Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Oiler: Infinity V - Bulk Carrier / 2017-12-31 - 2018-08-10 (7 месяцев)
Motorman: A.Racer - Bulk Carrier / 2016-07-28 - 2017-07-09 (11 месяцев)
Motorman: Petra-1 - Bulk Carrier / 2016-04-09 - 2016-06-19 (2 месяца)
Motorman: NEWSEAS AMBER - Bulk Carrier / 2015-04-20 - 2015-11-07 (7 месяцев)
Wiper : Waffle Racer - Bulk Carrier / 2014-02-28 - 2015-01-26 (11 месяцев)
3rd Engineer: Ulfat - Other vessels / 2017-06-04 - 2017-11-08 (5 месяцев)
Motorman: Ulfat - Other vessels / 2016-12-02 - 2017-06-04 (6 месяцев)
Motorman: Rodnik - Other vessels / 2015-05-08 - 2015-12-31 (8 месяцев)
Motorman: Rodnik - Training Ship / 2014-06-01 - 2014-07-05 (1 месяц)
Motorman: Астрахань - Crane vessel / 2017-03-13 - 2017-05-14 (2 месяца)
Motorman: Portoviy 28 - Tug boat / 2017-02-14 - 2017-04-28 (2 месяца)
Motorman: FK SARAY - General cargo / 2016-10-27 - 2017-04-10 (5 месяцев)
Motorman: NEW IMPERIAL STAR - RO-RO / 2015-07-19 - 2016-03-09 (8 месяцев)
Motorman: THORCO CELEBRATION - General cargo / 2014-03-21 - 2014-10-04 (6 месяцев)
Motorman: THORCO CELEBRATION - General cargo / 2012-11-17 - 2013-05-10 (6 месяцев)
Motorman: LIME - Dry Cargo / 2011-11-21 - 2012-06-01 (6 месяцев)
3rd Engineer: ELONG ELONG - Bulk Carrier / 2018-09-28 - 2019-10-02 (1 год)
3rd Engineer: ELONG ELONG - General cargo / 2017-09-06 - 2018-03-23 (7 месяцев)
3rd Engineer: ELONG ELONG - General cargo / 2017-04-06 - 2017-08-15 (4 месяца)
Motorman: RIO UTAMBONI - General cargo / 2016-06-23 - 2017-01-03 (6 месяцев)
Motorman: RIO UTAMBONI - General cargo / 2015-06-14 - 2016-01-07 (7 месяцев)
OS: Dp3 - Accomodation barge / 2016-07-30 - 2016-11-23 (4 месяца)
Engine Cadet: kapitan barmin - Oil Products Tanker / 2018-07-13 - 2019-01-27 (6 месяцев)
Engine Cadet: kapitan barmin - Oil Products Tanker / 2017-02-27 - 2017-08-31 (6 месяцев)
Motorman: RN MAGELLAN - Chemical tanker / 2015-10-07 - 2016-05-17 (7 месяцев)
Motorman: "ATLANTICA" - Bulk Carrier / 2015-09-18 - 2016-04-21 (7 месяцев)
Motorman: Genoa - Passenger vessel / 2015-03-16 - 2015-05-15 (2 месяца)
Motorman: Amur 2525 - General cargo / 2015-01-05 - 2015-08-12 (7 месяцев)
Motorman: Elans - General cargo / 2013-12-17 - 2014-05-08 (5 месяцев)
Motorman: Aleksandr Zhitnik - General cargo / 2012-03-01 - 2012-11-30 (9 месяцев)
Motorman: Silver sun - RO-RO / 2012-03-22 - 2012-11-07 (8 месяцев)
Motorman: Osprey 1 - Bulk Carrier / 2010-01-18 - 2010-10-08 (9 месяцев)
Motorman: Hyundai Stride - Container Ship / 2008-04-21 - 2008-09-22 (5 месяцев)
Motorman-electrician: Kuzma Minin - Bulk Carrier / 2016-02-16 - 2016-06-13 (4 месяца)
Motorman: Berezovets - Dry Cargo / 2012-05-21 - 2012-10-22 (5 месяцев)
Engine Cadet: Nevsky-12 - Dry Cargo / 2011-06-01 - 2011-08-31 (3 месяца)
Motorman: Wilson Harrier - Dry Cargo / 2023-12-04 - 2024-07-04 (7 месяцев)
AB / Motorman: Klarika - Dry Cargo / 2023-05-11 - 2023-10-23 (5 месяцев)
Trainee Engineer: Леди Л - Dry Cargo / 2023-11-30 - 2024-02-10 (2 месяца)
Motorman: Tevfik Bey - General cargo / 2023-06-01 - 2024-02-04 (8 месяцев)
Motorman: Dobrynya nikitich - General cargo / 2021-10-16 - 2022-07-03 (9 месяцев)
Motorman: Ilya muromets - General cargo / 2020-09-15 - 2021-05-01 (8 месяцев)
Motorman: m/v"HAKSA" - General cargo / 2023-07-10 - 2023-12-30 (6 месяцев)
Motorman: M/V "SUNNY LISA" - Reefer / 2022-07-28 - 2023-06-26 (11 месяцев)
Motorman: M/V "Slavutych-15 - Dry Cargo / 2021-02-20 - 2021-04-25 (2 месяца)
Motorman: Lavrion - General cargo / 2023-07-12 - 2023-08-31 (2 месяца)
Motorman: Ozerniy207 - Tug boat / 2023-03-06 - 2023-07-11 (4 месяца)
Engine Cadet: «Celina» - Multi-Purpose Vessel / 2023-02-16 - 2023-07-28 (5 месяцев)
Motorman: Seaspan Hamburg - Container Ship / 2022-12-15 - 2023-07-17 (7 месяцев)
Motorman: Tatiana P - Bulk Carrier / 2021-11-18 - 2022-05-12 (6 месяцев)
Motorman: Tatiana P - Bulk Carrier / 2021-04-25 - 2021-08-25 (4 месяца)