Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
OS: Baltiyskaya Kosa - Fishing vessel / 2022-08-08 - 2022-11-17 (3 месяца)
Motorman: Volvo-don211 - General cargo / 2022-04-30 - 2022-10-15 (5 месяцев)
Motorman: Knyaz Vladimir - Cruise Liner / 2021-07-31 - 2021-10-10 (2 месяца)
Engine Cadet: Annelise Theresa - Oil Products Tanker / 2022-04-24 - 2022-09-03 (4 месяца)
Engine Cadet: Karina Theresa - Oil Products Tanker / 2022-02-11 - 2022-04-22 (2 месяца)
Engine Cadet: 1 - Chemical tanker / 2022-05-01 - 2022-09-01 (4 месяца)
Wiper: MSC Sheila - General cargo / 2022-06-18 - 2022-12-15 (6 месяцев)
Motorman: Region 87 - Bulk Carrier / 2021-12-28 - 2022-04-08 (3 месяца)
Motorman: Ярослав Мудрый - Chemical tanker / 2021-06-17 - 2021-10-01 (3 месяца)
Engine Cadet: MALBEC - Crude Oil Tanker / 2020-08-27 - 2021-02-12 (6 месяцев)
Motorman: SC II - General cargo / 2021-10-26 - 2022-03-16 (5 месяцев)
Motorman: Prince Farouk - Bulk Carrier / 2020-12-18 - 2021-06-11 (6 месяцев)
Oiler: Ivory Gull - Bulk Carrier / 2021-07-27 - 2021-12-08 (4 месяца)
Motorman: SCF PECHORA - Oil Products Tanker / 2021-02-26 - 2021-12-06 (9 месяцев)
Motorman: Hawar - Tug boat / 2020-03-01 - 2020-10-11 (7 месяцев)
Motorman: Feras - Tug boat / 2020-01-03 - 2020-02-06 (1 месяц)
Motorman: Hawar - Tug boat / 2018-06-01 - 2019-12-29 (1 год)
Motorman: Эльтиген - Tug boat / 2017-06-01 - 2018-05-29 (12 месяцев)
Motorman: Anton Tchekhov - Passenger vessel / 2021-03-22 - 2021-11-01 (7 месяцев)
Motorman: Капитан Орлов - General cargo / 2021-06-02 - 2021-10-28 (5 месяцев)
Motorman: “Скиф» - Bunkering Vessel / 2020-06-08 - 2020-08-31 (3 месяца)
Motorman: RIGHT STEP - General cargo / 2020-12-20 - 2021-08-17 (8 месяцев)
Motorman: ALEXO - RO-RO / 2019-05-17 - 2019-11-22 (6 месяцев)
Engine Cadet: KENTAVR - Tug boat / 2014-05-12 - 2014-11-12 (6 месяцев)
Engine Cadet: LEO C - Container Ship / 2021-08-06 - 2022-03-27 (8 месяцев)
Motorman: Bakai - Tug boat / 2021-01-08 - 2021-03-15 (2 месяца)
Motorman: Sborshchik-401 - Other vessels / 2018-11-18 - 2021-03-02 (2 года)
Motorman: Captain Merkulov - Other vessels / 2018-09-10 - 2018-11-09 (2 месяца)
Engine Cadet: AZERI KARABAKH - Chemical tanker / 2020-09-23 - 2021-01-08 (4 месяца)
Engine Cadet: Tichiy Don - Passenger vessel / 2019-04-08 - 2019-10-26 (7 месяцев)
Engine Cadet: Khersones - Training Ship / 2018-05-31 - 2018-07-31 (2 месяца)
Motorman: OTA-876 - Tug boat / 2020-05-15 - 2020-12-31 (8 месяцев)
Engine Cadet: Princess Anastasia - Passenger vessel / 2019-06-27 - 2019-08-30 (2 месяца)
Motorman: ПК-59 - Other vessels / 2020-10-05 - 2020-12-04 (2 месяца)
Motorman: Taganroga - Oil Products Tanker / 2020-09-23 - 2020-11-03 (1 месяц)
Motorman: olympic peace - Bulk Carrier / 2019-10-15 - 2020-06-15 (8 месяцев)
Motorman: adventyre - Bulk Carrier / 2019-04-15 - 2019-07-15 (3 месяца)
Motorman: Vasiliy Poleslchuk - Reefer / 2018-09-11 - 2019-01-24 (4 месяца)
Motorman: olympic pioneer - Bulk Carrier / 2017-11-15 - 2018-06-15 (7 месяцев)
Motorman: Т/Х СИБИРСКИЙ 2119 - General cargo / 2020-02-24 - 2020-08-28 (6 месяцев)
Engineer Assistant: т/х "Казань Сити" - Chemical tanker / 2019-09-25 - 2019-11-16 (2 месяца)
Engineer Assistant: т/х "Волго-Балт 237" - General cargo / 2018-08-28 - 2018-10-28 (2 месяца)
Engineer Assistant: т/х "Угличанин" - Tug boat / 2017-07-04 - 2017-09-04 (2 месяца)
Motorman: Mogychiy Buksir Odessa - Tug boat / 2020-06-24 - 2020-08-25 (2 месяца)
4th Engineer: Mekhanik Sergey Agapov - Fishing vessel / 2021-07-02 - 2021-12-20 (6 месяцев)
3rd Engineer: Letniy Bereg - Dry Cargo / 2020-10-26 - 2021-03-28 (5 месяцев)
Motorman: Iman - Oil Products Tanker / 2019-10-07 - 2020-07-07 (9 месяцев)
Motorman: Kyzyl-60 - Bulk Carrier / 2018-08-01 - 2018-12-29 (5 месяцев)