Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
3rd Officer: Goldeneye - Bulk Carrier / 2019-03-13 - 2019-10-06 (7 месяцев)
3rd Officer: Hawk 1 - Bulk Carrier / 2018-10-26 - 2019-02-16 (4 месяца)
Messman: CSL Tarantau - Bulk Carrier / 2019-03-31 - 2019-09-27 (6 месяцев)
Engine Cadet: MSC Julia R. - Container Ship / 2019-02-19 - 2019-09-11 (7 месяцев)
Engine Cadet: m/v «Tuzla» - General cargo / 2016-09-21 - 2017-03-21 (6 месяцев)
AB Seaman: MEO-RANGER - Multi-Purpose Vessel / 2019-03-08 - 2019-09-09 (6 месяцев)
Deck Cadet: OM-106 - Passenger vessel / 2019-06-10 - 2019-08-31 (3 месяца)
1st Engineer: Gulf Mirdif - Chemical tanker / 2019-06-16 - 2019-08-31 (2 месяца)
1st Engineer: Cielo di Gaeta - Oil Products Tanker / 2019-02-14 - 2019-03-28 (1 месяц)
Deck Cadet: Pascal - General cargo / 2018-10-03 - 2019-08-28 (11 месяцев)
Deck Cadet: Hadjibey - Passenger vessel / 2019-07-24 - 2019-08-16 (1 месяц)
Engine Cadet: Ssl kochi - Container Ship / 2018-12-01 - 2019-06-20 (7 месяцев)
Deck Cadet: M.V. JAG AARATI - Bulk Carrier / 2018-09-05 - 2019-05-15 (8 месяцев)
Deck Cadet: M.T. JAG LEELA - Crude Oil Tanker / 2017-11-17 - 2017-11-19 (2 дня)
4th Engineer: M T NAUTIC - Crude Oil Tanker / 2018-08-15 - 2019-05-03 (9 месяцев)
4th Engineer: M T NAUTIC - Crude Oil Tanker / 2017-10-26 - 2018-04-03 (5 месяцев)
4th Engineer: M V SCT PERU - Container Ship / 2014-04-02 - 2015-03-08 (11 месяцев)
ETO: WMSh - NAVY / 2019-03-02 - 2019-05-02 (2 месяца)
2nd Engineer: EDWIN - Bulk Carrier / 2018-06-06 - 2019-03-19 (9 месяцев)
2nd Engineer: Andermatt - Bulk Carrier / 2017-05-10 - 2017-09-07 (4 месяца)
2nd Engineer: BRASSCHAAT - Bulk Carrier / 2016-06-18 - 2016-12-22 (6 месяцев)
2nd Engineer: UNIVERSAL BREMEN - Bulk Carrier / 2015-12-12 - 2016-04-16 (4 месяца)
2nd Engineer: Sea Landsort - Crude Oil Tanker / 2015-04-24 - 2015-08-23 (4 месяца)
1st Engineer: CCC PIONEER - DSV (Diving Support) / 2017-03-08 - 2019-03-08 (2 года)
1st Engineer: CCC PIONEER - DSV (Diving Support) / 2013-01-08 - 2014-12-08 (1 год)
AB Seaman: HIZIR - General cargo / 2018-05-29 - 2019-03-03 (9 месяцев)
Chief Engineer: m/v Vizantin - General cargo / 2017-11-01 - 2019-02-23 (1 год)
2nd Engineer: m/v Skif-v - General cargo / 2013-03-17 - 2017-07-22 (4 года)
OS: Donmaster Spirit - General cargo / 2018-08-03 - 2019-02-06 (6 месяцев)
OS: Viktor Borisov - General cargo / 2017-05-13 - 2017-10-24 (5 месяцев)
Deck Cadet: Nadezhda - Sailing Vessel / 2016-10-28 - 2016-11-26 (1 месяц)
Deck Cadet: Viktor Borisov - General cargo / 2016-04-13 - 2016-07-04 (3 месяца)
Stewardess: Princess Seaways - Ferry / 2018-04-12 - 2019-02-03 (10 месяцев)
Deck Cadet: OM-106 - Passenger vessel / 2018-08-06 - 2019-01-05 (5 месяцев)
Deck Cadet: OM-106 - Passenger vessel / 2017-06-19 - 2017-07-14 (1 месяц)
3rd Engineer: MT Dongfang glory - Oil Products Tanker / 2017-12-06 - 2018-12-26 (1 год)