Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
OS: City of Oslo - RO-RO / 2021-05-06 - 2021-12-01 (7 месяцев)
Deck Cadet: Irbis - Tug boat / 2021-06-26 - 2021-10-17 (4 месяца)
Deck Cadet: Neftegaz-55 - Tug boat / 2020-02-02 - 2020-03-02 (1 месяц)
Trainee OS: MT BON ATLANICO - Chemical tanker / 2021-04-12 - 2021-09-21 (5 месяцев)
OS: AVRA MITERAS - Container Ship / 2021-02-24 - 2021-09-07 (6 месяцев)
OS: Sborschik-387 - Oil Products Tanker / 2019-04-15 - 2019-08-31 (5 месяцев)
OS: Crucestar - Passenger vessel / 2021-04-29 - 2021-08-29 (4 месяца)
OS: MV.Minnath - General cargo / 2020-12-05 - 2021-08-21 (9 месяцев)
OS: MV.Niumath - General cargo / 2019-09-13 - 2020-08-25 (11 месяцев)
OS: Balkan1 - General cargo / 2021-01-16 - 2021-07-09 (6 месяцев)
OS: Krilyon - General cargo / 2019-12-18 - 2020-10-07 (10 месяцев)
OS: BHAGAVATI - Tug boat / 2020-10-02 - 2021-07-02 (9 месяцев)
OS: NP SOHA 3 - Tug boat / 2019-11-20 - 2020-06-20 (7 месяцев)
OS: MV LADY MIRA - Platform Supply vessel / 2020-10-27 - 2021-06-28 (8 месяцев)
OS: ZIM Tarragona - Container Ship / 2020-09-19 - 2021-03-31 (6 месяцев)
OS: Canary - Bulk Carrier / 2017-05-13 - 2017-12-27 (7 месяцев)
OS: KAYALP - General cargo / 2019-12-19 - 2021-03-23 (1 год)
OS: Ocean progress - Chemical tanker / 2020-11-30 - 2021-01-31 (2 месяца)
OS: Roslyn - Bulk Carrier / 2020-01-24 - 2021-01-16 (12 месяцев)
Trainee OS: Roslyn - Bulk Carrier / 2019-01-24 - 2020-01-17 (12 месяцев)
OS: MT KINGIS - Chemical tanker / 2020-02-17 - 2020-12-23 (10 месяцев)
OS: MT candy - Crude Oil Tanker / 2019-01-03 - 2019-10-09 (9 месяцев)
OS: Kashani 4 - Landing Craft / 2019-11-15 - 2020-11-25 (1 год)
2nd Officer: Sormovskiy - 119 - General cargo / 2021-05-20 - 2021-11-21 (6 месяцев)
2nd Officer: Sormovskiy - 119 - General cargo / 2021-02-19 - 2021-05-19 (3 месяца)
OS: Sheksna - General cargo / 2020-05-11 - 2020-11-22 (6 месяцев)
OS: Sormovskiy 121 - General cargo / 2019-08-20 - 2020-02-10 (6 месяцев)
OS: Emma Janneke - General cargo / 2014-05-12 - 2014-08-26 (3 месяца)
OS: MV SAMANTA - Bulk Carrier / 2019-10-08 - 2020-11-06 (1 год)
OS: “Natalia Goncharova” - Oil Products Tanker / 2019-08-20 - 2020-11-03 (1 год)
OS: - - Bulk Carrier / 2012-10-11 - 2020-10-11 (8 лет)
OS: AKUA - Dry Cargo / 2012-09-15 - 2012-12-12 (3 месяца)
3rd Officer: ANE - Chemical tanker / 2023-04-27 - 2023-08-10 (3 месяца)
AB Seaman: KOI - Crude Oil Tanker / 2022-02-06 - 2022-07-01 (5 месяцев)
AB Seaman: ANDIAMO - Chemical tanker / 2021-03-03 - 2021-10-25 (8 месяцев)
OS: MARLIN SANTORINI - Crude Oil Tanker / 2019-11-03 - 2020-09-24 (11 месяцев)