineral Beljium - Bulk Carrier / 2017-02-12 - 2017-06-14 (4 месяца)
4th Engineer: Mineral Beljium - Bulk Carrier / 2016-03-25 - 2016-09-16 (6 месяцев)
4th Engineer: Mineral Beljium - Bulk Carrier / 2015-05-26 - 2015-10-17 (5 месяцев)
4th Engineer: Mineral Nobl - Bulk Carrier / 2014-02-21 - 2015-03-02 (1 год)
3rd Engineer: Bramau - General cargo / 2017-02-09 - 2017-06-02 (4 месяца)
3rd Engineer: Hajen Hasen - General cargo / 2016-08-20 - 2017-01-16 (5 месяцев)
Deck Cadet: MENCEY - Oil Products Tanker / 2016-09-21 - 2017-05-19 (8 месяцев)
Deck Cadet: SHOGUN - Passenger vessel / 2014-11-11 - 2015-03-09 (4 месяца)
Master: Inter Ocean - AHTS / 2015-08-10 - 2015-10-20 (2 месяца)
Master: Inter Sand - Tug boat / 2015-01-25 - 2015-07-05 (5 месяцев)
2nd Officer: Bratya Stoyanovy - Fishing vessel / 2017-01-31 - 2017-04-29 (3 месяца)
AB Seaman: Bratya Stoyanovy - Fishing vessel / 2015-06-16 - 2015-10-25 (4 месяца)
AB Seaman: Pacific Breeze - Reefer / 2016-10-22 - 2017-04-11 (6 месяцев)
OS: Baltic Stream - Reefer / 2015-01-15 - 2015-03-13 (2 месяца)
OS: Baltic Hollyhock - Reefer / 2014-04-16 - 2014-09-19 (5 месяцев)
OS: Baltic Mercury - Reefer / 2013-07-06 - 2013-11-12 (4 месяца)
OS: Baltic Mercury - Reefer / 2013-01-07 - 2013-05-03 (4 месяца)
AB Seaman: Wilsa - Bulk Carrier / 2016-10-06 - 2017-04-06 (6 месяцев)
Chief Officer: Kidan - VLCC / 2017-03-24 - 2017-03-29 (5 дней)
Chief Officer: Kidan - VLCC / 2016-10-05 - 2016-12-22 (3 месяца)
Chief Officer: Kidan - VLCC / 2016-03-05 - 2016-07-01 (4 месяца)
Chief Officer: Mesdar - VLCC / 2015-07-26 - 2015-11-29 (4 месяца)
Chief Officer: Mesdar - VLCC / 2014-12-08 - 2015-03-19 (3 месяца)
Engine Cadet: VALERIAN ZORIN - General cargo / 2016-11-20 - 2017-03-10 (4 месяца)
Engine Cadet: ALVADI1 - General cargo / 2016-08-01 - 2016-11-10 (3 месяца)
Deck Cadet: Eva - Dry Cargo / 2016-09-01 - 2017-03-01 (6 месяцев)
El. Engineer: Centaurus - Container Ship / 2016-10-14 - 2017-02-09 (4 месяца)
El. Engineer: YM NEW JERSEY - Container Ship / 2015-11-20 - 2016-05-26 (6 месяцев)
El. Engineer: Cathrine Rickmers - Container Ship / 2014-12-11 - 2015-05-21 (5 месяцев)
El. Engineer: Hansa Altenburg - Container Ship / 2013-11-26 - 2014-05-30 (6 месяцев)
El. Engineer: Hansa Augsburg - Container Ship / 2012-09-18 - 2013-05-21 (8 месяцев)
Cook: SEAFROST - Chemical tanker / 2016-10-11 - 2017-01-28 (4 месяца)
Cook: SEAFROST - Chemical tanker / 2016-04-03 - 2016-09-10 (5 месяцев)
Messman: SEAFROST - Chemical tanker / 2015-08-17 - 2016-01-04 (5 месяцев)