Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
AB Seaman: MT SIRIUS - Tug boat / 2019-12-24 - 2020-10-31 (10 месяцев)
OS: MT SIRIUS - Tug boat / 2018-09-20 - 2019-07-12 (10 месяцев)
Engine Cadet: Sedov - Sailing Vessel / 2020-08-15 - 2020-10-24 (2 месяца)
Deck Cadet: KAPITAN MARKIN - Tug boat / 2020-09-25 - 2020-10-24 (1 месяц)
Deck Cadet: MIR - Sailing Vessel / 2020-07-20 - 2020-09-27 (2 месяца)
Deck Cadet: Crystal Arctica - Reefer / 2020-07-27 - 2020-09-23 (2 месяца)
Deck Cadet: Slavyanka - Reefer / 2019-06-22 - 2019-11-02 (4 месяца)
Deck Cadet: Nadezhda - Training Ship / 2018-06-11 - 2018-08-12 (2 месяца)
Deck Cadet: Granit - Tug boat / 2020-06-15 - 2020-09-20 (3 месяца)
AB / Crane Operator: Swarna mala - Oil Products Tanker / 2020-01-28 - 2020-08-31 (7 месяцев)
AB / Crane Operator: MT anisa - Crude Oil Tanker / 2018-07-18 - 2019-10-22 (1 год)
Deck Cadet: Т/х "ОМ-106" - Passenger vessel / 2020-06-08 - 2020-08-31 (3 месяца)
Engine Cadet: CALYPSO IC - Tug boat / 2020-05-24 - 2020-08-29 (3 месяца)
OS: Splendour Emerald - Oil Products Tanker / 2020-03-18 - 2020-08-21 (5 месяцев)
OS: MT PSD SEDOWA - Crude Oil Tanker / 2019-03-19 - 2019-05-02 (1 месяц)
4th Engineer: M/V SCHWEIZ REEFER - Other vessels / 2019-11-30 - 2020-08-20 (9 месяцев)
Electrician: Borwin-3 - Construction vessel / 2016-07-18 - 2020-08-18 (4 года)
3rd Engineer: Azov - Tug boat / 2017-05-03 - 2020-08-18 (3 года)
3rd Engineer: Energy century - Oil Products Tanker / 2014-06-18 - 2015-01-18 (7 месяцев)
Deck Cadet: Passenger Ship DRUZHBA - Passenger vessel / 2020-07-20 - 2020-08-16 (1 месяц)
Trainee Engineer: MV Falcon Line - General cargo / 2019-10-31 - 2020-08-13 (9 месяцев)
ETO: OCEAN SIWA - AHTS / 2016-08-18 - 2020-08-01 (3 года)
Chef: queen Elizabeth - Cruise Liner / 2016-04-14 - 2020-07-30 (4 года)
Waiter: Landbased - Shore / 2016-06-10 - 2020-07-23 (4 года)
2nd Officer: Chelsea-1 - General cargo / 2020-03-15 - 2020-07-23 (4 месяца)
Engine Cadet: Druzhba - Training Ship / 2020-06-22 - 2020-07-19 (1 месяц)