Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
OS: Aspro - General cargo / 2018-01-11 - 2018-07-03 (6 месяцев)
OS: Erna - General cargo / 2017-01-20 - 2017-05-24 (4 месяца)
Deck Cadet: Erna - General cargo / 2016-08-02 - 2017-01-19 (6 месяцев)
Deck Cadet: Волжский-18 - Dry Cargo / 2015-06-02 - 2015-08-31 (3 месяца)
OS: Masalli - Chemical tanker / 2017-09-28 - 2018-07-01 (9 месяцев)
OS: Khankendy - Chemical tanker / 2016-12-09 - 2017-04-12 (4 месяца)
OS: Shusha - Oil Products Tanker / 2016-04-12 - 2016-08-27 (4 месяца)
OS: "Хаджибей" - Training Ship / 2015-04-28 - 2015-06-26 (2 месяца)
AB Seaman: MSC NELA - Container Ship / 2020-12-22 - 2021-07-24 (7 месяцев)
AB Seaman: MSC CELINE - Container Ship / 2019-07-23 - 2020-06-17 (11 месяцев)
OS: MSC NADRIELY - Container Ship / 2017-11-18 - 2018-06-22 (7 месяцев)
OS: MSC SUEZ - Container Ship / 2017-03-02 - 2017-07-28 (5 месяцев)
OS: ST.PETER - Bulk Carrier / 2016-04-16 - 2016-11-24 (7 месяцев)
AB Seaman: motivator - LPG / LNG / 2022-09-01 - 2023-05-19 (9 месяцев)
AB Seaman: oriental king - LPG / LNG / 2021-06-20 - 2022-04-02 (9 месяцев)
AB Seaman: yushan - LPG / LNG / 2019-09-29 - 2020-06-28 (9 месяцев)
AB Seaman: ESHIPS DANA - LPG / LNG / 2018-06-28 - 2019-03-28 (9 месяцев)
OS: M.V. FEDREAL WELLAND - Bulk Carrier / 2017-05-09 - 2018-02-09 (9 месяцев)
3rd Officer: Kupava - Chemical tanker / 2019-03-02 - 2019-07-25 (5 месяцев)
2nd Officer: Yana - Oil Products Tanker / 2018-07-25 - 2018-10-15 (3 месяца)
OS: MSC Shannon - Container Ship / 2017-09-27 - 2018-01-20 (4 месяца)
Deck Cadet: MIR - Sailing Vessel / 2016-04-15 - 2016-06-10 (2 месяца)
Deck Cadet: MIR - Sailing Vessel / 2014-04-21 - 2014-08-08 (4 месяца)
AB Seaman: M.S. One Minato - Container Ship / 2020-01-27 - 2020-10-29 (9 месяцев)
AB Seaman: M.S. Madrid Bridge - Container Ship / 2019-01-20 - 2019-10-06 (9 месяцев)
AB Seaman: M.S. Helsinki Bridge - Container Ship / 2018-01-07 - 2018-10-23 (10 месяцев)
OS: Georg Washington Bridge - Container Ship / 2016-10-14 - 2017-06-09 (8 месяцев)
OS: M/T Grace River - Container Ship / 2015-09-17 - 2016-06-09 (9 месяцев)
OS: Pola Anisia - Bulk Carrier / 2016-12-05 - 2017-05-21 (6 месяцев)
AB Seaman: Sormovo-2 - General cargo / 2016-03-28 - 2016-08-10 (4 месяца)
AB Seaman: Tulos - Dry Cargo / 2014-06-13 - 2014-12-16 (6 месяцев)
OS: Ice Blue - Reefer / 2016-10-20 - 2017-05-12 (7 месяцев)
AB Seaman: Капитан Демиденко - Fishing vessel / 2018-01-20 - 2018-03-24 (2 месяца)
AB Seaman: НАТАЛИ - Crude Oil Tanker / 2017-07-20 - 2017-12-02 (4 месяца)
OS: Капитан Рынцын - General cargo / 2016-12-16 - 2017-05-08 (5 месяцев)
