Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
OS: YANTARNYY - Fishing vessel / 2019-06-24 - 2019-12-01 (5 месяцев)
OS: Karelia - Fishing vessel / 2018-06-18 - 2018-10-23 (4 месяца)
Deck Cadet: RZK CONSTANTA - General cargo / 2019-04-06 - 2019-06-25 (3 месяца)
Deck Cadet: BBC Pacific - General cargo / 2018-02-06 - 2018-07-01 (5 месяцев)
OS: MOGUCHIY - Tug boat / 2019-03-18 - 2019-05-17 (2 месяца)
OS: Kapelan - Fishing vessel / 2019-03-12 - 2019-05-02 (2 месяца)
Deck Cadet: Yamal Irbis - General cargo / 2018-06-20 - 2018-09-19 (3 месяца)
OS: m/v Zelenga - General cargo / 2018-12-25 - 2019-04-25 (4 месяца)
OS: Primavera 2 - Bulk Carrier / 2018-05-02 - 2019-02-07 (9 месяцев)
OS: Sekach - Tug boat / 2017-06-01 - 2018-08-03 (1 год)
OS: Vostok-6 - Fishing vessel / 2018-01-09 - 2018-06-02 (5 месяцев)
OS: SOREN - General cargo / 2017-08-30 - 2018-02-25 (6 месяцев)
OS: Dunedin - Reefer / 2017-02-22 - 2017-09-26 (7 месяцев)
OS: Star First - Reefer / 2016-06-06 - 2016-11-09 (5 месяцев)
Boatswain: Kavkaz 2 - Bulk Carrier / 2018-04-13 - 2018-09-18 (5 месяцев)
Boatswain: Kavkaz 2 - Bulk Carrier / 2017-12-02 - 2018-03-09 (3 месяца)
AB Seaman: Kavkaz 2 - Bulk Carrier / 2017-09-30 - 2017-12-02 (2 месяца)
Carpenter: Knyaz Vladimir - Passenger vessel / 2017-05-27 - 2017-08-26 (3 месяца)
OS: Kavkaz 2 - Bulk Carrier / 2017-04-07 - 2017-06-26 (3 месяца)
AB Seaman: MSC UMA - Container Ship / 2020-11-05 - 2021-06-05 (7 месяцев)
AB Seaman: Maestro - General cargo / 2019-11-20 - 2020-06-24 (7 месяцев)
AB Seaman: Chelsea 5 - General cargo / 2018-10-29 - 2019-06-10 (7 месяцев)
AB Seaman: Chelsea 5 - General cargo / 2017-10-22 - 2018-05-10 (7 месяцев)
OS: Chelsea 1 - General cargo / 2016-10-16 - 2017-05-07 (7 месяцев)
3rd Officer: Devon Trader - Container Ship / 2018-02-02 - 2018-08-10 (6 месяцев)
3rd Officer: Devon Trader - Container Ship / 2016-12-28 - 2017-07-14 (7 месяцев)
AB / Crane Operator: Ocean Prelate - Bulk Carrier / 2016-02-14 - 2016-09-21 (7 месяцев)
OS: Ocean Prelate - Bulk Carrier / 2014-12-23 - 2015-07-07 (6 месяцев)
OS: alessandra 1 - General cargo / 2014-07-14 - 2014-08-28 (1 месяц)
OS: himalai - Passenger vessel / 2006-04-01 - 2006-09-01 (5 месяцев)
OS: Burun - Tug boat / 2014-06-20 - 2014-07-03 (13 дней)
Deck Cadet: Spring - Bunkering Vessel / 2014-02-17 - 2014-04-19 (2 месяца)
AB Seaman: NEREUS - General cargo / 2016-05-20 - 2017-04-29 (11 месяцев)
OS: TIRAS - General cargo / 2013-12-24 - 2014-05-15 (5 месяцев)
OS: Skylark - General cargo / 2013-04-29 - 2013-07-22 (3 месяца)
OS: Martyn Laeys - General cargo / 2011-02-10 - 2011-08-17 (6 месяцев)
OS: Semen Rudnev - General cargo / 2010-08-30 - 2010-12-28 (4 месяца)
OS: Kerchensky-2 - Ferry / 2012-03-04 - 2012-05-07 (2 месяца)
OS: AMALIA - General cargo / 2009-07-07 - 2010-01-15 (6 месяцев)
OS: MV STAR ONE - General cargo / 2008-07-08 - 2009-07-07 (12 месяцев)
No Experience
No Experience
Deck Cadet: m/v Mirador Express - Container Ship / 2023-10-16 - 2024-07-08 (9 месяцев)