Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
2nd Officer: Navig8 Express - Oil Products Tanker / 2017-07-14 - 2017-11-11 (4 месяца)
Electrician: Bandura - General cargo / 2017-03-29 - 2017-09-30 (6 месяцев)
Electrician: Kapitan Belousov - Icebreaker / 2016-11-14 - 2016-11-27 (13 дней)
OS: Бакланово - Fishing vessel / 2016-10-24 - 2017-09-25 (11 месяцев)
AB Seaman: Бакланово - Fishing vessel / 2015-04-30 - 2016-06-30 (1 год)
Chief Engineer: Symphony Performer - Heavy lift vessel / 2017-01-26 - 2017-09-23 (8 месяцев)
Chief Engineer: Hagland Chief - Timber Carrier / 2016-06-18 - 2016-09-19 (3 месяца)
Chief Engineer: Veendijk - Coaster / 2016-01-12 - 2016-04-05 (3 месяца)
Chief Engineer: URAG EMS - AHT / 2015-09-25 - 2015-10-25 (1 месяц)
Chief Engineer: Cehili - MRSV / 2015-02-02 - 2015-03-25 (2 месяца)
Motorman: Captain Markin - Other vessels / 2017-07-31 - 2017-09-22 (2 месяца)
Engine Cadet: OC-10 - Bunkering Vessel / 2017-04-17 - 2017-08-22 (4 месяца)
AB Seaman: Pilion - Bulk Carrier / 2016-04-03 - 2017-02-08 (10 месяцев)
AB Seaman: Pilion - Bulk Carrier / 2016-04-03 - 2017-02-08 (10 месяцев)
AB Seaman: Pilion - Bulk Carrier / 2016-04-03 - 2017-02-08 (10 месяцев)
AB Seaman: Crux - Bulk Carrier / 2014-07-17 - 2015-03-03 (7 месяцев)
Deck Cadet: MT AL BARAKH - Chemical tanker / 2017-03-15 - 2017-07-15 (4 месяца)
Deck Cadet: AVIONA - Bulk Carrier / 2016-03-15 - 2016-11-27 (8 месяцев)
Deck Cadet: CSCL NEW YORK - Container Ship / 2014-10-03 - 2015-04-15 (6 месяцев)
2nd Officer: KENTAVR - Tug boat / 2014-06-11 - 2014-09-30 (4 месяца)
Deck Cadet: KENTAVR - Tug boat / 2013-06-10 - 2013-08-31 (3 месяца)
Engine Cadet: YUNYI BALTIETS - Training Ship / 2017-04-24 - 2017-07-04 (2 месяца)
Cook: Zamil 21 - Crew boat / 2016-01-10 - 2017-06-28 (1 год)
Cook: Zamil - DSV (Diving Support) / 2010-06-10 - 2011-12-21 (1 год)
Wiper: Lpg kobai - LPG / LNG / 2017-05-10 - 2017-06-11 (1 месяц)
OS: Gp rating crouse - Other vessels / 2015-01-01 - 2015-05-22 (5 месяцев)
Deck Cadet: MV. ALKEN PESAT - Container Ship / 2016-06-03 - 2017-06-03 (1 год)
OS: M/V Sophiana - Bulk Carrier / 2016-08-05 - 2017-05-05 (9 месяцев)
Safety Officer: ARCHIMENDES - Fishing vessel / 2017-01-18 - 2017-05-02 (3 месяца)
Motorman: "Новатор" - Shuttle Tanker / 2017-02-22 - 2017-04-26 (2 месяца)
Doctor: No - Yacht / 2014-09-24 - 2016-12-10 (2 года)
AB Seaman: SORMVSKIY 3064 - Dry Cargo / 2016-05-10 - 2016-10-10 (5 месяцев)
AB Seaman: SORMVSKIY 3064 - Dry Cargo / 2016-05-10 - 2016-10-10 (5 месяцев)
AB Seaman: BIRYUZA - Dry Cargo / 2016-05-10 - 2016-10-09 (5 месяцев)
AB Seaman: BIRYUZA - Dry Cargo / 2015-10-30 - 2016-02-10 (3 месяца)
AB Seaman: SORMVSKIY 3064 - Dry Cargo / 2015-10-31 - 2016-02-10 (3 месяца)
AB Seaman: Bakhtiyar Vahabzade - Chemical tanker / 2016-04-27 - 2016-10-08 (5 месяцев)
4th Engineer: AVUNDA REEFER - Reefer / 2016-01-11 - 2016-10-08 (9 месяцев)
AB Seaman: m/м susanna1 - General cargo / 2016-03-28 - 2016-08-31 (5 месяцев)
AB Seaman: m/м susanna1 - General cargo / 2015-03-23 - 2015-09-30 (6 месяцев)