Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
OS: Sedov - Sailing Vessel / 2019-07-06 - 2019-08-26 (2 месяца)
Radio Officer: Sedov - Training Ship / 2019-07-06 - 2019-08-26 (2 месяца)
Deck Cadet: Sedov - Sailing Vessel / 2019-05-03 - 2019-07-06 (2 месяца)
Radio Officer: Sedov - Training Ship / 2019-05-03 - 2019-07-06 (2 месяца)
Radio Officer: Sedov - Training Ship / 2019-05-02 - 2019-07-04 (2 месяца)
3rd Officer: Fehn Calypso - General cargo / 2021-08-16 - 2021-11-23 (3 месяца)
AB Seaman: Ceg Universe - General cargo / 2020-08-16 - 2021-04-23 (8 месяцев)
AB Seaman: Fehn Calypso - General cargo / 2019-12-17 - 2020-07-07 (7 месяцев)
OS: Fehn Calypso - General cargo / 2019-01-06 - 2019-06-26 (6 месяцев)
OS: Fehn Companion - General cargo / 2018-03-28 - 2018-10-14 (7 месяцев)
OS: Hosei 18 - General cargo / 2018-08-01 - 2019-04-01 (8 месяцев)
Deck Cadet: Ara Liverpool - Container Ship / 2017-05-04 - 2017-08-03 (3 месяца)
AB Seaman: Vitoria S - General cargo / 2021-05-27 - 2021-07-12 (1 месяц)
AB Seaman: Vitoria S - General cargo / 2020-07-25 - 2020-12-19 (5 месяцев)
OS: Kavkaz II - Bulk Carrier / 2018-08-03 - 2019-03-28 (8 месяцев)
AB Seaman: Galaxy - RO-RO / 2024-10-06 - 2024-12-31 (3 месяца)
AB Seaman: wb.4eats - RO-RO / 2024-07-07 - 2024-09-16 (2 месяца)
AB Seaman: Ciudad Valencia - RO-RO / 2024-04-15 - 2024-06-17 (2 месяца)
OS: Tiyam - General cargo / 2017-06-04 - 2019-01-11 (1 год)
AB Seaman: Tiym - General cargo / 2015-05-19 - 2016-01-28 (8 месяцев)
OS: Trustee - Heavy lift vessel / 2018-06-23 - 2018-12-10 (6 месяцев)
OS: Almisan - AHT / 2017-09-20 - 2018-04-06 (7 месяцев)
AB Seaman: GREENDALE - Bulk Carrier / 2022-04-29 - 2022-08-18 (4 месяца)
AB Seaman: ANATOLIY SIDENLO - General cargo / 2021-06-03 - 2021-10-13 (4 месяца)
AB Seaman: MRIYA S - General cargo / 2020-07-11 - 2020-11-11 (4 месяца)
OS: SEDOV - Sailing Vessel / 2018-08-20 - 2018-10-26 (2 месяца)
OS: Империя - Passenger vessel / 2018-06-01 - 2018-10-06 (4 месяца)
Motorman: ПК 17/16 - Other vessels / 2017-12-19 - 2018-04-03 (3 месяца)
Engine Cadet: Inzhener Poturnak - Bunkering Vessel / 2017-07-17 - 2017-09-14 (2 месяца)
OS: WOLIN - RO-RO / 2017-12-01 - 2018-07-01 (7 месяцев)
OS: Kalamita - Fishing vessel / 2016-05-11 - 2016-12-26 (7 месяцев)
OS: SVYATAYA ANNA - General cargo / 2018-01-05 - 2018-06-18 (5 месяцев)
OS: ANNABELLA I - General cargo / 2017-04-12 - 2017-08-30 (5 месяцев)
Deck Cadet: VOLGO DON 5038 - Bulk Carrier / 2015-05-02 - 2015-11-12 (6 месяцев)
Deck Cadet: Captain Michalis - Tug boat / 2018-02-01 - 2018-04-03 (2 месяца)
Deck Cadet: Stevedore - Tug boat / 2017-05-15 - 2017-08-06 (3 месяца)
