Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Oiler: Mehmet Bey - Dry Cargo / 2022-03-02 - 2022-09-21 (7 месяцев)
OS: Marshal Gelovani - Other vessels / 2022-05-19 - 2022-09-20 (4 месяца)
Engine Cadet: Druzhba - Training Ship / 2022-07-01 - 2022-08-31 (2 месяца)
Deck Cadet: N/A - Container Ship / 2022-08-14 - 2022-08-14 (0 дней)
Deck Cadet: MIR - Sailing Vessel / 2022-06-10 - 2022-08-10 (2 месяца)
OS: Nicholas - Bulk Carrier / 2022-02-12 - 2022-08-08 (6 месяцев)
Trainee OS: MT PAGAS - Oil Products Tanker / 2022-01-26 - 2022-08-05 (6 месяцев)
1st Officer: COMET - Bulk Carrier / 2022-05-06 - 2022-08-04 (3 месяца)
1st Officer: JOLANDA - Bulk Carrier / 2021-02-03 - 2021-07-12 (5 месяцев)
1st Officer: EDWIN - Bulk Carrier / 2019-10-25 - 2020-06-17 (8 месяцев)
1st Officer: EDWIN - Bulk Carrier / 2018-07-02 - 2019-04-10 (9 месяцев)
1st Officer: CRISTINA B - Bulk Carrier / 2017-05-19 - 2017-11-25 (6 месяцев)
Boatswain: MPSV "Ocean Surveyor" - Survey vessel / 2021-10-22 - 2022-08-03 (9 месяцев)
Boatswain: MPSV "Ocean Surveyor" - Survey vessel / 2021-03-19 - 2021-08-25 (5 месяцев)
AB Seaman: IDIL, Bulk Carrier - Bulk Carrier / 2020-06-10 - 2021-02-04 (8 месяцев)
Boatswain: Ocean Link, Cable laying Vessel - Cable laying vessel / 2019-12-04 - 2020-02-12 (2 месяца)
Boatswain: Med Surveyor, Survey vessel - Survey vessel / 2019-10-22 - 2019-12-03 (1 месяц)
3rd Engineer: Atlantis Alhambra - Chemical tanker / 2022-05-13 - 2022-07-27 (2 месяца)
3rd Engineer: Atlantis Augusta - Chemical tanker / 2021-10-28 - 2022-02-16 (4 месяца)
3rd Engineer: Atlantis Andaman - Chemical tanker / 2021-02-04 - 2021-05-03 (3 месяца)
3rd Engineer: Atlantis Andaman - Chemical tanker / 2020-06-18 - 2020-10-09 (4 месяца)
3rd Engineer: Atlantis Almeria - Chemical tanker / 2019-10-28 - 2020-02-10 (3 месяца)
Deck Cadet: Mir - Crew boat / 2022-07-18 - 2022-07-21 (3 дня)
Motorman: Maria Grazia - RO-RO / 2021-10-08 - 2022-07-16 (9 месяцев)
Plumber: Oriental Dragon - Passenger vessel / 2020-10-04 - 2021-08-16 (10 месяцев)
Ref. Machinist: China Star - Passenger vessel / 2012-02-21 - 2016-07-28 (4 года)
AB Seaman: m/v ''KAREN'' - Multi-Purpose Vessel / 2022-04-07 - 2022-07-16 (3 месяца)
AB Seaman: FRIO SEVEN - Reefer / 2019-10-07 - 2020-06-25 (9 месяцев)
AB Seaman: ''VERACRUS'' BELIZE 7508300 - Reefer / 2016-11-28 - 2017-04-16 (5 месяцев)
OS: JSW PRABALGAD - Bulk Carrier / 2021-10-20 - 2022-07-13 (9 месяцев)
Chief Officer: GENIUSHIP - Bulk Carrier / 2021-10-22 - 2022-07-02 (8 месяцев)
Chief Officer: LEADERSHIP - Bulk Carrier / 2019-12-10 - 2020-07-07 (7 месяцев)
Chief Officer: REMIERSHIP - Bulk Carrier / 2018-11-25 - 2019-04-01 (4 месяца)
Chief Officer: NAVIOS POLLUX - Bulk Carrier / 2018-01-21 - 2018-05-13 (4 месяца)
Chief Officer: NAVIOS FANTASTIKS - Bulk Carrier / 2016-10-11 - 2017-04-28 (7 месяцев)
Motorman: Hunter daisen - VLCC / 2021-10-10 - 2022-07-02 (9 месяцев)
AB Seaman: MT LESVOS - Crude Oil Tanker / 2021-09-15 - 2022-07-02 (10 месяцев)
AB Seaman: MT CHIOS I - Crude Oil Tanker / 2019-10-19 - 2020-11-09 (1 год)
Deck Cadet: Drujba - Bulk Carrier / 2022-06-01 - 2022-07-01 (1 месяц)
Deck Cadet: Capitan Korchin - General cargo / 2022-04-07 - 2022-06-20 (2 месяца)
OS: Maran Excellence - Bulk Carrier / 2022-03-13 - 2022-06-13 (3 месяца)
OS: Cassiopeia Star - Bulk Carrier / 2021-03-04 - 2021-12-06 (9 месяцев)
OS: My rose - General cargo / 2020-08-15 - 2020-11-15 (3 месяца)
Deck Cadet: Mar Bianco - General cargo / 2019-08-10 - 2020-02-02 (6 месяцев)