Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
OS: Аврора Поляриc - Oil Products Tanker / 2021-12-11 - 2022-05-08 (5 месяцев)
OS: Спасатель Кавдейкин - MRSV / 2020-04-16 - 2020-09-04 (5 месяцев)
OS: Капитан Беклемишев - Tug boat / 2019-06-14 - 2019-08-19 (2 месяца)
Navigation Officer: Volkhov - Reefer / 2021-12-23 - 2022-06-20 (6 месяцев)
Navigation Officer: ZALIV PROSTOR - Reefer / 2021-04-07 - 2021-11-18 (7 месяцев)
Navigation Officer: Egline - Fishing vessel / 2021-01-12 - 2021-07-12 (6 месяцев)
Navigation Officer: Egline - Fishing vessel / 2020-03-10 - 2020-09-10 (6 месяцев)
Navigation Officer: Lark - General cargo / 2018-12-14 - 2019-02-28 (2 месяца)
Navigation Officer: Prrfect - General cargo / 2023-04-11 - 2023-09-09 (5 месяцев)
AB Seaman: Sea Anemos - RO-RO / 2014-12-18 - 2015-05-08 (5 месяцев)
AB Seaman: Estestar - General cargo / 2013-01-02 - 2013-06-10 (5 месяцев)
AB Seaman: Smat - RO-RO / 2012-04-18 - 2012-08-06 (4 месяца)
OS: Ergene - General cargo / 2010-11-08 - 2011-05-04 (6 месяцев)
Navigation Officer: Pagadder - Barge / 2019-01-07 - 2019-12-10 (11 месяцев)
Navigation Officer: Mellina - Dredger / 2018-09-28 - 2018-11-09 (1 месяц)
Navigation Officer: Pagadder - Barge / 2017-05-20 - 2018-08-31 (1 год)
Navigation Officer: Charlemagne - Dredger / 2017-01-06 - 2017-04-24 (4 месяца)
Navigation Officer: Orwell - Dredger / 2015-10-27 - 2016-11-18 (1 год)
Navigation Officer: MV Oputukpa - Crew boat / 2021-09-04 - 2024-07-20 (2 года)
Navigation Officer: POLARIS - Chemical tanker / 2022-03-01 - 2022-11-15 (8 месяцев)
Navigation Officer: TORM CAROLINE - Oil Products Tanker / 2020-09-30 - 2021-05-06 (7 месяцев)
Chief Officer: MARTYN LATSIS - General cargo / 2021-12-26 - 2023-01-01 (1 год)
Chief Officer: PALLADIY - Other vessels / 2021-03-16 - 2021-09-25 (6 месяцев)
Chief Officer: LIZORI - Other vessels / 2020-04-21 - 2020-09-25 (5 месяцев)
Chief Officer: MY ROSE - Other vessels / 2019-02-06 - 2019-10-04 (8 месяцев)
Navigation Officer: LAURUS - Other vessels / 2017-06-22 - 2018-01-17 (7 месяцев)
Navigation Officer: BALTIC SKY I - Chemical tanker / 2020-06-29 - 2021-02-02 (7 месяцев)
2nd Officer: Veniamin Khlopin - Container Ship / 2020-12-27 - 2021-05-21 (5 месяцев)
3rd Officer: Veniamin Khlopin - Container Ship / 2020-12-05 - 2020-12-26 (1 месяц)
Navigation Officer: Naval Ship - NAVY / 2013-07-27 - 2018-07-26 (4 года)
Navigation Officer: Naval Ship - NAVY / 2008-07-28 - 2013-07-26 (4 года)
Chief Officer: Seavigour - Crude Oil Tanker / 2022-02-25 - 2022-04-09 (1 месяц)
Chief Officer: Seavoyager - Crude Oil Tanker / 2021-03-27 - 2021-06-23 (3 месяца)
Chief Officer: Searacer - Crude Oil Tanker / 2021-01-13 - 2021-03-05 (2 месяца)
Chief Officer: Signal Alpha - Crude Oil Tanker / 2020-01-31 - 2020-06-21 (5 месяцев)
Navigation Officer: Searacer - Crude Oil Tanker / 2019-03-28 - 2019-09-06 (5 месяцев)
Chief Officer: BANYAS 1 - Livestock / 2021-11-04 - 2022-07-21 (9 месяцев)
Navigation Officer: HAMID S - General cargo / 2018-11-24 - 2020-07-01 (1 год)
Navigation Officer: LADY LARA - General cargo / 2017-05-07 - 2018-11-21 (1 год)
2nd Officer: MED CORLU - Container Ship / 2020-10-10 - 2020-12-21 (2 месяца)
2nd Officer: MED CORLU - Container Ship / 2020-03-08 - 2020-07-24 (5 месяцев)
3rd Officer: MED TEKIRDAG - Container Ship / 2019-10-01 - 2020-01-05 (3 месяца)
3rd Officer: MED DENIZLI - Container Ship / 2019-03-13 - 2019-07-24 (4 месяца)
Navigation Officer: TCG BODRUM - NAVY / 2011-08-30 - 2015-11-13 (4 года)
Navigation Officer: le bouclier - NAVY / 2023-01-01 - 2023-06-01 (5 месяцев)
Navigation Officer: 83 - NAVY / 2018-07-01 - 2018-08-01 (1 месяц)
Navigation Officer: Sea Fractus - Oil Products Tanker / 2022-09-18 - 2023-03-02 (5 месяцев)
Navigation Officer: Hulda Maersk - Oil Products Tanker / 2021-12-19 - 2022-06-01 (5 месяцев)
Navigation Officer: Maersk Tangier - Oil Products Tanker / 2020-06-09 - 2020-11-20 (5 месяцев)
Navigation Officer: Maersk Edgar - Oil Products Tanker / 2019-08-16 - 2020-01-08 (5 месяцев)
AB Seaman: Caspian Skua - Multi-Purpose Vessel / 2023-02-10 - 2023-08-31 (7 месяцев)
Navigation Officer: SeaFalcon - High Speed Craft / 2018-01-01 - 2022-12-31 (4 года)
Navigation Officer: Borealis - Survey vessel / 2015-05-01 - 2017-12-22 (2 года)
AB Seaman: Surveyor - Multi-Purpose Vessel / 2006-01-01 - 2009-03-01 (3 года)
Navigation Officer: Ilya Muromets - General cargo / 2022-05-19 - 2023-01-10 (8 месяцев)
Navigation Officer: Polkocnik Fesenko V.K. - Dry Cargo / 2021-08-12 - 2022-03-09 (7 месяцев)
Navigation Officer: Phrygia - General cargo / 2020-12-15 - 2021-07-06 (7 месяцев)
Navigation Officer: Urla - General cargo / 2020-04-05 - 2020-11-30 (8 месяцев)
Navigation Officer: Azov Concord - General cargo / 2019-07-13 - 2019-12-21 (5 месяцев)