Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
3rd Officer: Aurora one - Bulk Carrier / 2023-11-15 - 2024-05-19 (6 месяцев)
AB / Crane Operator: RADUGA NEUTRON - Tug boat / 2017-09-21 - 2017-10-03 (12 дней)
AB Seaman: vesalius - Dredger / 2016-11-05 - 2017-07-24 (9 месяцев)
OS: STAR FIRST - Reefer / 2014-12-31 - 2015-07-30 (7 месяцев)
OS: vellington star - Reefer / 2014-12-31 - 2015-06-30 (6 месяцев)
Engineer Assistant: M/Y Multiverse - Other vessels / 2024-04-10 - 2024-05-18 (1 месяц)
3rd Engineer: GS Vayda - Crew boat / 2023-07-12 - 2024-02-10 (7 месяцев)
Oiler: GT Radiance of the Seas - Cruise Liner / 2022-06-01 - 2022-10-28 (5 месяцев)
Engine Cadet: VB Pacifico - Tug boat / 2020-09-01 - 2021-09-01 (1 год)
Motorman: Владимир Бирюков - Fishing vessel / 2024-01-04 - 2024-05-16 (4 месяца)
Motorman: Анатолий Пономарев - Fishing vessel / 2022-05-27 - 2022-10-20 (5 месяцев)
Motorman: Петр Богданов - Fishing vessel / 2021-06-04 - 2021-09-20 (4 месяца)
Motorman: Vityaz - Dredger / 2024-05-02 - 2024-05-15 (13 дней)
Engine Cadet: PORTOVIK OF NOVOROSSIYSK - Passenger vessel / 2022-01-24 - 2022-03-25 (2 месяца)
Deck Cadet: Kontich - LPG / LNG / 2023-11-15 - 2024-05-15 (6 месяцев)
Chief Officer: Feed Halten - General cargo / 2024-03-11 - 2024-05-11 (2 месяца)
Chief Officer: Feed Halten - General cargo / 2023-09-15 - 2023-11-30 (2 месяца)
Chief Officer: Geulborg - General cargo / 2023-06-01 - 2023-08-15 (2 месяца)
Chief Officer: Geulborg - Dry Cargo / 2022-08-23 - 2023-03-02 (6 месяцев)
Chief Officer: Sandettie - General cargo / 2022-02-20 - 2022-05-29 (3 месяца)
Cook: Clara K - Bulk Carrier / 2023-10-18 - 2024-05-07 (7 месяцев)
Cook: Elke K - Dry Cargo / 2021-04-08 - 2023-08-14 (2 года)
Cook: Karl-Jakob K - Dry Cargo / 2017-05-22 - 2020-12-03 (3 года)
Cook: Karl-Jakob K - Dry Cargo / 2016-06-17 - 2016-11-24 (5 месяцев)
Cook: John-Paul K - Dry Cargo / 2015-06-17 - 2015-12-21 (6 месяцев)
OS: Sibirskiy-2118 - Dry Cargo / 2024-03-04 - 2024-05-06 (2 месяца)
Steward: Golden Bridge - Ferry / 2023-05-20 - 2024-05-06 (12 месяцев)
2nd Officer: AMS 1 - General cargo / 2024-02-12 - 2024-05-02 (3 месяца)
Chief Officer: SAKURA - Bulk Carrier / 2023-12-15 - 2024-04-29 (4 месяца)
Chief Officer: BULK JAMAICA - Bulk Carrier / 2023-04-27 - 2023-09-30 (5 месяцев)
Chief Officer: ARCH MICHAEL - Bulk Carrier / 2022-04-22 - 2023-01-03 (8 месяцев)
Chief Officer: Achilleus - Bulk Carrier / 2019-12-16 - 2020-12-19 (1 год)
Chief Officer: Angela - Bulk Carrier / 2019-03-17 - 2019-08-21 (5 месяцев)
OS: MT Vaughan - Chemical tanker / 2023-10-02 - 2024-04-27 (7 месяцев)
Boatswain: CENTAURUS - Oil Products Tanker / 2023-10-16 - 2024-04-26 (6 месяцев)
AB Seaman: CENTAURUS - Oil Products Tanker / 2023-01-04 - 2023-07-22 (7 месяцев)
AB Seaman: BLUEFIN - Oil Products Tanker / 2022-01-27 - 2022-08-28 (7 месяцев)
Wiper: KARVOUNIS - Crude Oil Tanker / 2023-11-20 - 2024-04-26 (5 месяцев)
Wiper: KARVOUNIS - Crude Oil Tanker / 2022-10-11 - 2023-05-31 (8 месяцев)
Engine Cadet: Frigg w - General cargo / 2023-12-12 - 2024-04-16 (4 месяца)
Engine Cadet: Francisca - General cargo / 2023-05-02 - 2023-11-08 (6 месяцев)
Electric Cadet: Oceanic moon - LPG / LNG / 2023-10-04 - 2024-04-15 (6 месяцев)
Chief Engineer: CL MARGARET MITCHELL - Chemical tanker / 2024-01-13 - 2024-04-14 (3 месяца)
Chief Engineer: MAERSK CANCUN - Chemical tanker / 2023-05-09 - 2023-09-05 (4 месяца)
Chief Engineer: MAERSK CANCUN - Chemical tanker / 2022-09-11 - 2022-12-28 (4 месяца)
Chief Engineer: MAERSK CANCUN - Chemical tanker / 2022-02-08 - 2022-06-17 (4 месяца)
Chief Engineer: MAERSK STRATUS - Chemical tanker / 2021-07-07 - 2021-10-16 (3 месяца)
4th Engineer: M.T ARDMORE SEAVANGUARD - Oil Products Tanker / 2023-12-12 - 2024-04-11 (4 месяца)
Watchkeeping Officer: ARDMORE SEAVANTAGE - Oil Products Tanker / 2023-03-02 - 2023-08-13 (5 месяцев)
OS: Святой князь Владимир - Oil Products Tanker / 2023-10-17 - 2024-04-11 (6 месяцев)
Engine Cadet: MT ALDABRA - Bunkering Vessel / 2023-04-02 - 2024-04-08 (1 год)
Engine Cadet: MT ALDABRA - Bunkering Vessel / 2021-05-03 - 2021-10-25 (6 месяцев)