Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Deck Cadet: Khadzhibey - Passenger vessel / 2019-03-23 - 2019-08-23 (5 месяцев)
Deck Cadet: Lady Nona - General cargo / 2019-03-15 - 2019-08-21 (5 месяцев)
Deck Cadet: KHERSONES - Sailing Vessel / 2018-04-01 - 2018-05-31 (2 месяца)
Cook: OLTENITSA - General cargo / 2019-04-15 - 2019-08-21 (4 месяца)
3rd Officer: BW Tokyo - LPG / LNG / 2019-02-12 - 2019-08-02 (6 месяцев)
3rd Officer: BW Kyoto - LPG / LNG / 2018-04-01 - 2018-09-08 (5 месяцев)
3rd Officer: BW Tokyo - LPG / LNG / 2017-01-10 - 2017-05-13 (4 месяца)
3rd Officer: MV Aseem - LPG / LNG / 2016-06-16 - 2016-09-21 (3 месяца)
3rd Officer: Annapurna - LPG / LNG / 2015-02-16 - 2015-10-09 (8 месяцев)
AB Seaman: trammo laoura - Bulk Carrier / 2018-12-18 - 2019-08-01 (7 месяцев)
Engine Cadet: Nevskiy 23 - Dry Cargo / 2019-01-28 - 2019-07-28 (6 месяцев)
Chief Officer: NS Point - Chemical tanker / 2019-02-22 - 2019-07-19 (5 месяцев)
Chief Officer: NS POINT - Chemical tanker / 2018-05-14 - 2018-10-06 (5 месяцев)
Chief Officer: SCF URAL - Crude Oil Tanker / 2017-07-31 - 2018-01-13 (5 месяцев)
Master: MV VISHVA DIKSHA - Bulk Carrier / 2018-07-26 - 2019-07-12 (12 месяцев)
Master: MV VISHVA prerna - Bulk Carrier / 2017-07-08 - 2018-02-05 (7 месяцев)
Master: M.v Jindal kamakshi - Bulk Carrier / 2016-09-03 - 2016-12-28 (4 месяца)
Master: MV yugalraj - Bulk Carrier / 2016-07-19 - 2016-08-29 (1 месяц)
Chief Officer: MV Annecy - Bulk Carrier / 2016-02-29 - 2016-06-19 (4 месяца)
3rd Officer: Stellar Pacific - Bulk Carrier / 2019-02-06 - 2019-07-10 (5 месяцев)
3rd Officer: Stellar Baltic - Bulk Carrier / 2018-03-14 - 2018-08-18 (5 месяцев)
3rd Officer: Stellar Baltic - Bulk Carrier / 2016-11-26 - 2017-08-28 (9 месяцев)
OS: Atlantic Action - General cargo / 2014-06-22 - 2015-02-02 (7 месяцев)
Deck Cadet: WMS Groningen - Container Ship / 2013-10-04 - 2014-05-14 (7 месяцев)
3rd Engineer: Slavyanka - Dry Cargo / 2019-04-30 - 2019-07-09 (2 месяца)
Engine Cadet: Clipper Talent - Bulk Carrier / 2018-07-16 - 2018-12-20 (5 месяцев)
Engine Cadet: Clipper Tenacious - Bulk Carrier / 2017-11-29 - 2018-04-25 (5 месяцев)
Engine Cadet: Clipper Lasco - Bulk Carrier / 2017-02-02 - 2017-06-26 (5 месяцев)
Motorman: SGV Flot - Bulk Carrier / 2016-03-01 - 2016-10-31 (8 месяцев)
Chief Officer: ATLAS - Bulk Carrier / 2018-12-16 - 2019-06-28 (6 месяцев)
Chief Officer: Atlas - Bulk Carrier / 2018-01-11 - 2018-08-26 (7 месяцев)
Chief Officer: HECTOR - Bulk Carrier / 2016-12-02 - 2017-07-09 (7 месяцев)
Chief Officer: THISSEAS - Bulk Carrier / 2016-02-13 - 2016-08-29 (7 месяцев)
Chief Officer: HECTOR - Bulk Carrier / 2015-05-13 - 2015-11-12 (6 месяцев)
1st Officer: SPIRIT OF MELBOURNE - Container Ship / 2018-11-06 - 2019-06-19 (7 месяцев)
1st Officer: SPIRIT OF MELBOURNE - Container Ship / 2017-09-22 - 2018-05-02 (7 месяцев)
1st Officer: ALEXANDRA RICKMERS - Container Ship / 2017-06-21 - 2017-08-25 (2 месяца)
1st Officer: MAERSK ARIZONA - Container Ship / 2017-02-03 - 2017-05-17 (3 месяца)
1st Officer: JACOB RICKMERS - Container Ship / 2016-03-03 - 2016-06-29 (4 месяца)
Chef de Partie: Aida Mar - Cruise Liner / 2019-02-14 - 2019-06-16 (4 месяца)
Chef de Partie: AIDA BLU - Cruise Liner / 2018-05-30 - 2018-12-05 (6 месяцев)
Engine Cadet: NOMAD - Survey vessel / 2019-06-03 - 2019-06-13 (10 дней)
Deck Cadet: Mt Norstar Intrepid - Crude Oil Tanker / 2018-07-07 - 2019-05-17 (10 месяцев)
3rd Engineer: MINERAL NEW YORK - General cargo / 2018-09-20 - 2019-05-15 (8 месяцев)
2nd Engineer: Pallada - Dry Cargo / 2018-01-21 - 2018-07-21 (6 месяцев)
2nd Engineer: m/v,,PALLADA' - Dry Cargo / 2016-11-11 - 2017-05-31 (7 месяцев)
2nd Engineer: m/v,,CATRIN-1' - Dry Cargo / 2016-07-05 - 2016-10-01 (3 месяца)
3rd Engineer: m/v,,SOLKA' - Dry Cargo / 2015-03-24 - 2015-09-29 (6 месяцев)
OS: Voyager - Crude Oil Tanker / 2018-11-08 - 2019-04-29 (6 месяцев)
OS: Nordic light - Crude Oil Tanker / 2018-02-23 - 2018-08-14 (6 месяцев)
OS: Voyager - Crude Oil Tanker / 2016-11-29 - 2017-05-27 (6 месяцев)
OS: Voyager - Crude Oil Tanker / 2015-11-27 - 2016-05-23 (6 месяцев)
OS: Alatau - Crude Oil Tanker / 2015-03-29 - 2015-09-07 (5 месяцев)
Wiper: SeaBorne Cargo 3 - General cargo / 2018-04-14 - 2019-04-20 (1 год)
Deck Cadet: Energy Protector - Oil Products Tanker / 2018-08-21 - 2019-04-20 (8 месяцев)
Deck Cadet: Vega Song - LPG / LNG / 2018-10-12 - 2019-04-16 (6 месяцев)
OS: Tevfik Bey - General cargo / 2016-11-18 - 2017-05-15 (6 месяцев)