Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Oiler: Milaha Ras Laffan - LPG / LNG / 2020-09-07 - 2020-11-25 (3 месяца)
Engine Cadet: Alpine Persefone - Crude Oil Tanker / 2018-10-02 - 2019-03-15 (5 месяцев)
Engine Cadet: Alpine Penelope - Crude Oil Tanker / 2017-03-22 - 2017-09-27 (6 месяцев)
2nd Engineer: Paradise Star - Container Ship / 2020-07-26 - 2020-11-25 (4 месяца)
2nd Engineer: Maersk Kowloon - Container Ship / 2020-02-06 - 2020-06-06 (4 месяца)
2nd Engineer: Melina - Container Ship / 2019-08-18 - 2019-11-30 (3 месяца)
2nd Engineer: Madrid trader - Multi-Purpose Vessel / 2019-01-30 - 2019-06-13 (4 месяца)
2nd Engineer: Medi Lausanne - Bulk Carrier / 2018-05-02 - 2018-09-17 (4 месяца)
Chief Officer: OCEAN PEGASUS - Crude Oil Tanker / 2020-06-07 - 2020-11-14 (5 месяцев)
Chief Officer: HUA SAN - Crude Oil Tanker / 2019-11-20 - 2020-04-28 (5 месяцев)
2nd Officer: HUA SAN - Crude Oil Tanker / 2019-02-09 - 2019-08-22 (6 месяцев)
2nd Officer: HUA SAN - Crude Oil Tanker / 2018-06-21 - 2018-12-01 (5 месяцев)
2nd Officer: JIU HUA SAN - Crude Oil Tanker / 2017-07-03 - 2017-12-03 (5 месяцев)
2nd Officer: Centaurus - AHT / 2020-08-24 - 2020-11-11 (3 месяца)
2nd Officer: Centaurus - AHT / 2020-02-21 - 2020-06-29 (4 месяца)
2nd Officer: Pegasus - AHT / 2019-11-07 - 2020-01-05 (2 месяца)
2nd Officer: Centaurus - AHT / 2019-05-05 - 2019-07-10 (2 месяца)
2nd Officer: Centaurus - AHT / 2018-11-07 - 2019-01-13 (2 месяца)
OS / Welder: m/t Heather - Asphalt/Bitumen Tanker / 2020-09-21 - 2020-11-07 (2 месяца)
OS / Welder: m/t Elizabeth - Asphalt/Bitumen Tanker / 2020-06-05 - 2020-09-20 (3 месяца)
Fitter / Welder: Mt Oceanida - Asphalt/Bitumen Tanker / 2016-05-29 - 2016-09-11 (3 месяца)
Fitter / Welder: Mv Loop Responder - Tug boat / 2016-03-09 - 2016-05-17 (2 месяца)
OS / Welder: Mv Sea Safe Salvo - Tug boat / 2015-09-15 - 2016-02-01 (5 месяцев)
Deck Cadet: Ocean Intrepid - Construction vessel / 2020-01-08 - 2020-11-07 (10 месяцев)
Deck Cadet: Ocean Carrier - Construction vessel / 2019-09-14 - 2019-12-26 (3 месяца)
Stewardess: m/v Chakra - Yacht / 2020-07-13 - 2020-11-05 (4 месяца)
Stewardess: Shaf - Yacht / 2019-06-03 - 2019-11-04 (5 месяцев)
AB Seaman: M.S. One Minato - Container Ship / 2020-01-27 - 2020-10-29 (9 месяцев)
AB Seaman: M.S. Madrid Bridge - Container Ship / 2019-01-20 - 2019-10-06 (9 месяцев)
AB Seaman: M.S. Helsinki Bridge - Container Ship / 2018-01-07 - 2018-10-23 (10 месяцев)
OS: Georg Washington Bridge - Container Ship / 2016-10-14 - 2017-06-09 (8 месяцев)
OS: M/T Grace River - Container Ship / 2015-09-17 - 2016-06-09 (9 месяцев)
1st Officer: Abubakar - General cargo / 2020-05-18 - 2020-10-23 (5 месяцев)
1st Officer: Eleen Sofia - Bulk Carrier / 2019-08-20 - 2020-01-15 (5 месяцев)
1st Officer: Argo - General cargo / 2019-02-22 - 2019-05-01 (2 месяца)
1st Officer: Slavutich-16 - General cargo / 2018-09-02 - 2019-01-05 (4 месяца)
1st Officer: Silver lion - General cargo / 2015-12-08 - 2016-08-15 (8 месяцев)
OS-Cook: Amber Sky - Multi-Purpose Vessel / 2020-02-23 - 2020-10-16 (8 месяцев)
OS-Cook: Amber Spirit - Multi-Purpose Vessel / 2019-06-24 - 2019-10-15 (4 месяца)
Chef: EMMAKRIS I - Bulk Carrier / 2018-10-04 - 2019-02-05 (4 месяца)
Messman: PETRA STAR - Bulk Carrier / 2018-03-06 - 2018-07-12 (4 месяца)
