Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
OS: Omskiy-7 - General cargo / 2021-08-27 - 2021-11-08 (2 месяца)
OS: Yaz - Chemical tanker / 2020-05-25 - 2020-09-30 (4 месяца)
OS: Volgoneft-147 - Oil Products Tanker / 2019-07-02 - 2019-09-30 (3 месяца)
Deck Cadet: Volatis-54 - General cargo / 2018-06-11 - 2018-09-30 (4 месяца)
OS: AG valor - Bulk Carrier / 2021-01-30 - 2021-10-30 (9 месяцев)
AB Seaman: Harbour winner - Tug boat / 2017-06-18 - 2017-11-05 (5 месяцев)
AB Seaman: Highline 61 - Tug boat / 2016-11-15 - 2017-01-15 (2 месяца)
Deck Cadet: RZK CONSTANTA - Multi-Purpose Vessel / 2020-09-04 - 2021-10-25 (1 год)
Deck Cadet: MIr - Training Ship / 2019-09-04 - 2019-11-24 (3 месяца)
OS: Geolog Pechkurov - Research vessel / 2021-06-01 - 2021-10-01 (4 месяца)
OS: Geolog Pechkurov - Research vessel / 2020-07-13 - 2020-10-14 (3 месяца)
Trainee OS: РБ-18 - Tug boat / 2021-07-05 - 2021-09-11 (2 месяца)
Trainee OS: PRYAZHA - Dry Cargo / 2021-03-22 - 2021-09-06 (5 месяцев)
OS: Vostochnyy - Crude Oil Tanker / 2021-06-01 - 2021-08-05 (2 месяца)
OS: Fwn ranger - General cargo / 2021-05-16 - 2021-07-09 (2 месяца)
OS: Calypso - Heavy lift vessel / 2020-08-03 - 2021-04-02 (8 месяцев)
Deck Cadet: Volaris - 53 - General cargo / 2020-11-28 - 2021-02-07 (2 месяца)
OS: MY MERAY - Bulk Carrier / 2019-11-30 - 2021-01-16 (1 год)
3rd Officer: OT-1506 - Tug boat / 2019-07-24 - 2020-12-30 (1 год)
OS: Balt Flot 6 - Oil Products Tanker / 2020-04-12 - 2020-12-04 (8 месяцев)
OS: VISHVA VIKAS - Bulk Carrier / 2019-11-23 - 2020-12-02 (1 год)
OS: Manisa hamuto - General cargo / 2018-10-25 - 2019-06-16 (8 месяцев)
3rd Officer: Lady Leila - Oil Products Tanker / 2021-12-10 - 2022-05-20 (5 месяцев)
3rd Officer: VF Tanker - 5 - Oil Products Tanker / 2021-05-02 - 2021-09-09 (4 месяца)
OS: VF Tanker - 13 - Oil Products Tanker / 2020-06-23 - 2020-10-25 (4 месяца)
OS: VF Tanker - 13 - Oil Products Tanker / 2019-09-12 - 2020-01-23 (4 месяца)
OS: M.Andreev - Dry Cargo / 2018-11-15 - 2019-01-18 (2 месяца)
OS: MANGALAM - Bulk Carrier / 2020-06-07 - 2020-09-10 (3 месяца)
OS: Kumar - Bulk Carrier / 2019-11-09 - 2020-06-06 (7 месяцев)
OS: Parimavera || - Bulk Carrier / 2019-09-15 - 2020-08-28 (11 месяцев)
AB Seaman: M/V whilhelmine - Container Ship / 2020-11-09 - 2021-03-05 (4 месяца)
OS: Steen - Container Ship / 2019-07-28 - 2020-07-09 (11 месяцев)
OS: Hoheweg - Container Ship / 2018-05-24 - 2018-11-26 (6 месяцев)
OS: Karin schepers - Container Ship / 2018-01-27 - 2018-05-23 (4 месяца)
OS: Maira XL - Container Ship / 2016-06-04 - 2017-02-24 (9 месяцев)
Deck Cadet: Mv iligan glory - General cargo / 2019-03-27 - 2020-04-09 (1 год)
OS: Bluebell - Other vessels / 2016-03-26 - 2020-03-28 (4 года)
OS: My ROSE - Bulk Carrier / 2019-05-03 - 2020-01-31 (9 месяцев)
OS: Mistral A - Crude Oil Tanker / 2018-10-03 - 2019-04-06 (6 месяцев)