Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Motorman: RN Magelan - Oil Products Tanker / 2017-08-20 - 2017-11-02 (2 месяца)
Motorman: RN Magelan - Oil Products Tanker / 2017-02-14 - 2017-05-16 (3 месяца)
Motorman: RN Magelan - Oil Products Tanker / 2016-10-16 - 2016-12-15 (2 месяца)
Engine Cadet: ICE CONDOR - Chemical tanker / 2016-01-08 - 2016-04-04 (3 месяца)
Motorman: PURGA - Tug boat / 2015-07-30 - 2015-09-02 (1 месяц)
3rd Engineer: Carina - Bulk Carrier / 2019-11-30 - 2020-11-03 (11 месяцев)
Oiler: Carina - Bulk Carrier / 2019-11-03 - 2019-11-29 (1 месяц)
Oiler: GLORIA - Bulk Carrier / 2018-01-06 - 2018-12-07 (11 месяцев)
Motorman: Grand Rodosi - Bulk Carrier / 2017-03-01 - 2017-10-02 (7 месяцев)
Motorman: Qatar Pearl - Bulk Carrier / 2016-05-13 - 2017-02-09 (9 месяцев)
4th Engineer: Yevgeny Primakov - AHTS / 2018-01-25 - 2022-01-10 (3 года)
Motorman: Yuri Senkevich - Crude Oil Tanker / 2016-04-07 - 2017-03-06 (11 месяцев)
Motorman: Ristna - Oil Products Tanker / 2012-09-28 - 2016-11-14 (4 года)
Motorman: Ristna - Oil Products Tanker / 2012-03-03 - 2013-03-15 (1 год)
4th Engineer: Via Mare - Passenger vessel / 2007-07-14 - 2012-03-02 (4 года)
Motorman: OMSKY - General cargo / 2015-06-19 - 2015-12-27 (6 месяцев)
Motorman: SKYLINE - General cargo / 2010-09-21 - 2011-01-27 (4 месяца)
Motorman: SKYLINE - General cargo / 2009-10-30 - 2010-04-23 (6 месяцев)
Motorman: Jessy - General cargo / 2009-09-15 - 2009-10-10 (1 месяц)
Motorman: m/v Kimmeriets (repair) - Fishing vessel / 2015-06-15 - 2015-12-22 (6 месяцев)
Motorman: m/v Etel - RO-RO / 2014-09-30 - 2015-05-07 (7 месяцев)
Motorman: Aliot - AHT / 2015-06-16 - 2015-09-16 (3 месяца)
Motorman: Al Wahsh - AHT / 2014-03-09 - 2014-12-14 (9 месяцев)
Motorman: Kapitan Sukhondyaevskiy - Fishing vessel / 2013-05-14 - 2013-08-20 (3 месяца)
Motorman: Kapitan Sukhondyaevskiy - Fishing vessel / 2012-04-12 - 2012-10-08 (6 месяцев)
Motorman: Talisma - Fishing vessel / 2011-02-27 - 2011-07-12 (4 месяца)
Junior officer: Crown Opal - Reefer / 2016-01-25 - 2016-07-20 (6 месяцев)
Motorman: Cardinal - Bulk Carrier / 2015-01-30 - 2015-07-06 (5 месяцев)
Motorman: SKUA - Bulk Carrier / 2014-04-03 - 2014-10-02 (6 месяцев)
Motorman: "Staryy Arbat" - Fishing vessel / 2012-06-07 - 2012-11-04 (5 месяцев)
4th Engineer: Nadine V. - Bulk Carrier / 2018-04-24 - 2018-08-17 (4 месяца)
4th Engineer: Calypso - Bulk Carrier / 2016-11-06 - 2017-05-30 (7 месяцев)
4th Engineer: Calypso - Bulk Carrier / 2016-02-29 - 2016-08-09 (5 месяцев)
Fitter / Welder: Calypso - Bulk Carrier / 2015-06-30 - 2015-12-10 (5 месяцев)
Motorman: Mineral Beijing - Bulk Carrier / 2014-10-17 - 2015-04-03 (6 месяцев)
3rd Engineer: Oslo Bulk 7 - Multi-Purpose Vessel / 2016-07-22 - 2016-12-02 (4 месяца)
3rd Engineer: Oslo Bulk 7 - Multi-Purpose Vessel / 2015-09-17 - 2016-02-15 (5 месяцев)
