Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
AB Seaman: AOTS - AHTS / 2021-11-11 - 2022-02-14 (3 месяца)
OS: Stellar Toledo - Bulk Carrier / 2021-08-18 - 2022-02-14 (6 месяцев)
OS: Kapitan Shyriagin - General cargo / 2021-02-17 - 2021-07-02 (4 месяца)
OS: URSULA - General cargo / 2009-05-26 - 2009-12-20 (7 месяцев)
AB-Cook: LADY DIANA - General cargo / 2022-01-23 - 2022-02-10 (1 месяц)
AB-Cook: Meridianna - Multi-Purpose Vessel / 2021-12-01 - 2022-01-20 (2 месяца)
AB-Cook: Lady Ami - Multi-Purpose Vessel / 2020-11-29 - 2021-03-07 (3 месяца)
AB Seaman: Menelaos - Bulk Carrier / 2019-11-09 - 2020-08-21 (9 месяцев)
AB-Cook: varyag - RO-RO / 2017-05-26 - 2019-05-25 (1 год)
OS: PATRIA - Bulk Carrier / 2021-08-14 - 2022-02-08 (6 месяцев)
OS: Chelsea - 7 - General cargo / 2020-08-07 - 2021-03-07 (7 месяцев)
OS: Jamrat - Oil Products Tanker / 2021-03-05 - 2022-02-04 (11 месяцев)
Engine Cadet: Ilia - Bulk Carrier / 2021-05-24 - 2022-01-29 (8 месяцев)
Chief Engineer: Rusich-4 - Bulk Carrier / 2021-12-26 - 2022-01-24 (1 месяц)
Chief Engineer: Rusich-4 - Dry Cargo / 2021-03-04 - 2021-07-04 (4 месяца)
Chief Engineer: Rusich-4 - Dry Cargo / 2020-07-22 - 2020-10-19 (3 месяца)
Chief Engineer: Helga - Dry Cargo / 2018-12-24 - 2019-05-05 (4 месяца)
Deck Cadet: MV LINTAS DAMAI 5 - General cargo / 2021-01-13 - 2022-01-20 (1 год)
3rd Engineer: Freyja W - Multi-Purpose Vessel / 2021-09-20 - 2022-01-11 (4 месяца)
3rd Engineer: Freyja W - Multi-Purpose Vessel / 2021-02-09 - 2021-06-01 (4 месяца)
3rd Engineer: Freyja W - Multi-Purpose Vessel / 2020-06-15 - 2020-10-21 (4 месяца)
3rd Engineer: Freyja W - Multi-Purpose Vessel / 2019-11-05 - 2020-01-15 (2 месяца)
Chief Engineer: MAERSK NACALA - Container Ship / 2021-11-27 - 2022-01-11 (1 месяц)
2nd Engineer: MAERSK NACALA - Container Ship / 2021-07-22 - 2021-11-26 (4 месяца)
2nd Engineer: MARTINIQUE - Container Ship / 2020-10-31 - 2021-03-29 (5 месяцев)
2nd Engineer: MONACO - Container Ship / 2020-01-14 - 2020-07-08 (6 месяцев)
2nd Engineer: BSL LIMASSOL - Container Ship / 2019-07-05 - 2019-08-31 (2 месяца)
Trainee Engineer: Gas Courage - LPG / LNG / 2021-01-30 - 2022-01-10 (11 месяцев)
Painter: SALUDA - Oil Products Tanker / 2021-08-18 - 2022-01-06 (5 месяцев)
OS: M. T ASTERIS - Tug boat / 2021-07-01 - 2021-12-30 (6 месяцев)
Engine Cadet: Yellow - Drilling platform / 2020-09-16 - 2021-12-16 (1 год)
3rd Engineer: Cosco Thailand - Container Ship / 2021-05-06 - 2021-12-05 (7 месяцев)
3rd Engineer: CSCL SAo Paulo - Container Ship / 2020-01-01 - 2020-09-05 (8 месяцев)
3rd Engineer: Seaspan Lebu - Container Ship / 2019-01-31 - 2019-07-26 (6 месяцев)
3rd Engineer: Seaspan Fraser - Container Ship / 2018-02-10 - 2018-07-31 (6 месяцев)
3rd Engineer: Mineral China - Bulk Carrier / 2017-03-12 - 2017-08-12 (5 месяцев)
Cook: МБ1222 - Tug boat / 2021-06-21 - 2021-11-30 (5 месяцев)
OS: Capt.james cook - Platform Supply vessel / 2021-03-20 - 2021-11-27 (8 месяцев)
AB Seaman: Mv yu lee 38 - General cargo / 2017-01-17 - 2018-04-09 (1 год)
Crane Operator: Msc Belle - Container Ship / 2021-07-16 - 2021-11-24 (4 месяца)
Oiler: MV costal jaguar - AHTS / 2021-02-07 - 2021-11-22 (9 месяцев)
Oiler: M v costal comander - AHTS / 2020-03-11 - 2020-11-17 (8 месяцев)
Oiler: MV sagadeep 2 - Dry Cargo / 2018-03-07 - 2018-11-14 (8 месяцев)
AB Seaman: Akhmat Kadirov - Dry Cargo / 2021-04-14 - 2021-11-12 (7 месяцев)
Deck Cadet: БТ-210 - Tug boat / 2020-06-29 - 2020-08-31 (2 месяца)