Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Fitter / Welder: SONGA AGNES - Crude Oil Tanker / 2017-03-01 - 2017-09-03 (6 месяцев)
Electric Cadet: Liman - Tug boat / 2017-02-01 - 2017-08-03 (6 месяцев)
Electrician: Natalie - Oil Products Tanker / 2016-06-20 - 2016-12-20 (6 месяцев)
Trainee Officer: ATAKA - Crude Oil Tanker / 2016-12-26 - 2017-07-19 (7 месяцев)
Deck Cadet: Everglades - Crude Oil Tanker / 2015-05-10 - 2015-10-20 (5 месяцев)
AB Seaman: AYLISH - Dry Cargo / 2016-12-03 - 2017-06-26 (7 месяцев)
Deck Cadet: Ocean Pride - RO-RO / 2016-12-24 - 2017-06-06 (5 месяцев)
Engine Cadet: ship tug - Tug boat / 2017-03-26 - 2017-05-26 (2 месяца)
Motorman: BOSCO GILAN - General cargo / 2016-09-16 - 2017-05-22 (8 месяцев)
Motorman: STARDALE - General cargo / 2015-06-16 - 2016-01-13 (7 месяцев)
Motorman: MYKOLA BOBROYNYKOV - General cargo / 2013-05-24 - 2014-03-10 (9 месяцев)
Motorman: Babilon - General cargo / 2016-08-26 - 2017-05-14 (9 месяцев)
Motorman: Graf Voroncov - Fishing vessel / 2015-12-25 - 2016-04-02 (3 месяца)
AB Seaman: NEREUS - General cargo / 2016-05-20 - 2017-04-29 (11 месяцев)
OS: TIRAS - General cargo / 2013-12-24 - 2014-05-15 (5 месяцев)
OS: Skylark - General cargo / 2013-04-29 - 2013-07-22 (3 месяца)
OS: Martyn Laeys - General cargo / 2011-02-10 - 2011-08-17 (6 месяцев)
OS: Semen Rudnev - General cargo / 2010-08-30 - 2010-12-28 (4 месяца)
Electrician: Neshat - General cargo / 2016-07-20 - 2017-01-28 (6 месяцев)
Steward: Marco Polo - Passenger vessel / 2016-06-16 - 2017-01-05 (7 месяцев)
Steward: Berlin - Passenger vessel / 2014-08-08 - 2015-02-15 (6 месяцев)
Steward: MSC Poesia - Passenger vessel / 2013-05-23 - 2014-02-05 (8 месяцев)
Steward: Aegean Paradise - Passenger vessel / 2012-05-19 - 2012-10-03 (4 месяца)
Deck Cadet: OM-106 - Passenger vessel / 2016-08-01 - 2017-01-01 (5 месяцев)
Deck Cadet: OM-106 - Passenger vessel / 2015-06-22 - 2015-07-17 (1 месяц)
Chief Officer: Northern Decision - Container Ship / 2016-06-22 - 2016-11-10 (5 месяцев)
Chief Officer: Northern Vivacity - Container Ship / 2015-11-18 - 2016-03-19 (4 месяца)
Chief Officer: Northern Practise - Container Ship / 2015-04-18 - 2015-09-11 (5 месяцев)
2nd Engineer: Horizon Electra - Chemical tanker / 2016-10-01 - 2016-10-28 (1 месяц)
2nd Engineer: DON REEFER - Reefer / 2015-12-23 - 2016-08-30 (8 месяцев)
2nd Engineer: BOULIS - Dry Cargo / 2012-05-07 - 2012-08-13 (3 месяца)
Electric Cadet: Brigadir Koviza - Crane vessel / 2016-06-21 - 2016-08-10 (2 месяца)
Deck Cadet: MAGELANA - General cargo / 2015-09-07 - 2016-05-06 (8 месяцев)
Deck Cadet: LEDA - General cargo / 2015-06-11 - 2015-08-30 (3 месяца)
El. Engineer: MOMA - RO-RO / 2015-06-24 - 2015-11-14 (5 месяцев)
El. Engineer: Генадий Водолазский - Reefer / 2015-01-18 - 2015-06-19 (5 месяцев)
El. Engineer: Орион - Reefer / 2014-07-01 - 2014-11-19 (5 месяцев)
Deck Cadet: Stinnes Passat - General cargo / 2015-08-30 - 2015-11-01 (2 месяца)