Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
3rd Engineer: SUN ARROWS - LPG / LNG / 2024-03-05 - 2024-06-06 (3 месяца)
Trainee Engineer: VEGA SUN - LPG / LNG / 2023-05-15 - 2023-10-23 (5 месяцев)
Engine Cadet: M/T ANTIKEROS - Crude Oil Tanker / 2022-07-25 - 2023-01-05 (5 месяцев)
Oiler: M/T ORCA - Crude Oil Tanker / 2021-07-05 - 2021-12-14 (5 месяцев)
Motorman: General Hazi Aslanov - Chemical tanker / 2020-10-12 - 2020-12-14 (2 месяца)
3rd Engineer: ALLIANZ TITANIUM - AHTS / 2021-04-27 - 2021-09-28 (5 месяцев)
Motorman: Siem Plato - RO-RO / 2020-07-14 - 2020-12-14 (5 месяцев)
Oiler: UNDERDOG - Bulk Carrier / 2019-11-01 - 2020-01-30 (3 месяца)
Oiler: GIANT SLOTTA - Bulk Carrier / 2018-12-11 - 2019-05-13 (5 месяцев)
Motorman: GIANT SLOTTA - Bulk Carrier / 2018-01-20 - 2018-09-27 (8 месяцев)
3rd Engineer: VARNAVA - General cargo / 2020-05-13 - 2020-12-12 (7 месяцев)
3rd Engineer: CHELSEA-7 - General cargo / 2018-12-17 - 2019-06-15 (6 месяцев)
3rd Engineer: DAISY - General cargo / 2016-12-11 - 2017-06-16 (6 месяцев)
3rd Engineer: ERNA - Dry Cargo / 2015-11-08 - 2016-07-12 (8 месяцев)
Oiler: MARINER - Bulk Carrier / 2010-12-16 - 2011-06-10 (6 месяцев)
3rd Engineer: IAPETOS - Container Ship / 2023-07-13 - 2024-02-22 (7 месяцев)
Oiler: Messila - Multi-Purpose Vessel / 2021-09-20 - 2022-02-09 (5 месяцев)
Motorman: Caroline - Heavy lift vessel / 2020-07-12 - 2020-12-12 (5 месяцев)
Wiper: Carnival Dream - Passenger vessel / 2019-09-02 - 2020-03-05 (6 месяцев)
Wiper: Carnival pride - Passenger vessel / 2018-09-23 - 2019-05-12 (8 месяцев)
4th Engineer: Agria - Bulk Carrier / 2021-10-29 - 2022-04-30 (6 месяцев)
4th Engineer: Star Prima - Container Ship / 2021-02-11 - 2021-08-07 (6 месяцев)
Motorman: Colombian Star - Container Ship / 2020-06-16 - 2020-12-11 (6 месяцев)
Motorman: Colombian Star - Container Ship / 2019-05-25 - 2019-11-18 (6 месяцев)
Motorman: Verona - RO-RO / 2018-12-02 - 2019-02-18 (3 месяца)
Motorman: Pacific Beijing - Container Ship / 2020-06-26 - 2020-12-11 (5 месяцев)
Motorman: Crown Iris - Cruise Liner / 2020-02-12 - 2020-03-13 (1 месяц)
Motorman: Galaxy F - RO-RO / 2019-05-22 - 2019-10-25 (5 месяцев)
Motorman: SUNNY - Ferry / 2018-07-15 - 2018-12-16 (5 месяцев)
Oiler: Barnacle - Bulk Carrier / 2021-03-22 - 2021-10-18 (7 месяцев)
Motorman: Oxana-V - Bulk Carrier / 2020-08-12 - 2020-12-10 (4 месяца)
3rd Engineer: Volgo-Balt 220 - General cargo / 2019-07-19 - 2020-03-15 (8 месяцев)
3rd Engineer: Surov - General cargo / 2018-05-10 - 2018-08-30 (4 месяца)
Engine Cadet: Volga 4007 - General cargo / 2017-02-15 - 2017-09-04 (7 месяцев)
ETO: SAXONA - Bulk Carrier / 2023-08-03 - 2024-05-29 (10 месяцев)
ETO: SCAIA - Bulk Carrier / 2021-07-21 - 2022-01-20 (6 месяцев)
ETO: DanisUK - Tug boat / 2021-03-10 - 2021-06-26 (4 месяца)
Motorman: DanisMoldova - Tug boat / 2020-02-20 - 2020-12-10 (10 месяцев)
Electric Cadet: Princess Nicole - Bulk Carrier / 2019-05-05 - 2019-12-12 (7 месяцев)
4th Engineer: Zina - Bulk Carrier / 2023-07-29 - 2024-03-25 (8 месяцев)
3rd Engineer: m/v Bellis - General cargo / 2022-11-18 - 2023-05-12 (6 месяцев)
Oiler: m/v Del Monte Valiant - Container Ship / 2021-04-16 - 2021-11-13 (7 месяцев)
Motorman: condor valparaiso - Heavy lift vessel / 2020-06-09 - 2020-12-09 (6 месяцев)
Fitter / Welder: zea charger - General cargo / 2019-04-09 - 2019-12-18 (8 месяцев)
3rd Engineer: Kassos - Oil Products Tanker / 2021-12-09 - 2022-05-17 (5 месяцев)
3rd Engineer: Kassos - Oil Products Tanker / 2021-02-17 - 2021-07-28 (5 месяцев)
Motorman: Unitar - Chemical tanker / 2020-09-22 - 2020-12-08 (3 месяца)
Motorman: Unitar - Chemical tanker / 2019-11-04 - 2020-05-06 (6 месяцев)
