Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
OS: Булат-1 - Tug boat / 2017-09-18 - 2017-11-24 (2 месяца)
Deck Cadet: Sedov - Sailing Vessel / 2017-07-17 - 2017-09-17 (2 месяца)
Deck Cadet: Grigoleti - Fishing vessel / 2017-07-03 - 2017-09-03 (2 месяца)
OS: Carnival Victory - Passenger vessel / 2017-01-18 - 2017-07-20 (6 месяцев)
Motorman: Navator - Tug boat / 2017-04-18 - 2017-05-18 (1 месяц)
Motorman: Navator - Tug boat / 2016-09-01 - 2016-11-03 (2 месяца)
OS: Navator - Tug boat / 2016-04-15 - 2016-06-23 (2 месяца)
OS: m/v 'Hadjibey - Passenger vessel / 2016-08-22 - 2016-10-22 (2 месяца)
OS: Edzard Cirksena - General cargo / 2016-03-06 - 2016-09-09 (6 месяцев)
OS: Bornholm - Container Ship / 2015-04-29 - 2015-10-19 (6 месяцев)
OS: Helena Schepers - Container Ship / 2014-07-08 - 2014-11-28 (5 месяцев)
OS: Edzard Cirksena - General cargo / 2013-11-08 - 2014-03-07 (4 месяца)
OS: Byward - Dry Cargo / 2016-07-23 - 2016-09-09 (2 месяца)
OS: Amur 2510 - Dry Cargo / 2016-04-04 - 2016-07-23 (4 месяца)
OS: Amur2520 - Dry Cargo / 2015-12-29 - 2016-03-30 (3 месяца)
OS: Doker - Tug boat / 2015-12-28 - 2016-02-28 (2 месяца)
OS: EURASIA - General cargo / 2015-08-04 - 2015-09-26 (2 месяца)
AB Seaman: DON 2 - Dry Cargo / 2011-07-05 - 2012-04-21 (10 месяцев)
AB Seaman: HUA FU - Bulk Carrier / 2010-05-12 - 2011-02-10 (9 месяцев)
OS: Eternus - Bulk Carrier / 2014-07-25 - 2015-03-14 (8 месяцев)
OS: Glorius - Bulk Carrier / 2012-08-30 - 2013-01-25 (5 месяцев)
Deck Cadet: Bet Prince - Bulk Carrier / 2011-08-14 - 2012-03-15 (7 месяцев)
AB Seaman: Nireas - Bulk Carrier / 2017-08-14 - 2018-02-12 (6 месяцев)
AB Seaman: MENELAOS - Bulk Carrier / 2016-07-21 - 2017-01-05 (5 месяцев)
Deck Cadet: DIOMIDIS - Bulk Carrier / 2015-09-17 - 2016-03-26 (6 месяцев)
OS: volga 4001 - General cargo / 2014-09-09 - 2015-01-31 (5 месяцев)
Deck Cadet: Golf Lion - General cargo / 2014-04-24 - 2014-08-31 (4 месяца)
AB Seaman: M/V Volgo-Balt 244 - General cargo / 2014-09-20 - 2015-03-03 (5 месяцев)
OS: M/V Almeria - Dry Cargo / 2013-12-04 - 2014-06-17 (6 месяцев)
OS: M/V Liliya S - General cargo / 2012-05-03 - 2012-11-07 (6 месяцев)
AB Seaman: Baltic Sea I - Chemical tanker / 2014-08-08 - 2015-04-05 (8 месяцев)
AB Seaman: Cape Bantry - Oil Products Tanker / 2014-06-18 - 2014-07-30 (1 месяц)
OS: Nordic Harrier - Crude Oil Tanker / 2013-09-07 - 2014-03-05 (6 месяцев)
OS: Brovig Marin - Chemical tanker / 2012-11-23 - 2013-06-09 (7 месяцев)
Junior officer: Akademik Vavilov - Reefer / 2012-01-16 - 2012-04-06 (3 месяца)
2nd Officer: т/х Борис Штоколов - RO-RO / 2017-05-12 - 2017-11-12 (6 месяцев)
OS: Skulptorrr Tomskiy - Reefer / 2013-07-17 - 2014-01-19 (6 месяцев)
Deck Cadet: Protoporos IV - Ferry / 2015-08-04 - 2015-09-04 (1 месяц)
Deck Cadet: Olympiada - Ferry / 2014-10-01 - 2014-12-05 (2 месяца)
OS: Ейск - Ferry / 2013-09-01 - 2013-12-18 (4 месяца)
OS: Ейск - Ferry / 2013-07-19 - 2013-08-31 (1 месяц)
OS: m/v BBC Scotland - Multi-Purpose Vessel / 2012-08-31 - 2013-05-04 (8 месяцев)
Deck Cadet: m/v BBC Anglia - Multi-Purpose Vessel / 2011-08-12 - 2012-02-23 (6 месяцев)
OS: m/t Taipan - Chemical tanker / 2008-11-27 - 2009-05-08 (5 месяцев)
No Experience
OS: Ice Condor - Oil Products Tanker / 2012-10-19 - 2013-02-16 (4 месяца)
OS: Ice Condor - Oil Products Tanker / 2011-10-07 - 2012-05-11 (7 месяцев)
OS: "Viking Idun - Passenger vessel / 2012-08-17 - 2012-10-29 (2 месяца)
OS: Viking Idun - Passenger vessel / 2012-07-25 - 2012-08-20 (1 месяц)
OS: [Khadjibeyk - Passenger vessel / 2012-04-20 - 2012-06-20 (2 месяца)