Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
ETO: Sea Spark - Platform Supply vessel / 2016-12-17 - 2017-03-16 (3 месяца)
ETO: Mubarak Supporter - Barge / 2016-06-03 - 2016-08-07 (2 месяца)
ETO: Mubarak Supporter - Barge / 2015-09-07 - 2015-11-10 (2 месяца)
ETO: NAO POWER - Platform Supply vessel / 2015-07-02 - 2015-07-30 (1 месяц)
ETO: NAO POWER - Platform Supply vessel / 2015-05-07 - 2015-06-04 (1 месяц)
3rd Officer: Northern Volition - Container Ship / 2016-11-12 - 2017-03-10 (4 месяца)
3rd Officer: Stadt Aachen - Container Ship / 2016-02-10 - 2016-05-31 (4 месяца)
3rd Officer: Palessa - Heavy lift vessel / 2015-02-20 - 2015-08-16 (6 месяцев)
3rd Officer: Panthera - Heavy lift vessel / 2013-12-29 - 2014-07-03 (6 месяцев)
OS: Palau - Heavy lift vessel / 2013-01-21 - 2013-07-22 (6 месяцев)
2nd Officer: Reni - General cargo / 2016-09-13 - 2017-03-04 (6 месяцев)
2nd Officer: Reni - General cargo / 2016-09-13 - 2017-03-04 (6 месяцев)
3rd Officer: Dit-Danube Carrier - Oil Products Tanker / 2016-05-27 - 2016-09-04 (3 месяца)
3rd Officer: UCF-4 - General cargo / 2015-10-26 - 2016-02-27 (4 месяца)
3rd Officer: Melwill - General cargo / 2015-01-15 - 2015-06-29 (5 месяцев)
Chief Engineer: MODULUS 4 - General cargo / 2016-09-10 - 2017-01-28 (5 месяцев)
Chief Engineer: MODULUS 5 - General cargo / 2016-01-30 - 2016-05-20 (4 месяца)
Chief Engineer: MODULUS 5 - General cargo / 2015-06-27 - 2015-10-10 (3 месяца)
Chief Engineer: MODULUS 4 - General cargo / 2014-09-22 - 2015-02-14 (5 месяцев)
Chief Engineer: MODULUS 3 - General cargo / 2013-12-13 - 2014-04-30 (5 месяцев)
AB Seaman: Huseyn Javid - Chemical tanker / 2016-08-01 - 2017-01-18 (6 месяцев)
AB Seaman: Huseyn Javid - Chemical tanker / 2016-08-01 - 2017-01-18 (6 месяцев)
AB Seaman: Huseyn Javid - Chemical tanker / 2015-10-12 - 2016-03-30 (6 месяцев)
AB Seaman: Huseyn Javid - Chemical tanker / 2014-12-10 - 2015-05-22 (5 месяцев)
AB Seaman: Huseyn Javid - Chemical tanker / 2014-04-08 - 2014-08-19 (4 месяца)
Deck Cadet: SAR MASTELERO - Tug boat / 2016-07-02 - 2017-01-04 (6 месяцев)
Deck Cadet: BAHIA DE SANTANDER - Passenger vessel / 2016-03-01 - 2016-06-30 (4 месяца)
Motorman: m/v EASTGATE S - Bulk Carrier / 2016-06-03 - 2016-12-22 (7 месяцев)
Engine Cadet: m/v Profit - Bulk Carrier / 2016-01-16 - 2016-03-18 (2 месяца)
3rd Officer: Nikita Kozhemyaka - General cargo / 2016-08-25 - 2016-12-18 (4 месяца)
AB Seaman: Free Neptune - Bulk Carrier / 2015-10-07 - 2016-03-15 (5 месяцев)
AB Seaman: Pera - Dry Cargo / 2013-09-09 - 2014-01-12 (4 месяца)
AB Seaman: Chelsea-7 - General cargo / 2013-05-08 - 2013-09-06 (4 месяца)
AB Seaman: Chelsea-5 - General cargo / 2012-11-25 - 2013-04-06 (4 месяца)
Chief Engineer: Sichem Aneline - Chemical tanker / 2016-09-01 - 2016-12-13 (3 месяца)
