Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Motorman: Peace - General cargo / 2021-06-23 - 2021-12-13 (6 месяцев)
Motorman: Viva Vesna - Bulk Carrier / 2021-05-16 - 2021-12-02 (7 месяцев)
Motorman: Astrid - Fishing vessel / 2019-07-20 - 2021-02-01 (1 год)
Chief Steward: Perro Negro 8 - Drilling platform / 2021-07-01 - 2021-10-01 (3 месяца)
Messman: CMA CGM MUSSET - Container Ship / 2021-02-22 - 2021-09-25 (7 месяцев)
Wiper: Aleksandr Yakovenko - Tug boat / 2018-02-01 - 2018-04-03 (2 месяца)
Motorman: Бт-112 - Tug boat / 2021-06-01 - 2021-08-08 (2 месяца)
Motorman: Chasovoy - Tug boat / 2018-06-14 - 2021-05-17 (2 года)
Motorman: Captain dranitsun - Icebreaker / 2017-10-21 - 2018-03-31 (5 месяцев)
Motorman: Captain Sulimov - Fishing vessel / 2017-06-01 - 2017-08-01 (2 месяца)
Engine Cadet: Hafnia Karava - Crude Oil Tanker / 2020-09-06 - 2021-03-30 (7 месяцев)
Engine Cadet: m/v "Altair" - General cargo / 2020-10-22 - 2021-01-08 (3 месяца)
Oiler: Nordic Josephine - Crude Oil Tanker / 2021-06-04 - 2021-06-15 (11 дней)
Oiler: MT WINCHESTER - Crude Oil Tanker / 2021-01-20 - 2021-06-03 (4 месяца)
Motorman: Cape Bellavista - Oil Products Tanker / 2020-08-08 - 2020-09-08 (1 месяц)
Oiler: FMT Gumuldur - Chemical tanker / 2019-06-29 - 2020-01-11 (6 месяцев)
Oiler: FMT Gumuldur - Chemical tanker / 2018-09-26 - 2019-02-14 (5 месяцев)
AB / Motorman: Subsea Responder II off shore - Multi-Purpose Vessel / 2020-05-12 - 2020-06-10 (1 месяц)
AB / Motorman: Aleksey Kosygin - Crude Oil Tanker / 2019-03-21 - 2019-09-15 (6 месяцев)
AB / Motorman: Petrovsk - Crude Oil Tanker / 2018-09-13 - 2018-12-27 (3 месяца)
AB / Motorman: Petrovsk - Crude Oil Tanker / 2017-09-15 - 2018-04-13 (7 месяцев)
AB / Motorman: Petrovsk - Crude Oil Tanker / 2016-08-25 - 2017-03-22 (7 месяцев)
Motorman: Zvezda Baltiki - Fishing vessel / 2020-03-20 - 2020-05-22 (2 месяца)
Motorman: VENUS - General cargo / 2019-04-14 - 2019-08-25 (4 месяца)
Motorman: VENUS Tanzania 1969 - General cargo / 2018-06-04 - 2019-03-24 (10 месяцев)
Motorman: "Bira" - General cargo / 2019-03-03 - 2019-08-06 (5 месяцев)
Motorman: Novator - Tug boat / 2018-09-03 - 2018-11-02 (2 месяца)
Motorman: admiral vladimirsky - Research vessel / 2017-12-15 - 2018-06-08 (6 месяцев)
Motorman: Admiral Vladimirsky - Research vessel / 2017-04-06 - 2017-08-25 (5 месяцев)
Wiper: EMERALD - Bulk Carrier / 2017-10-15 - 2018-04-24 (6 месяцев)
Wiper: AVRA - Bulk Carrier / 2016-07-27 - 2017-06-15 (11 месяцев)
Oiler: АЛАМАК - Repair Vessel / 2016-04-01 - 2016-05-31 (2 месяца)
Motorman: Novaya Zemlya - Reefer / 2017-09-15 - 2018-04-08 (7 месяцев)
Engine Cadet: ОМ-106 - Passenger vessel / 2016-09-15 - 2017-01-20 (4 месяца)
Motorman: My Melody - General cargo / 2017-08-21 - 2018-03-22 (7 месяцев)
Motorman: Stad - General cargo / 2016-12-15 - 2017-06-15 (6 месяцев)
Motorman: Stad - General cargo / 2016-01-22 - 2016-09-09 (8 месяцев)
Motorman: Salix - General cargo / 2015-05-26 - 2015-11-13 (6 месяцев)
Motorman: HH East - Container Ship / 2017-11-15 - 2018-03-18 (4 месяца)
Motorman: Ulfat - RO-RO / 2016-12-05 - 2017-06-05 (6 месяцев)
Motorman: Artabaz - Container Ship / 2016-03-15 - 2016-10-02 (7 месяцев)
Motorman: Tatarbunary - Container Ship / 2015-11-19 - 2015-12-21 (1 месяц)
Motorman: IRIDA - Bulk Carrier / 2015-09-17 - 2015-11-10 (2 месяца)
Motorman: Tatarbunary - General cargo / 2017-11-24 - 2018-01-24 (2 месяца)