Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
3rd Officer: Nordic London - Bulk Carrier / 2019-04-07 - 2019-11-04 (7 месяцев)
3rd Officer: Nordic Beijing - Container Ship / 2018-06-26 - 2018-10-19 (4 месяца)
3rd Officer: Nordic Stockholm - Bulk Carrier / 2018-01-15 - 2018-04-18 (3 месяца)
Electrician: Knyaz Vladimir - Cruise Liner / 2019-10-10 - 2019-11-01 (1 месяц)
Electric Cadet: Chersonesus - Training Ship / 2019-08-01 - 2019-10-01 (2 месяца)
Electric Cadet: Chersonesus - Training Ship / 2018-10-29 - 2018-12-01 (1 месяц)
AB Seaman: Viking Sineus - Passenger vessel / 2019-03-01 - 2019-11-01 (8 месяцев)
OS: Viking Sineus - Passenger vessel / 2018-03-16 - 2018-11-01 (8 месяцев)
Engine Cadet: Vostochnyy - Tug boat / 2019-06-22 - 2019-10-27 (4 месяца)
Doctor: Viking Truvor - Passenger vessel / 2019-04-23 - 2019-10-26 (6 месяцев)
Electrician: Kapitan Antipov - Dry Cargo / 2018-05-04 - 2019-10-23 (1 год)
Engine Cadet: MV "Silangan Express- 3" - Passenger vessel / 2018-10-15 - 2019-10-15 (1 год)
Deck Cadet: Sapura Topazio - Pipe laying vessel / 2018-06-30 - 2019-10-03 (1 год)
Deck Cadet: Vicente Pinzon - Container Ship / 2017-08-01 - 2017-10-01 (2 месяца)
OS: IOSIF SHMELKIN - Fishing vessel / 2019-04-13 - 2019-10-02 (6 месяцев)
OS: SEDOV - Sailing Vessel / 2018-04-01 - 2018-08-30 (5 месяцев)
2nd Engineer: Herkules - Cement Carrier / 2019-03-06 - 2019-09-08 (6 месяцев)
AB Seaman: Siya - General cargo / 2019-03-30 - 2019-09-01 (5 месяцев)
AB Seaman: bourbon Liberty 224 - Drilling vessel / 2018-01-15 - 2019-08-20 (1 год)
Barwaiteress: MSC Meraviglia - Cruise Liner / 2018-12-06 - 2019-08-10 (8 месяцев)
OS: Grand Ferry - Ferry / 2018-12-16 - 2019-06-26 (6 месяцев)
OS: Grand Ferry - Ferry / 2018-03-18 - 2018-09-05 (6 месяцев)
Deck Cadet: Marta Mata - Tug boat / 2019-04-10 - 2019-06-10 (2 месяца)
Engine Cadet: Tiina Too - Chemical tanker / 2018-08-08 - 2019-05-01 (9 месяцев)
Engine Cadet: OM - 106 - Passenger vessel / 2017-12-25 - 2018-02-26 (2 месяца)
Utility: celebrity reflectio - Passenger vessel / 2018-08-02 - 2019-04-01 (8 месяцев)
Motorman: Sibirykov - Other vessels / 2018-03-27 - 2019-02-04 (10 месяцев)
Chief Officer: VESTIMAR - General cargo / 2018-07-12 - 2019-02-04 (7 месяцев)
Chief Officer: MODUS - General cargo / 2018-02-22 - 2018-06-20 (4 месяца)
Chief Officer: CHELSEA-6 - General cargo / 2016-05-06 - 2016-10-29 (6 месяцев)
Chief Officer: CHELSEA-6 - General cargo / 2014-12-30 - 2015-07-02 (6 месяцев)
Chief Officer: CHELSEA-5 - Dry Cargo / 2014-03-06 - 2014-07-03 (4 месяца)
Chief Engineer: GELIUS 1 - General cargo / 2018-09-02 - 2019-02-02 (5 месяцев)