Chief Engineer: Sichem Aneline - Chemical tanker / 2016-03-06 - 2016-06-01 (3 месяца)
Chief Engineer: TOUR MARGAUS - Chemical tanker / 2015-10-23 - 2016-01-22 (3 месяца)
Chief Engineer: TOUR MARGAUS - Chemical tanker / 2015-04-13 - 2015-07-14 (3 месяца)
Chief Engineer: TOUR MARGAUS - Chemical tanker / 2014-12-02 - 2015-01-28 (2 месяца)
Motorman: SEVGI - General cargo / 2016-08-17 - 2016-12-03 (4 месяца)
Motorman: Khadzhibey - Passenger vessel / 2015-10-14 - 2015-12-14 (2 месяца)
2nd Officer: Topaz Mamlaka - AHTS / 2016-08-10 - 2016-11-22 (3 месяца)
2nd Officer: Topaz Karama - AHTS / 2016-01-06 - 2016-04-09 (3 месяца)
2nd Officer: Topaz Karama - AHTS / 2015-06-09 - 2015-09-03 (3 месяца)
2nd Officer: Topaz Khalidiya - AHTS / 2014-12-10 - 2015-03-16 (3 месяца)
AB Seaman: NIKOLAS III - Bulk Carrier / 2016-05-04 - 2016-10-31 (6 месяцев)
AB Seaman: Christine B - Bulk Carrier / 2014-10-02 - 2015-05-09 (7 месяцев)
Deck Cadet: Medi Ceby - Bulk Carrier / 2013-05-17 - 2014-01-16 (8 месяцев)
OS: Navios hyperion - Bulk Carrier / 2010-11-03 - 2011-06-22 (8 месяцев)
OS: Angara - Bulk Carrier / 2009-09-25 - 2010-05-17 (8 месяцев)
Chief Engineer: SC LANCER - Drilling Vessel / 2016-08-25 - 2016-10-28 (2 месяца)
2nd Engineer: Lewek Teal - AHTS / 2015-03-25 - 2015-04-23 (1 месяц)
2nd Engineer: Lewek Teal - AHTS / 2014-12-30 - 2015-02-27 (2 месяца)
2nd Engineer: Lewek Teal - AHTS / 2014-10-09 - 2014-11-18 (1 месяц)
2nd Engineer: Lewek Teal - AHTS / 2014-06-04 - 2014-08-15 (2 месяца)
Motorman: M/V Almuhieddine - Bulk Carrier / 2016-03-15 - 2016-10-03 (7 месяцев)
Deck Cadet: SLV-400 - Other vessels / 2016-04-20 - 2016-08-30 (4 месяца)
Deck Cadet: SLV-400 - Other vessels / 2015-07-01 - 2015-08-30 (2 месяца)
Motorman: chelsea 4 - Dry Cargo / 2016-04-07 - 2016-08-13 (4 месяца)
Motorman: chelsea 4 - Dry Cargo / 2015-10-28 - 2016-01-16 (3 месяца)
Motorman: chelsea 4 - Dry Cargo / 2014-12-14 - 2015-06-30 (7 месяцев)
AB / Welder: Svyaty Pavlo - General cargo / 2016-03-31 - 2016-08-04 (4 месяца)
AB / Welder: Svyaty Petro - General cargo / 2015-06-10 - 2015-10-19 (4 месяца)
AB / Welder: ARTEY - General cargo / 2014-08-11 - 2014-12-06 (4 месяца)
AB Seaman: Calipso - Fishing vessel / 2007-08-07 - 2008-05-14 (9 месяцев)
Master: Shostka - Other vessels / 2015-04-14 - 2016-07-02 (1 год)
1st Officer: Ternopol - NAVY / 2012-07-25 - 2015-04-14 (2 года)
Navigation Officer: Ternopol - NAVY / 2009-01-16 - 2012-07-25 (3 года)
4th Engineer: rdg - Dry Cargo / 2015-06-11 - 2016-06-08 (12 месяцев)
3rd Engineer: jul - Dry Cargo / 2013-02-19 - 2013-02-20 (1 день)
3rd Engineer: saman - General cargo / 2010-11-10 - 2011-05-21 (6 месяцев)
Mess Boy: NEMO - Bulk Carrier / 2015-03-16 - 2016-01-30 (10 месяцев)
Cook: АЛАМАК - Other vessels / 2014-11-10 - 2014-11-23 (13 дней)