Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Wiper: MV LENA - General cargo / 2017-05-16 - 2018-01-01 (8 месяцев)
OS: Arvin - General cargo / 2017-10-01 - 2017-12-27 (3 месяца)
Cook: SVETOSLAVA - General cargo / 2017-07-14 - 2017-12-23 (5 месяцев)
Cook: restoraunt Tibet - Coaster / 2016-02-10 - 2017-02-20 (1 год)
OS: Iron Destiny - Bulk Carrier / 2017-07-26 - 2017-12-20 (5 месяцев)
Deck Cadet: "Alessandra 1" - General cargo / 2016-05-18 - 2016-11-30 (6 месяцев)
Engine Cadet: M/V GRAND MARAIS - Bulk Carrier / 2017-03-08 - 2017-11-11 (8 месяцев)
Oiler: MV FIROUZAN - Container Ship / 2016-09-06 - 2017-11-06 (1 год)
3rd Officer: c/v Avra Miteras - Container Ship / 2017-05-24 - 2017-11-06 (5 месяцев)
Deck Cadet: c/v Avra Miteras - Container Ship / 2017-04-11 - 2017-05-23 (1 месяц)
AB Seaman: m/v Alvadi-1 - Dry Cargo / 2015-09-04 - 2016-01-12 (4 месяца)
Deck Cadet: m/v Melita - General cargo / 2013-01-15 - 2013-04-30 (3 месяца)
AB Seaman: Домбай - Passenger vessel / 2017-09-01 - 2017-11-01 (2 месяца)
Stewardess: Dream On - Yacht / 2017-03-20 - 2017-10-31 (7 месяцев)
Stewardess: Commondore Clipper - Ferry / 2016-12-10 - 2017-03-05 (3 месяца)
Stewardess: Med Queen - Passenger vessel / 2016-06-24 - 2016-09-27 (3 месяца)
Stewardess: Chayka - Yacht / 2013-04-10 - 2013-10-05 (6 месяцев)
Motorman: M/V "Helsinki" - General cargo / 2017-04-17 - 2017-10-29 (6 месяцев)
OS: Wolin - Passenger vessel / 2017-05-23 - 2017-10-27 (5 месяцев)
Deck Cadet: m/v om-106 - Passenger vessel / 2017-06-08 - 2017-08-31 (3 месяца)
Chief Engineer: Navig8 Stellar - Chemical tanker / 2017-03-03 - 2018-01-29 (11 месяцев)
Chief Engineer: Navig8 Executive - Oil Products Tanker / 2017-03-06 - 2017-07-19 (4 месяца)
Chief Engineer: Navig8 Executive - Oil Products Tanker / 2016-07-30 - 2016-11-24 (4 месяца)
Chief Engineer: Sauger - Oil Products Tanker / 2015-09-09 - 2016-01-25 (5 месяцев)
Chief Engineer: Princimar Pride - Crude Oil Tanker / 2015-01-12 - 2015-03-03 (2 месяца)
Chief Engineer: Cuevasanta B - Container Ship / 2012-07-20 - 2017-07-01 (4 года)
Chief Engineer: Montserrat B - Container Ship / 2007-02-01 - 2012-01-01 (4 года)
Chief Engineer: Bentayga Express - Passenger vessel / 2005-06-01 - 2006-07-30 (1 год)
Chief Engineer: BONANZA EXPRESS - Passenger vessel / 2000-06-01 - 2005-05-30 (4 года)
1st Engineer: Ciudad de Burgos - RO-RO / 1997-01-10 - 2000-03-01 (3 года)
Deck Cadet: Sphinx - Other vessels / 2017-04-22 - 2017-06-27 (2 месяца)
ETO: Tidewater Enabler - MRSV / 2012-07-12 - 2017-05-17 (4 года)
2nd Officer: Cape Melville - Container Ship / 2016-11-25 - 2017-04-12 (5 месяцев)
2nd Officer: Olympia - Container Ship / 2011-05-13 - 2011-09-12 (4 месяца)
OS: кентавр - Tug boat / 2017-01-23 - 2017-03-24 (2 месяца)