Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Cook: ATLANTIC FLOSTA - Container Ship / 2019-03-11 - 2019-06-11 (3 месяца)
Messman: ATLANTIC FLOSTA - Container Ship / 2018-07-24 - 2019-03-10 (7 месяцев)
Cook: SOPHIA N - Bulk Carrier / 2017-11-10 - 2018-02-24 (3 месяца)
Messman: OLYMPIA IV - Bulk Carrier / 2017-06-14 - 2017-11-02 (5 месяцев)
AB Seaman: Арктик Лидер - Fishing vessel / 2018-11-22 - 2019-05-28 (6 месяцев)
AB Seaman: Мыс Чупрова - Fishing vessel / 2017-12-14 - 2018-06-01 (6 месяцев)
Electrician: Steel Cougar - General cargo / 2018-11-14 - 2019-05-04 (6 месяцев)
Electric Cadet: Liman - Tug boat / 2009-12-14 - 2011-02-22 (1 год)
Bartender: Celebrity silhouette - Cruise Liner / 2018-10-26 - 2019-04-25 (6 месяцев)
OS: M. ANDREEV - Dry Cargo / 2018-12-06 - 2019-04-08 (4 месяца)
Motorman-electrician: M/vcorina - General cargo / 2018-10-26 - 2019-03-21 (5 месяцев)
Deck Cadet: EENDRACHT - Training Ship / 2019-02-19 - 2019-03-19 (1 месяц)
OS: Ananta - Oil Products Tanker / 2017-06-18 - 2019-03-18 (1 год)
Chief Engineer: STANFORD BATELEUR - Platform Supply vessel / 2018-10-20 - 2019-03-07 (4 месяца)
Chief Engineer: STANFORD BATELEUR - Platform Supply vessel / 2018-04-11 - 2018-07-17 (3 месяца)
Chief Engineer: STANFORD MUSTANG - AHT / 2017-08-29 - 2017-11-14 (3 месяца)
Chief Engineer: STANFORD MUSTANG - AHT / 2017-03-15 - 2017-05-09 (2 месяца)
Chief Engineer: MAC Altair - Platform Supply vessel / 2016-09-21 - 2016-12-18 (3 месяца)
Wiper: Carnival Liberty - Cruise Liner / 2018-09-06 - 2019-03-01 (6 месяцев)
Wiper: Carnival Fantasy - Cruise Liner / 2018-01-21 - 2018-07-08 (6 месяцев)
Deck Cadet: Volcan del Teide - Passenger vessel / 2019-02-15 - 2019-02-25 (10 дней)
Oiler: Azam sealink one - Ferry / 2018-08-07 - 2019-02-20 (6 месяцев)
Engine Cadet: Могучий буксир Одесса - Lash / Barge carrier / 2018-08-02 - 2019-02-05 (6 месяцев)
OS: Booli Moog - General cargo / 2018-07-24 - 2019-01-30 (6 месяцев)
OS: MOGUCHIY - Tug boat / 2017-10-23 - 2017-12-22 (2 месяца)
Engine Cadet: Lady Debora - General cargo / 2018-07-01 - 2019-01-03 (6 месяцев)
OS: GOLDEN IRIS - Passenger vessel / 2018-05-11 - 2018-12-12 (7 месяцев)
Chief Officer: Cscl San Jose - Container Ship / 2018-04-07 - 2018-11-30 (8 месяцев)
Chief Officer: Cscl Sydney - Container Ship / 2017-09-13 - 2018-01-09 (4 месяца)
Chief Officer: Cscl Zeebrugge - Container Ship / 2017-02-20 - 2017-06-28 (4 месяца)
Chief Officer: Seaspan Ganges - Container Ship / 2016-07-19 - 2016-11-04 (4 месяца)
Chief Officer: Seaspan Lebu - Container Ship / 2015-11-28 - 2016-03-19 (4 месяца)
Chief Officer: Bourbon Liberty 305 - AHTS / 2018-08-08 - 2018-11-20 (3 месяца)
2nd Officer: Vengery - AHTS / 2014-10-22 - 2015-01-22 (3 месяца)
2nd Officer: Kigoriak - AHTS / 2014-04-22 - 2014-08-08 (4 месяца)
3rd Officer: Komulan - AHTS / 2013-08-11 - 2013-12-12 (4 месяца)
3rd Officer: Komulan - AHTS / 2013-01-28 - 2013-05-12 (3 месяца)
Welder: greifswald - RO-RO / 2018-09-14 - 2018-11-17 (2 месяца)
Welder: MSC TIA - Container Ship / 2017-05-02 - 2017-08-31 (4 месяца)
Welder: ela - Container Ship / 2015-12-04 - 2016-07-11 (7 месяцев)
Welder: katyayni - Container Ship / 2014-12-11 - 2015-02-06 (2 месяца)
OS: ms "Volga" - Passenger vessel / 2018-04-17 - 2018-11-13 (7 месяцев)