Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
OS: Cavema Star - Fishing vessel / 2019-10-18 - 2020-03-11 (5 месяцев)
OS: Cavema Star - Fishing vessel / 2019-01-25 - 2019-06-10 (5 месяцев)
OS: Atlantic Orion - Fishing vessel / 2018-04-02 - 2018-08-11 (4 месяца)
OS: Luchegorsk - Fishing vessel / 2019-04-12 - 2020-02-20 (10 месяцев)
OS: Immanuel - Oil Products Tanker / 2018-10-17 - 2019-02-04 (4 месяца)
OS: Immanuel - Oil Products Tanker / 2018-06-07 - 2018-09-08 (3 месяца)
Deck Cadet: МИР - Passenger vessel / 2019-09-09 - 2019-11-25 (3 месяца)
OS: СТ-1352 - Bulk Carrier / 2016-05-26 - 2016-11-15 (6 месяцев)
OS: Akademik Fedorov - General cargo / 2019-07-18 - 2019-11-07 (4 месяца)
OS: Akademik Fedorov - General cargo / 2018-11-07 - 2019-06-06 (7 месяцев)
Deck Cadet: Delta - Dry Cargo / 2019-08-09 - 2019-10-11 (2 месяца)
Deck Cadet: ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ - Passenger vessel / 2019-05-23 - 2019-08-02 (2 месяца)
OS: Dock lll - Heavy lift vessel / 2019-06-27 - 2019-08-24 (2 месяца)
OS: Eren C - General cargo / 2018-08-18 - 2019-02-01 (5 месяцев)
OS: Eren C - General cargo / 2017-04-30 - 2017-11-03 (6 месяцев)
OS: Solveiga - Fishing vessel / 2015-09-07 - 2016-01-07 (4 месяца)
Deck Cadet: Sedov - Sailing Vessel / 2019-05-02 - 2019-07-06 (2 месяца)
Deck Cadet: Volgoneft 121 - Crude Oil Tanker / 2021-07-16 - 2021-11-25 (4 месяца)
3rd Officer: F.I Panferov - Passenger vessel / 2019-04-10 - 2019-10-18 (6 месяцев)
OS: Lev Tolstoy - Cruise Liner / 2018-06-17 - 2018-10-07 (4 месяца)
Stewardess: Vladimir Mayakovsky - Passenger vessel / 2017-04-12 - 2017-10-23 (6 месяцев)
OS: Capt. O. Chakvadze - Training Ship / 2017-12-11 - 2018-06-16 (6 месяцев)
Deck Cadet: Borisfen - General cargo / 2017-12-06 - 2018-05-29 (6 месяцев)
Deck Cadet: Abubakar - General cargo / 2017-05-15 - 2017-10-02 (5 месяцев)
3rd Officer: Sea Amazon H - RO-RO / 2021-05-19 - 2021-11-10 (6 месяцев)
AB Seaman: Sea Amazon H - RO-RO / 2021-02-02 - 2021-05-18 (4 месяца)
Deck Cadet: Sea Hellinis - RO-RO / 2020-01-27 - 2020-08-24 (7 месяцев)
OS: MSC ADRIANA - Container Ship / 2017-10-05 - 2017-12-28 (3 месяца)
Deck Cadet: Consul - General cargo / 2016-08-04 - 2017-02-15 (6 месяцев)
OS: Brave M - Other vessels / 2017-03-28 - 2017-12-25 (9 месяцев)
OS: M/V YAS - General cargo / 2017-01-10 - 2017-05-26 (5 месяцев)
OS: Volodymyr Sharkov - General cargo / 2016-09-21 - 2017-01-20 (4 месяца)
OS: SEA TRADER - General cargo / 2015-12-03 - 2016-04-29 (5 месяцев)
OS: SEA LEADER - General cargo / 2015-01-23 - 2015-07-10 (6 месяцев)
OS: Kema - General cargo / 2016-04-30 - 2016-06-23 (2 месяца)
OS: Professor Megrabov - Reefer / 2015-05-25 - 2015-12-26 (7 месяцев)
Deck Cadet: Nadezhda - Training Ship / 2014-01-20 - 2014-06-03 (4 месяца)
AB Seaman: MT BHAIRAVI - Chemical tanker / 2018-04-29 - 2019-01-31 (9 месяцев)
AB Seaman: Mv vishwa diksha - Bulk Carrier / 2017-05-21 - 2018-01-05 (7 месяцев)
AB Seaman: MT GP B2 - Oil Products Tanker / 2016-01-27 - 2016-10-06 (8 месяцев)
OS: MT SICHEM FENOL - Chemical tanker / 2014-06-03 - 2015-04-08 (10 месяцев)
OS: Delphin - Reefer / 2014-08-18 - 2014-10-20 (2 месяца)
OS: Sheila Ann - Bulk Carrier / 2013-06-28 - 2013-11-16 (5 месяцев)
OS: CSL Metis - Bulk Carrier / 2012-11-11 - 2013-03-22 (4 месяца)
OS: Nelvana - Bulk Carrier / 2011-01-24 - 2011-05-12 (4 месяца)
OS: Ambassador - Bulk Carrier / 2010-04-09 - 2010-08-12 (4 месяца)
OS: Wehr Warnow - Container Ship / 2009-07-14 - 2009-09-16 (2 месяца)
2nd Officer: AR RAQQAH - Bulk Carrier / 2015-04-10 - 2015-11-17 (7 месяцев)
2nd Officer: Verlaine - General cargo / 2013-08-09 - 2014-01-14 (5 месяцев)
2nd Officer: Efa - General cargo / 2013-01-09 - 2013-07-14 (6 месяцев)
OS: Sepas - General cargo / 2011-04-17 - 2011-10-16 (6 месяцев)