Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
3rd Officer: Alexandros I - Bulk Carrier / 2023-05-25 - 2024-01-05 (7 месяцев)
AB Seaman: Malburg - Oil Products Tanker / 2022-12-10 - 2023-03-19 (3 месяца)
AB Seaman: Zim Luanda - Container Ship / 2021-05-23 - 2021-12-16 (7 месяцев)
AB Seaman: Starlight - Bulk Carrier / 2019-05-25 - 2020-12-20 (1 год)
Cook: NOVA CALEDONIA - Reefer / 2023-08-30 - 2024-01-04 (4 месяца)
Cook: MV KUBILAI - Container Ship / 2023-01-23 - 2023-08-27 (7 месяцев)
Chief Engineer: Mangystau-3 - AHTS / 2021-05-02 - 2023-12-31 (2 года)
2nd Engineer: Mangystau-3 - Tug boat / 2017-02-04 - 2021-05-01 (4 года)
Electrician: Cresty - Bulk Carrier / 2023-05-04 - 2023-12-29 (8 месяцев)
Electrician: Laurus - General cargo / 2022-06-21 - 2023-01-25 (7 месяцев)
Electrician: Ramus - General cargo / 2022-03-29 - 2022-06-19 (3 месяца)
Electrician: Maranta - General cargo / 2021-09-25 - 2021-12-20 (3 месяца)
Electrician: Bellis - General cargo / 2020-08-28 - 2021-04-16 (8 месяцев)
AB Seaman: Бухта Нагаева - Reefer / 2023-07-07 - 2023-12-29 (6 месяцев)
AB Seaman: Yerofey Khabarov - Dry Cargo / 2021-06-09 - 2021-11-01 (5 месяцев)
AB Seaman: Corso Marine - General cargo / 2020-10-16 - 2021-05-18 (7 месяцев)
OS: Mys Datta - Fishing vessel / 2019-11-26 - 2020-05-02 (5 месяцев)
Senior DPO: Frida-1 - Semi-submersible platform / 2020-01-06 - 2023-12-27 (3 года)
DP Officer: OCEAN CARRIER - DSV (Diving Support) / 2018-07-26 - 2019-12-13 (1 год)
DP Officer: OOS TIRADENTES. - Semi-submersible platform / 2018-05-11 - 2018-06-16 (1 месяц)
2nd Officer: OOS Prometheus - Semi-submersible platform / 2015-01-15 - 2018-03-03 (3 года)
1st Officer: Iolair - Semi-submersible platform / 2009-01-18 - 2014-01-08 (4 года)
Deck Cadet: Sheila Ann - Bulk Carrier / 2023-05-14 - 2023-12-24 (7 месяцев)
Motorman: Crown Sapphire - Reefer / 2023-06-04 - 2023-12-24 (7 месяцев)
Motorman: BALTIC AUTUMN - Reefer / 2022-08-23 - 2023-01-12 (5 месяцев)
Engine Cadet: SIBERIN-4 - General cargo / 2021-08-09 - 2022-02-03 (6 месяцев)
Motorman: ALEKSANDR SHABALIN - Passenger vessel / 2018-08-15 - 2020-08-14 (1 год)
Motorman: LENANEFT-2031 - Oil Products Tanker / 2017-05-04 - 2017-12-29 (8 месяцев)
Cook: Charlotte - General cargo / 2023-04-13 - 2023-12-21 (8 месяцев)
Cook: Artemis - Container Ship / 2021-10-10 - 2022-01-28 (4 месяца)
Cook: Charlotte - General cargo / 2021-02-25 - 2021-08-05 (5 месяцев)
Cook: Atlantis - Container Ship / 2020-06-15 - 2020-12-05 (6 месяцев)
Cook: Charlotte - General cargo / 2019-05-13 - 2019-09-26 (4 месяца)
Trainee Engineer: A Plus 1 - General cargo / 2023-09-02 - 2023-12-20 (4 месяца)
Trainee Engineer: Lidya V - General cargo / 2023-04-28 - 2023-07-14 (3 месяца)
Trainee Engineer: Sparta - Heavy lift vessel / 2022-10-20 - 2023-02-07 (4 месяца)