3rd Engineer: Oslo Bulk 7 - Multi-Purpose Vessel / 2014-12-05 - 2015-04-28 (5 месяцев)
Motorman: Sandpiper Bulker - Bulk Carrier / 2013-07-07 - 2014-01-29 (7 месяцев)
Motorman: Falkbris - General cargo / 2012-11-06 - 2013-03-02 (4 месяца)
3rd Engineer: SeaLion - Chemical tanker / 2014-05-14 - 2014-11-30 (7 месяцев)
3rd Engineer: Seafrost - Crude Oil Tanker / 2013-04-18 - 2014-03-29 (11 месяцев)
3rd Engineer: Flagship Violet - Oil Products Tanker / 2013-06-22 - 2013-10-26 (4 месяца)
Motorman: Nefterudovoz34m/TANKER - Oil Products Tanker / 2012-07-15 - 2012-09-15 (2 месяца)
3rd Engineer: Coral Soleil - General cargo / 2012-02-17 - 2012-07-13 (5 месяцев)
3rd Engineer: m/v Maira - Container Ship / 2016-12-14 - 2017-05-15 (5 месяцев)
3rd Engineer: m/v Canary - Bulk Carrier / 2016-03-12 - 2016-09-14 (6 месяцев)
Motorman: Silver Lakes - Bulk Carrier / 2008-06-10 - 2008-12-20 (6 месяцев)
Motorman: Silver Lakes - Bulk Carrier / 2007-06-22 - 2007-12-26 (6 месяцев)
Motorman: Silver Lakes - Bulk Carrier / 2006-06-09 - 2006-12-14 (6 месяцев)
Motorman: RENAISSANCE - Dry Cargo / 2004-07-27 - 2005-05-10 (9 месяцев)
Engine Cadet: Polenovo - Dry Cargo / 2002-06-23 - 2002-08-23 (2 месяца)
Motorman: Svyatoi knyaz Vladimir - Oil Products Tanker / 2024-03-22 - 2024-08-10 (5 месяцев)
Engine Cadet: Caspian Leader - Oil Products Tanker / 2023-03-20 - 2023-07-10 (4 месяца)
Motorman: Reyd 9 - Dry Cargo / 2024-03-15 - 2024-07-15 (4 месяца)
Motorman: Reyd 9 - Dry Cargo / 2023-06-23 - 2023-12-01 (5 месяцев)
Motorman: Reyd 11 - Dry Cargo / 2023-01-17 - 2023-05-15 (4 месяца)
Wiper: Tolvyya - General cargo / 2020-04-11 - 2020-12-04 (8 месяцев)
Motorman: Green Costa Rico - Reefer / 2023-12-24 - 2024-05-25 (5 месяцев)
Motorman: Captain Grigoriy Vovchuk - Multi-Purpose Vessel / 2023-03-02 - 2023-10-05 (7 месяцев)
Motorman: Propus - General cargo / 2022-08-04 - 2023-02-04 (6 месяцев)
Engine Cadet: Propus - General cargo / 2021-08-02 - 2022-03-06 (7 месяцев)
Motorman: Хаджибей - Passenger vessel / 2020-09-22 - 2021-02-22 (5 месяцев)
Motorman: Sendje Ceiba - FPSO / 2024-03-19 - 2024-04-23 (1 месяц)
Motorman: Sendje Ceiba - FPSO / 2016-02-25 - 2016-03-24 (1 месяц)
Motorman: Alfa 1 - General cargo / 2023-09-20 - 2024-04-01 (6 месяцев)
Engine Cadet: Volgo-Balt 228 - General cargo / 2022-09-21 - 2022-11-29 (2 месяца)
Engine Cadet: Князь Владимир - Cruise Liner / 2021-07-07 - 2021-08-26 (2 месяца)
Motorman: MSC Meline - Container Ship / 2023-09-19 - 2024-03-18 (6 месяцев)
Motorman: m/v Nafisa Jahan - Bulk Carrier / 2022-08-21 - 2023-04-11 (8 месяцев)
Oiler: m/v Sefora - General cargo / 2021-10-14 - 2022-05-08 (7 месяцев)
Motorman: BBC UKRAINE - General cargo / 2023-07-17 - 2024-02-29 (7 месяцев)
Motorman: Assia - Chemical tanker / 2022-12-25 - 2023-04-29 (4 месяца)
AB / Motorman: Rita - Other vessels / 2022-04-03 - 2022-06-06 (2 месяца)