AB-Cook: ARISTOTE GENERAL KARGO - General cargo / 2015-10-04 - 2016-02-01 (4 месяца)
AB Seaman: Ocean Lion - Bulk Carrier / 2020-01-05 - 2020-10-05 (9 месяцев)
AB Seaman: Black Pearl - Bulk Carrier / 2019-01-05 - 2019-10-25 (10 месяцев)
AB Seaman: Ocean Lion - Bulk Carrier / 2017-10-16 - 2018-07-04 (9 месяцев)
AB Seaman: Sentinel - Bulk Carrier / 2016-07-03 - 2017-04-17 (9 месяцев)
AB Seaman: ULTRAMER - Bulk Carrier / 2015-05-06 - 2015-12-21 (7 месяцев)
Crane Operator: maradive contractor 300 tons - Pipe laying vessel / 2018-03-20 - 2020-10-04 (2 года)
Crane Operator: sep 550 Jack up barge - Jack-up Platform / 2016-12-26 - 2017-04-14 (4 месяца)
Crane Operator: dls 4200 3800 tons am Clyde - Heavy lift vessel / 2016-03-16 - 2016-05-05 (2 месяца)
Crane Operator: PLB 648. Huisman 600 tons - Pipe laying vessel / 2013-03-01 - 2015-12-31 (2 года)
Crane Operator: Sep 350 jack up barge - Jack-up Platform / 2007-03-19 - 2011-12-31 (4 года)
2nd Engineer: MCP LINZ - Container Ship / 2020-02-22 - 2020-09-28 (7 месяцев)
2nd Engineer: MCP SALZBURG - Multi-Purpose Vessel / 2019-03-05 - 2019-05-19 (2 месяца)
2nd Engineer: MCP GRAZ - Multi-Purpose Vessel / 2018-04-28 - 2018-11-18 (7 месяцев)
2nd Engineer: MCP VILLACH - Container Ship / 2017-06-28 - 2017-11-26 (5 месяцев)
2nd Engineer: Aries - Container Ship / 2016-10-05 - 2017-03-20 (5 месяцев)
Deck Cadet: KHADZHIBEY - Passenger vessel / 2020-07-16 - 2020-09-16 (2 месяца)
Deck Cadet: KHADZHIBEY - Passenger vessel / 2019-06-04 - 2019-08-31 (3 месяца)
Wiper: MBC Daisy - Bulk Carrier / 2020-03-09 - 2020-09-11 (6 месяцев)
Wiper: Senata - Bulk Carrier / 2019-05-25 - 2019-11-30 (6 месяцев)
Wiper: Arkadas - General cargo / 2019-01-04 - 2019-05-05 (4 месяца)
Wiper: Black Fuel - Chemical tanker / 2017-08-15 - 2018-02-15 (6 месяцев)
Pumpman: M.T FNSA10 - Bunkering Vessel / 2019-12-09 - 2020-09-04 (9 месяцев)
Pumpman: M.T FNSA11 - Bunkering Vessel / 2018-10-02 - 2019-03-25 (6 месяцев)
Pumpman: M.T FNSA10 - Bunkering Vessel / 2017-09-28 - 2018-03-14 (5 месяцев)
Pumpman: M.T FATEH 1 - Oil Products Tanker / 2016-07-20 - 2017-03-04 (7 месяцев)
Pumpman: M.T DONGFANG glory - Oil Products Tanker / 2015-07-02 - 2016-02-14 (7 месяцев)
Chief Officer: M.v.supreme explorer - DSV (Diving Support) / 2020-06-11 - 2020-09-02 (3 месяца)
2nd Officer: M.V. ASI M - Bulk Carrier / 2019-07-25 - 2020-01-14 (6 месяцев)
2nd Officer: M.V. Genco Tiger - Bulk Carrier / 2015-12-10 - 2016-08-30 (9 месяцев)
2nd Officer: M.V. BALTIC WOLF - Bulk Carrier / 2014-12-08 - 2015-05-26 (6 месяцев)
2nd Officer: M.V.GENCO CLAUDIUS - Bulk Carrier / 2013-06-05 - 2014-02-27 (9 месяцев)
AB Seaman: Азери Карабах - Oil Products Tanker / 2020-07-24 - 2020-08-24 (1 месяц)
Deck Cadet: Армада Навигатор - Oil Products Tanker / 2019-04-06 - 2019-08-05 (4 месяца)
Engine Cadet: MT Bora - Chemical tanker / 2020-02-13 - 2020-08-21 (6 месяцев)
Engine Cadet: MT captain gregory - Chemical tanker / 2018-11-20 - 2019-08-26 (9 месяцев)
Engine Cadet: MT Ashabi - Chemical tanker / 2017-01-09 - 2018-05-16 (1 год)
Deck Cadet: Берингов Пролив - MRSV / 2020-04-24 - 2020-08-20 (4 месяца)
Deck Cadet: Kalitva/ Калитва - General cargo / 2019-08-19 - 2019-11-26 (3 месяца)
Deck Cadet: Alexnder Kashchuk - Crude Oil Tanker / 2018-06-10 - 2018-08-29 (3 месяца)