Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Junior officer: Mt es spirit - Chemical tanker / 2021-09-22 - 2022-05-12 (8 месяцев)
Deck Cadet: mv meratus katingun - Other vessels / 2018-05-20 - 2019-06-06 (1 год)
Deck Cadet: Mt Rose Mary - Oil Products Tanker / 2012-05-16 - 2013-09-21 (1 год)
Deck Cadet: Mv sea fortune - Bulk Carrier / 2011-03-06 - 2011-10-19 (7 месяцев)
2nd Officer: Neptune Aegli - RO-RO / 2022-03-30 - 2022-06-08 (2 месяца)
3rd Officer: Neptune Aegli - RO-RO / 2021-08-22 - 2022-03-29 (7 месяцев)
3rd Officer: Neptune Okeanis - RO-RO / 2020-12-08 - 2021-05-29 (6 месяцев)
Deck Cadet: Gem No. 3 - Oil Products Tanker / 2021-07-06 - 2022-03-22 (9 месяцев)
Deck Cadet: Summer Ploeg - Chemical tanker / 2019-11-05 - 2020-10-01 (11 месяцев)
3rd Officer: Vemaoil 14 - Chemical tanker / 2021-10-13 - 2022-03-08 (5 месяцев)
3rd Officer: Sunpower - Asphalt/Bitumen Tanker / 2021-01-30 - 2021-07-15 (5 месяцев)
3rd Officer: Sunpower - Asphalt/Bitumen Tanker / 2020-02-23 - 2020-09-21 (7 месяцев)
OS: Pirita - Container Ship / 2021-07-14 - 2021-12-17 (5 месяцев)
OS: Volgoneft 242 - Oil Products Tanker / 2021-04-12 - 2021-07-12 (3 месяца)
Deck Cadet: Pirita - Container Ship / 2020-06-29 - 2020-10-04 (3 месяца)
Deck Cadet: Pirita - Container Ship / 2019-05-20 - 2019-08-28 (3 месяца)
3rd Officer: Gas Leader - LPG / LNG / 2021-05-11 - 2021-09-15 (4 месяца)
3rd Officer: Gas Athena - LPG / LNG / 2020-08-31 - 2020-12-25 (4 месяца)
AB Seaman: Tomson Gas - LPG / LNG / 2019-10-21 - 2020-06-30 (8 месяцев)
AB Seaman: OderGas - LPG / LNG / 2019-04-22 - 2019-08-16 (4 месяца)
AB Seaman: Gas Amazon - LPG / LNG / 2018-07-06 - 2019-01-12 (6 месяцев)
Deck Cadet: Sestao Knutsen - LPG / LNG / 2021-05-14 - 2021-09-05 (4 месяца)
Deck Cadet: Adriano Knutsen - LPG / LNG / 2020-07-19 - 2020-12-20 (5 месяцев)
Deck Cadet: Castillo de Trujillo - Chemical tanker / 2019-08-31 - 2019-12-06 (3 месяца)
3rd Officer: Al utouriya - LPG / LNG / 2021-02-16 - 2021-07-25 (5 месяцев)
Deck Cadet: ОМ - 106 - Passenger vessel / 2021-06-07 - 2021-07-16 (1 месяц)
2nd Officer: Northern Vivacity - Container Ship / 2021-06-14 - 2021-10-02 (4 месяца)
3rd Officer: Northern Vivacity - Container Ship / 2021-05-06 - 2021-06-13 (1 месяц)
3rd Officer: Northern Jubilee - Container Ship / 2020-06-06 - 2020-10-03 (4 месяца)
3rd Officer: Northern Majestic - Container Ship / 2019-09-27 - 2020-01-31 (4 месяца)
3rd Officer: Northern Monument - Container Ship / 2019-01-09 - 2019-05-09 (4 месяца)
2nd Officer: LOTOS 04 - Fishing vessel / 2022-12-26 - 2023-05-06 (4 месяца)
2nd Officer: CRYSTAL ANTARCTIDA - Reefer / 2022-08-23 - 2022-11-18 (3 месяца)
2nd Officer: CRYSTAL ANTARCTIDA - Reefer / 2021-08-28 - 2022-03-12 (6 месяцев)
2nd Officer: CRYSTAL ANTARCTIDA - Reefer / 2021-01-01 - 2021-03-22 (3 месяца)
3rd Officer: CRYSTAL ANTARCTIDA - Reefer / 2020-08-27 - 2020-12-31 (4 месяца)
AB Seaman: LETO - Bulk Carrier / 2020-01-26 - 2020-08-02 (6 месяцев)
AB Seaman: LETO - Bulk Carrier / 2018-12-27 - 2019-07-28 (7 месяцев)
AB Seaman: TRITON - Bulk Carrier / 2017-09-02 - 2018-02-26 (6 месяцев)
Deck Cadet: AURELIA - RO-RO / 2020-02-15 - 2020-06-05 (4 месяца)
Deck Cadet: M/T OLIB - Crude Oil Tanker / 2019-08-17 - 2020-01-20 (5 месяцев)
Deck Cadet: M/T OLIB - Crude Oil Tanker / 2018-10-04 - 2019-04-20 (7 месяцев)
3rd Officer: Sanar-2 - Oil Products Tanker / 2018-10-23 - 2019-03-07 (4 месяца)
3rd Officer: Anatoly Kolodkin - Oil Products Tanker / 2017-08-31 - 2017-12-15 (3 месяца)
3rd Officer: Ierax - Chemical tanker / 2018-05-19 - 2018-11-05 (6 месяцев)
3rd Officer: Ice Hawk - Oil Products Tanker / 2017-05-18 - 2017-10-22 (5 месяцев)
AB Seaman: Ierax - Chemical tanker / 2016-09-20 - 2017-02-22 (5 месяцев)
Deck Cadet: Ierax - Chemical tanker / 2016-01-17 - 2016-05-16 (4 месяца)
2nd Officer: Markus - General cargo / 2018-07-05 - 2018-10-31 (4 месяца)
2nd Officer: Markus - General cargo / 2018-02-19 - 2018-05-05 (3 месяца)
2nd Officer: Drait - General cargo / 2017-07-04 - 2017-09-09 (2 месяца)
3rd Officer: Emirates Peace - Crude Oil Tanker / 2017-03-27 - 2018-03-03 (11 месяцев)
2nd Officer: Galiasgar Kamal - Chemical tanker / 2018-07-10 - 2018-11-20 (4 месяца)
2nd Officer: Naviger-2 - Chemical tanker / 2018-01-15 - 2018-04-25 (3 месяца)
3rd Officer: Naviger-2 - Chemical tanker / 2017-09-02 - 2018-01-03 (4 месяца)
Boatswain: ARMADA Constractor - Pipe laying vessel / 2016-06-15 - 2017-08-10 (1 год)
Boatswain: ARMADA Installer - Pipe laying vessel / 2011-06-11 - 2016-03-02 (4 года)
Trainee Officer: Pride - Bulk Carrier / 2017-07-27 - 2017-12-31 (5 месяцев)
Deck Cadet: MSC Ishyka - Container Ship / 2016-07-22 - 2017-01-18 (6 месяцев)
Deck Cadet: Patriot - Tug boat / 2015-06-01 - 2015-08-31 (3 месяца)