Deck Cadet: Николай Теленков - Fishing vessel / 2016-11-07 - 2016-11-29 (1 месяц)
AB Seaman: Bowfin - Oil Products Tanker / 2021-02-17 - 2021-08-11 (6 месяцев)
AB Seaman: Spectrum - Oil Products Tanker / 2020-06-19 - 2020-10-28 (4 месяца)
AB Seaman: Ileana N - Bulk Carrier / 2019-03-01 - 2019-10-10 (7 месяцев)
OS: Maraki 2 - Oil Products Tanker / 2016-04-01 - 2017-02-03 (10 месяцев)
OS: Victoria R - Bulk Carrier / 2015-12-04 - 2016-03-05 (3 месяца)
AB Seaman: Mriya S - Dry Cargo / 2017-11-21 - 2018-04-01 (4 месяца)
AB Seaman: Nikolay Chudotvorets - Dry Cargo / 2017-06-22 - 2017-10-23 (4 месяца)
OS: PAVEL GRABOVSKIY - General cargo / 2016-06-26 - 2016-12-28 (6 месяцев)
OS: SIBIRSKIY 2131 - Dry Cargo / 2015-12-20 - 2016-04-20 (4 месяца)
OS: jakv zadorozhnij - Passenger vessel / 2015-04-06 - 2015-06-08 (2 месяца)
OS: m/v Bahir Dar - Crude Oil Tanker / 2015-12-02 - 2016-08-16 (8 месяцев)
OS: м/v Akatsuki - Bulk Carrier / 2015-02-05 - 2015-10-06 (8 месяцев)
OS: m/t Stolt Efficiency - Chemical tanker / 2013-06-23 - 2014-01-01 (6 месяцев)
AB Seaman: m/v Vega - Dry Cargo / 2012-08-16 - 2013-03-20 (7 месяцев)
OS: BRAM - Bunkering Vessel / 2016-04-15 - 2016-07-16 (3 месяца)
OS: BRAM - Bunkering Vessel / 2015-12-25 - 2016-03-26 (3 месяца)
OS: Dnieper Princess - Passenger vessel / 2015-05-01 - 2015-12-02 (7 месяцев)
AB Seaman: NS Clipper - Oil Products Tanker / 2014-02-22 - 2014-09-15 (7 месяцев)
OS: NS Challenger - Oil Products Tanker / 2013-01-26 - 2013-07-28 (6 месяцев)
OS: NS Champion - Oil Products Tanker / 2012-01-19 - 2012-08-08 (7 месяцев)
OS: Tambov - Chemical tanker / 2010-12-07 - 2011-07-11 (7 месяцев)
OS: Niki - Bulk Carrier / 2007-12-08 - 2008-06-02 (6 месяцев)
OS: Niki - Bulk Carrier / 2006-08-28 - 2007-03-24 (7 месяцев)
Messman: Pilion - Bulk Carrier / 2005-05-15 - 2006-01-23 (8 месяцев)
No Experience
OS: IDEL 3 - General cargo / 2022-06-13 - 2024-11-05 (2 года)
OS: Fobus - Dry Cargo / 2021-03-30 - 2021-06-06 (2 месяца)
Deck Cadet: Andrey Pervozvanniy - Dry Cargo / 2020-04-30 - 2020-08-13 (3 месяца)
OS: Lider express - RO-RO / 2024-06-11 - 2024-09-13 (3 месяца)
OS: BLUE SKY - General cargo / 2024-03-01 - 2024-07-20 (5 месяцев)
OS: m/v MUSE - General cargo / 2021-03-02 - 2021-11-10 (8 месяцев)
OS: MV Golden Zhejiang - Bulk Carrier / 2024-03-13 - 2024-06-17 (3 месяца)
OS: Torm Eric - Oil Products Tanker / 2023-11-17 - 2024-01-29 (2 месяца)
OS: Golden Zhoushan - Bulk Carrier / 2023-10-08 - 2023-10-22 (14 дней)
OS: Pacific World - Passenger vessel / 2023-02-24 - 2023-04-25 (2 месяца)
OS: ORV SAMUDRA RATNAKAR - Research vessel / 2022-08-08 - 2023-01-04 (5 месяцев)