Deck Cadet: Druzhba - Passenger vessel / 2017-04-18 - 2017-04-30 (12 дней)
Deck Cadet: Bugaz - Tug boat / 2016-05-20 - 2016-07-29 (2 месяца)
OS: Graf Voroncov - Fishing vessel / 2016-09-01 - 2018-03-10 (1 год)
OS: Graf Voroncov - Fishing vessel / 2013-06-06 - 2014-09-20 (1 год)
OS: Ласточка - Tug boat / 2012-04-15 - 2012-09-17 (5 месяцев)
AB Seaman: Pur-Navolok - General cargo / 2017-08-03 - 2018-02-22 (7 месяцев)
AB Seaman: Inzhener Plavinskiy - Dry Cargo / 2016-07-26 - 2016-12-20 (5 месяцев)
Deck Cadet: Dikson - Icebreaker / 2015-06-08 - 2015-07-31 (2 месяца)
Deck Cadet: Muse - Dry Cargo / 2017-11-15 - 2018-02-17 (3 месяца)
Deck Cadet: RT-306 - Tug boat / 2016-10-03 - 2016-12-02 (2 месяца)
Deck Cadet: Oleksandr Okhrymenko - Research vessel / 2015-05-18 - 2015-08-31 (3 месяца)
OS: m/vMehmet Aga - General cargo / 2017-08-15 - 2018-02-14 (6 месяцев)
OS: m/v ОМ-106 - Passenger vessel / 2016-06-07 - 2016-08-31 (3 месяца)
AB Seaman: Marshal Novikov - Fishing vessel / 2017-05-19 - 2017-10-28 (5 месяцев)
AB Seaman: Jose Marti - Fishing vessel / 2016-04-25 - 2016-07-11 (3 месяца)
AB Seaman: IVAN GOLUBETC - Fishing vessel / 2014-04-25 - 2014-10-27 (6 месяцев)
AB Seaman: IVAN GOLUBETC - Fishing vessel / 2013-04-23 - 2013-10-24 (6 месяцев)
AB Seaman: IVAN GOLUBETC - Fishing vessel / 2012-04-24 - 2012-10-26 (6 месяцев)
AB Seaman: Contship Ray - Container Ship / 2019-12-21 - 2020-09-22 (9 месяцев)
AB Seaman: IAPETOS - Container Ship / 2018-08-21 - 2019-07-03 (10 месяцев)
OS: Samos - Crude Oil Tanker / 2017-03-21 - 2017-09-28 (6 месяцев)
AB Seaman: Saga - Container Ship / 2016-03-21 - 2016-09-16 (6 месяцев)
Junior officer: JOLYN - Coaster / 2013-05-10 - 2013-09-21 (4 месяца)
Boatswain: ALENA - General cargo / 2017-11-18 - 2018-04-15 (5 месяцев)
AB Seaman: ALENA - General cargo / 2017-05-13 - 2017-07-22 (2 месяца)
OS: ARIADNE - Oil Products Tanker / 2016-07-12 - 2017-01-06 (6 месяцев)
AB Seaman: ALENA - General cargo / 2015-07-22 - 2016-01-30 (6 месяцев)
AB Seaman: LANA - General cargo / 2014-11-06 - 2015-03-18 (4 месяца)
AB Seaman: Ice Condor - Oil Products Tanker / 2019-05-10 - 2019-10-01 (5 месяцев)
AB Seaman: M/V BOBCAT - Bulk Carrier / 2017-12-14 - 2018-06-22 (6 месяцев)
Deck Cadet: Pacific Future - General cargo / 2016-12-16 - 2017-04-10 (4 месяца)
AB Seaman: Ierax - Oil Products Tanker / 2016-10-21 - 2016-12-10 (2 месяца)
OS: ICE EAGLE - Oil Products Tanker / 2016-06-01 - 2016-08-11 (2 месяца)
AB Seaman: Max Wonder - Container Ship / 2015-11-18 - 2016-07-13 (8 месяцев)
OS: Commodore Goodwill - RO-RO / 2013-05-26 - 2015-03-03 (1 год)