Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Stewardess: W.B.Yeats - RO-RO / 2022-10-01 - 2022-11-10 (1 месяц)
Stewardess: W.B.Yeats - RO-RO / 2022-06-02 - 2022-08-04 (2 месяца)
Stewardess: AF CLAUDIA - RO-RO / 2022-01-21 - 2022-03-23 (2 месяца)
Stewardess: Princess Too - Yacht / 2021-06-29 - 2021-11-01 (4 месяца)
Stewardess: Atlas - RO-RO / 2020-08-01 - 2020-12-09 (4 месяца)
Engine Cadet: Matros Pozynich - Bulk Carrier / 2022-07-03 - 2022-11-09 (4 месяца)
Engine Cadet: Vodolaz Denisov - DSV (Diving Support) / 2022-03-09 - 2022-05-16 (2 месяца)
Wiper: Maersk Palermo - Container Ship / 2022-01-12 - 2022-11-09 (10 месяцев)
Wiper: Neshat - General cargo / 2020-03-07 - 2020-09-06 (6 месяцев)
Engine Cadet: Neshat - General cargo / 2019-07-10 - 2020-01-11 (6 месяцев)
Deck Cadet: Mehmet bey - General cargo / 2022-03-02 - 2022-10-31 (8 месяцев)
Deck Cadet: RISING - Bulk Carrier / 2019-04-03 - 2019-09-17 (5 месяцев)
Chief Officer: Wilson Norfolk - Bulk Carrier / 2020-06-02 - 2022-10-30 (2 года)
2nd Officer: Wilson Clyde - General cargo / 2016-12-18 - 2020-02-21 (3 года)
Motorman: MSC ABY - Container Ship / 2021-12-22 - 2022-10-28 (10 месяцев)
Motorman: MSC NINA F - Container Ship / 2020-08-20 - 2021-06-02 (9 месяцев)
Motorman: BRIDGEGATE - Bulk Carrier / 2019-08-10 - 2020-03-15 (7 месяцев)
Oiler: LEILA-H - Dry Cargo / 2018-11-27 - 2019-05-28 (6 месяцев)
Oiler: LEILA-H - Dry Cargo / 2017-11-01 - 2018-07-21 (9 месяцев)
OS: Avanti - Oil Products Tanker / 2022-08-10 - 2022-10-27 (3 месяца)
OS: RANI - Crude Oil Tanker / 2021-09-26 - 2022-06-10 (8 месяцев)
OS: BABEL - Crude Oil Tanker / 2020-10-25 - 2021-05-30 (7 месяцев)
OS: Peterpaul - Chemical tanker / 2019-08-20 - 2020-03-16 (7 месяцев)
Deck Cadet: Tiina Too - Chemical tanker / 2018-06-14 - 2018-08-01 (2 месяца)
4th Engineer: Pacific Trader - Crude Oil Tanker / 2022-05-18 - 2022-10-24 (5 месяцев)
3rd Engineer: M/V Veerseborg - General cargo / 2021-09-30 - 2022-01-22 (4 месяца)
Deckhand: AMAZONE - Sailing Vessel / 2022-09-16 - 2022-10-22 (1 месяц)
Deck Cadet: MIR - Sailing Vessel / 2022-06-10 - 2022-08-10 (2 месяца)
Deck Cadet: AMAZONE - Sailing Vessel / 2021-10-30 - 2021-12-28 (2 месяца)
Engine Cadet: Stamatis - Bulk Carrier / 2022-04-25 - 2022-10-21 (6 месяцев)
Engine Cadet: Limnionas - Bulk Carrier / 2020-01-31 - 2020-10-17 (9 месяцев)
3rd Engineer: Front Ocelot - Crude Oil Tanker / 2021-12-10 - 2022-10-18 (10 месяцев)
3rd Engineer: Front Ocelot - Crude Oil Tanker / 2020-11-18 - 2021-06-29 (7 месяцев)
3rd Engineer: Front Ocelot - Crude Oil Tanker / 2020-05-07 - 2020-07-15 (2 месяца)
3rd Engineer: Front Ocelot - Crude Oil Tanker / 2019-12-06 - 2020-05-06 (5 месяцев)
3rd Engineer: FRONT LYNX - Oil Products Tanker / 2019-03-29 - 2019-07-28 (4 месяца)
Motorman: Kapitan Yurov - General cargo / 2022-04-13 - 2022-10-15 (6 месяцев)
2nd Engineer: Kaiser Sea - Oil Products Tanker / 2022-01-19 - 2022-10-10 (9 месяцев)
2nd Engineer: Kaiser Sea - Oil Products Tanker / 2021-03-13 - 2021-08-12 (5 месяцев)
4th Engineer: Boke - Fishing vessel / 2019-08-01 - 2020-03-04 (7 месяцев)
3rd Engineer: Kaiser Sea - Oil Products Tanker / 2018-02-22 - 2018-07-30 (5 месяцев)
Electrician: Sapura Constructor - DSV (Diving Support) / 2022-07-29 - 2022-10-10 (2 месяца)
Electrician: Sapura Constructor - DSV (Diving Support) / 2021-10-18 - 2022-02-10 (4 месяца)
Electrician: Sapura Constructor - DSV (Diving Support) / 2021-05-13 - 2021-08-01 (3 месяца)
Deck Cadet: SIMBA - Container Ship / 2022-07-16 - 2022-10-10 (3 месяца)
Deck Cadet: AL DAAYEN - LPG / LNG / 2021-08-30 - 2021-12-13 (3 месяца)
AB Seaman: Eupen - LPG / LNG / 2021-03-20 - 2022-10-08 (1 год)
AB Seaman: Mt SHALAMAR - Crude Oil Tanker / 2021-12-20 - 2022-10-07 (10 месяцев)
Deck Cadet: Mt Shalamar - Crude Oil Tanker / 2019-12-19 - 2020-09-09 (9 месяцев)
Oiler: COMARCO SWIFT ZANZIBAR - AHTS / 2021-07-05 - 2022-10-05 (1 год)
2nd Engineer: MY OLion - Yacht / 2022-07-06 - 2022-10-01 (3 месяца)
3rd Engineer: MT NorthStar - LPG / LNG / 2022-02-14 - 2022-05-15 (3 месяца)
2nd Engineer: MY 4You - Yacht / 2021-07-20 - 2021-12-30 (5 месяцев)
4th Engineer: MT Patea - Chemical tanker / 2020-01-16 - 2020-08-10 (7 месяцев)
Cook: MAERSK SURABAYA - Container Ship / 2022-03-13 - 2022-09-28 (6 месяцев)