Motorman: Ogino Park - Chemical tanker / 2019-01-16 - 2019-07-08 (6 месяцев)
Motorman: Patria - General cargo / 2020-04-21 - 2020-12-06 (7 месяцев)
Motorman: MSC Adele - Container Ship / 2019-04-26 - 2019-11-16 (7 месяцев)
Motorman: Napoles - Ferry / 2018-07-22 - 2018-11-16 (4 месяца)
Motorman: SEA AEOLIS - RO-RO / 2017-10-16 - 2018-01-30 (3 месяца)
Motorman: NЕSTOR - General cargo / 2016-03-19 - 2016-10-02 (6 месяцев)
ETO: mv KAPITAN AVESHNIKOV - General cargo / 2023-02-05 - 2023-06-09 (4 месяца)
ETO: BARGUZIN - General cargo / 2022-04-08 - 2022-11-15 (7 месяцев)
ETO: IRKUTSK - General cargo / 2021-07-28 - 2022-01-03 (5 месяцев)
ETO: Alevtin Shelkovnikov - General cargo / 2020-12-02 - 2021-04-24 (5 месяцев)
Motorman: Alevtin Shelkovnikov - General cargo / 2020-10-05 - 2020-12-01 (2 месяца)
Motorman: Oborishte - Bulk Carrier / 2020-07-30 - 2020-11-29 (4 месяца)
Motorman: Belasitza - Bulk Carrier / 2020-02-19 - 2020-06-11 (4 месяца)
Motorman: Rodopi - Bulk Carrier / 2019-05-27 - 2019-11-13 (6 месяцев)
Motorman: Rodopi - Bulk Carrier / 2018-07-26 - 2019-02-26 (7 месяцев)
Motorman: Kom - Bulk Carrier / 2016-08-17 - 2017-03-26 (7 месяцев)
Motorman: Dnipro line - Container Ship / 2020-05-27 - 2020-11-29 (6 месяцев)
Motorman: Oleksii Fedorov - General cargo / 2019-07-23 - 2019-12-02 (4 месяца)
Motorman: Oltenitsa - General cargo / 2018-10-17 - 2019-04-01 (5 месяцев)
Motorman: Admiral Nakhimov - Other vessels / 2017-08-03 - 2018-04-27 (9 месяцев)
Motorman: Voznesensk - General cargo / 2017-01-25 - 2017-04-24 (3 месяца)
Motorman: NS Burgas - Crude Oil Tanker / 2020-03-08 - 2020-11-23 (8 месяцев)
Motorman: Korsakov - Bunkering Vessel / 2019-05-27 - 2019-12-09 (6 месяцев)
Engine Cadet: Orion - Tug boat / 2018-11-06 - 2019-03-14 (4 месяца)
Motorman: Tigris - Tug boat / 2018-07-26 - 2018-09-24 (2 месяца)
Motorman: Leptis Star - Cement Carrier / 2020-08-19 - 2020-11-22 (3 месяца)
Motorman: SOLKA 2 - General cargo / 2019-04-27 - 2019-07-27 (3 месяца)
Engine Cadet: Fury - General cargo / 2018-05-28 - 2018-09-29 (4 месяца)
Engine Cadet: Kiowa - General cargo / 2017-10-08 - 2018-01-08 (3 месяца)
Motorman: Golden Ocean - Bulk Carrier / 2016-04-24 - 2016-11-29 (7 месяцев)
3rd Engineer: ALEXANDRA - General cargo / 2021-06-17 - 2021-10-31 (4 месяца)
Motorman: OT-2054 - Tug boat / 2019-11-27 - 2020-11-16 (12 месяцев)
Motorman: Professor Bazhan - General cargo / 2019-08-02 - 2019-11-26 (4 месяца)
Motorman: ALEKSANDR OBUHOV - Tug boat / 2018-05-03 - 2018-09-05 (4 месяца)
3rd Engineer: Aleksandr Ivanov - General cargo / 2023-07-25 - 2023-12-05 (4 месяца)
3rd Engineer: Aleksandr Ivanov - General cargo / 2022-11-10 - 2023-03-19 (4 месяца)
3rd Engineer: Valentin Smyslov - General cargo / 2022-01-19 - 2022-05-22 (4 месяца)
3rd Engineer: TIKSI - Oil Products Tanker / 2021-04-06 - 2021-10-15 (6 месяцев)
Motorman: FORWARD - General cargo / 2020-06-22 - 2020-11-16 (5 месяцев)
Motorman: Hornbay - Reefer / 2020-07-12 - 2020-11-13 (4 месяца)
Motorman: Horncap - Reefer / 2019-10-10 - 2020-05-19 (7 месяцев)
Motorman: Marbella Carrier - Reefer / 2018-12-28 - 2019-06-03 (5 месяцев)
4th Engineer: Hornbay - Reefer / 2018-06-30 - 2018-10-22 (4 месяца)
Motorman: Hornbay - Reefer / 2017-12-12 - 2018-05-16 (5 месяцев)
3rd Engineer: Omskiy-205 - General cargo / 2023-03-10 - 2023-07-17 (4 месяца)
3rd Engineer: Omskiy-6 - General cargo / 2021-09-30 - 2022-10-18 (1 год)
Motorman: Kapitan Babichev - Icebreaker / 2020-07-01 - 2020-11-12 (4 месяца)
Motorman: Kapitan Babichev - Icebreaker / 2019-05-03 - 2019-12-12 (7 месяцев)
Motorman: Tichiy Don - Passenger vessel / 2016-07-30 - 2016-11-03 (3 месяца)