Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Engine Cadet: Mv kheri 2 - General cargo / 2019-08-18 - 2020-08-24 (1 год)
OS: reltug twelve - Tug boat / 2019-09-11 - 2020-08-22 (11 месяцев)
Deck Cadet: Polonia - Ferry / 2020-08-06 - 2020-08-20 (14 дней)
Deck Cadet: Nawigator 21 - Other vessels / 2020-06-29 - 2020-07-12 (13 дней)
Deck Cadet: Nawigator 21 - Other vessels / 2019-02-25 - 2019-03-10 (13 дней)
Chief Engineer: BOURBON LIBERTY 226 - AHTS / 2018-12-12 - 2020-08-13 (1 год)
Chief Engineer: BOURBON RHODE - AHT / 2016-10-13 - 2018-09-20 (1 год)
Chief Engineer: BOURBON OX - AHT / 2016-03-03 - 2016-06-10 (3 месяца)
Chief Engineer: Bourbon Homere - Platform Supply vessel / 2014-01-08 - 2015-07-15 (1 год)
Chief Engineer: Luegi - Tug boat / 2013-03-04 - 2013-05-15 (2 месяца)
Electrician: STI MILWAUKEE - Oil Products Tanker / 2019-10-11 - 2020-08-08 (10 месяцев)
Electrician: STI MILWAUKEE - Oil Products Tanker / 2019-03-17 - 2019-07-28 (4 месяца)
Electrician: STI PONTIAC - Oil Products Tanker / 2018-09-15 - 2019-03-14 (6 месяцев)
Electrician: STI BOSPHORUS - Oil Products Tanker / 2018-01-31 - 2018-07-14 (5 месяцев)
Electrician: SKY - Oil Products Tanker / 2017-08-05 - 2017-12-02 (4 месяца)
Trainee Engineer: MT ZUMORUDA - Oil Products Tanker / 2019-10-07 - 2020-08-05 (10 месяцев)
OS: Sibirskiy 2101 - General cargo / 2020-05-28 - 2020-08-02 (2 месяца)
Deck Cadet: Energy Challenger - Crude Oil Tanker / 2015-07-30 - 2016-02-16 (7 месяцев)
Wiper: China Navigation - General cargo / 2019-07-27 - 2020-07-19 (12 месяцев)
Engine Cadet: M/V Ince Anadolu - Bulk Carrier / 2019-11-17 - 2020-07-15 (8 месяцев)
Deck Cadet: No experience - Other vessels / 2020-07-01 - 2020-07-01 (0 дней)
3rd Officer: Gas Amazon - LPG / LNG / 2019-11-29 - 2020-06-24 (7 месяцев)
2nd Officer: EFA - General cargo / 2018-10-01 - 2019-02-05 (4 месяца)
3rd Officer: Frio Sapfir - Reefer / 2018-03-29 - 2018-08-25 (5 месяцев)
OS: Chemtrans Rouen - Oil Products Tanker / 2017-04-13 - 2017-09-30 (6 месяцев)
OS: Cliona - Chemical tanker / 2016-04-11 - 2016-12-18 (8 месяцев)
Deck Cadet: Dredge 14 - Dredger / 2019-07-06 - 2020-06-21 (11 месяцев)
Deck Cadet: Dredge 14 - Dredger / 2018-08-30 - 2019-05-30 (9 месяцев)
Chief Engineer: IDIL - Bulk Carrier / 2019-12-09 - 2020-06-10 (6 месяцев)
Chief Engineer: NIKIFIROS - Bulk Carrier / 2018-08-09 - 2018-12-14 (4 месяца)
Chief Engineer: Maria L - Sailing Vessel / 2018-03-08 - 2018-06-14 (3 месяца)
Chief Engineer: ADASTRA - Bulk Carrier / 2016-12-15 - 2017-09-20 (9 месяцев)
Chief Engineer: COURAGEOUS - Bulk Carrier / 2016-01-02 - 2016-07-02 (6 месяцев)
Deck Cadet: STS Kruzenshtern - Training Ship / 2019-11-26 - 2020-06-03 (6 месяцев)
Galley Cleaner: Pacific Explorer - Cruise Liner / 2019-11-25 - 2020-06-01 (6 месяцев)
Galley Cleaner: Pacific Explorer - Cruise Liner / 2019-02-21 - 2019-10-07 (8 месяцев)
Deck Cadet: M/V lady of love - Passenger vessel / 2014-01-18 - 2015-01-20 (1 год)
Master: Glomar Baltic - Standby-safety vessel / 2020-01-31 - 2020-06-01 (4 месяца)
Master: Glomar Baltic - Standby-safety vessel / 2019-09-15 - 2019-11-23 (2 месяца)
Master: Glomar Baltic - Standby-safety vessel / 2019-05-11 - 2019-07-11 (2 месяца)
Master: Glomar Baltic - Standby-safety vessel / 2019-01-03 - 2019-03-01 (2 месяца)
Master: Glomar Venture - Survey vessel / 2018-08-16 - 2018-10-29 (2 месяца)
Wiper: M/T MOTHER BENEDICTA - Multi-Purpose Vessel / 2019-11-10 - 2020-05-15 (6 месяцев)
Engine Cadet: Allure of the Seas - Cruise Liner / 2019-11-24 - 2020-05-14 (6 месяцев)
Deck Cadet: MV. Naziha - Bulk Carrier / 2019-04-16 - 2020-04-20 (1 год)
Engineer Assistant: MSC Suez - Container Ship / 2019-09-18 - 2020-04-17 (7 месяцев)
Oiler: Triumph - RO-RO / 2017-08-03 - 2018-04-21 (9 месяцев)
Oiler: Lake Geneva - RO-RO / 2016-12-14 - 2017-04-01 (4 месяца)