Motorman: Baltic leader - Heavy lift vessel / 2020-06-15 - 2020-10-07 (4 месяца)
Motorman: Pizhma - Bulk carrier / 2017-09-23 - 2018-01-16 (4 месяца)
Master: CMA CGM Aqaba - Container Ship / 2023-08-08 - 2023-12-17 (4 месяца)
Chief Officer: CMA CGM Aqaba - Container Ship / 2023-03-01 - 2023-07-13 (4 месяца)
Chief Officer: Oleander - Container Ship / 2022-08-08 - 2022-11-29 (4 месяца)
Chief Officer: Aurelia - Ferry / 2022-05-20 - 2022-06-17 (1 месяц)
Chief Officer: GNV Atlas - Ferry / 2022-03-29 - 2022-05-17 (2 месяца)
Master: JOLIE - Crude Oil Tanker / 2023-09-29 - 2023-12-15 (3 месяца)
Master: JOLIE - Crude Oil Tanker / 2023-03-20 - 2023-07-14 (4 месяца)
Master: LANA - Crude Oil Tanker / 2022-09-07 - 2023-02-28 (6 месяцев)
Master: Petrogaruda - Crude Oil Tanker / 2021-08-27 - 2022-01-25 (5 месяцев)
Master: Petrogaruda - Crude Oil Tanker / 2020-10-26 - 2021-04-27 (6 месяцев)
2nd Officer: Python - Crude Oil Tanker / 2023-07-06 - 2023-12-13 (5 месяцев)
2nd Officer: flagship Orchid - Oil Products Tanker / 2022-09-26 - 2023-02-13 (5 месяцев)
2nd Officer: KOI - Oil Products Tanker / 2022-05-16 - 2022-06-30 (1 месяц)
3rd Officer: Flagship Violet - Oil Products Tanker / 2021-11-01 - 2022-03-31 (5 месяцев)
AB Seaman: Polar Unicorn - Oil Products Tanker / 2020-08-18 - 2021-05-30 (9 месяцев)
Chief Cook: caspian SUPPLER. caspian CHALLENGER - AHTS / 2023-09-01 - 2023-12-09 (3 месяца)
Cook: ASATMALTA - Dry Cargo / 2023-02-01 - 2023-06-26 (5 месяцев)
Fitter / Welder: Patrick C - Oil Products Tanker / 2022-12-20 - 2023-12-07 (12 месяцев)
Fitter / Welder: SKY - Chemical tanker / 2021-12-28 - 2022-11-16 (11 месяцев)
Fitter / Welder: Elka Delos - Chemical tanker / 2021-04-01 - 2021-07-20 (4 месяца)
Fitter / Welder: Elka Nikolas - Oil Products Tanker / 2020-12-20 - 2021-03-19 (3 месяца)
3rd Engineer: HS arge - Crude Oil Tanker / 2023-07-13 - 2023-12-01 (5 месяцев)
3rd Engineer: MISCA - Crude Oil Tanker / 2022-10-12 - 2023-02-18 (4 месяца)
3rd Engineer: sunpowe - Asphalt/Bitumen Tanker / 2022-01-18 - 2022-06-01 (4 месяца)
Engine Cadet: Volgo-Balt 237 - General cargo / 2023-09-26 - 2023-11-26 (2 месяца)
Engine Cadet: Volgo-Balt 236 - General cargo / 2021-04-18 - 2021-09-18 (5 месяцев)
Cook: Sea Hermes - LPG / LNG / 2023-06-08 - 2023-11-22 (5 месяцев)
Messman: Captain Nikolas - LPG / LNG / 2022-10-01 - 2023-02-28 (5 месяцев)
Messman: Gas Roma - LPG / LNG / 2021-03-23 - 2021-07-28 (4 месяца)
OS: Eleen neptine - Bulk Carrier / 2023-02-09 - 2023-11-10 (9 месяцев)
Master: Gas Madrid - LPG / LNG / 2023-04-13 - 2023-11-09 (7 месяцев)
Master: LPG CALYPSO GAS - LPG / LNG / 2022-12-10 - 2023-01-30 (2 месяца)
Master: LPG SUMMER - LPG / LNG / 2022-02-06 - 2022-08-06 (6 месяцев)
Master: LPG HAPPY - LPG / LNG / 2020-11-13 - 2021-05-12 (6 месяцев)