Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Master: GO ACAMAR - AHTS / 2017-02-02 - 2017-06-29 (5 месяцев)
Master: KPS ARDA BEY - AHTS / 2016-09-01 - 2016-12-11 (3 месяца)
Master: Swiber Sandefjord - AHTS / 2015-11-28 - 2016-04-11 (4 месяца)
Master: Swiber Mary Ann - AHTS / 2015-06-26 - 2015-10-20 (4 месяца)
Master: Bourbon RHesos - AHTS / 2015-02-01 - 2015-04-20 (3 месяца)
2nd Officer: Dp Star - Survey vessel / 2014-04-20 - 2014-07-10 (3 месяца)
3rd Officer: CMA CGM IVANHOE - Container Ship / 2013-08-03 - 2013-11-30 (4 месяца)
3rd Officer: Cap Harvey - Container Ship / 2013-02-22 - 2013-05-29 (3 месяца)
Master: Miyama - Bulk Carrier / 2024-05-01 - 2024-10-01 (5 месяцев)
Master: Helena G - Bulk Carrier / 2023-09-01 - 2024-02-29 (6 месяцев)
Master: ALKHDAIR - Livestock / 2024-01-17 - 2024-07-10 (6 месяцев)
Master: ALFA WATAN - General cargo / 2023-01-06 - 2023-10-24 (10 месяцев)
Master: ZEEBONY - General cargo / 2022-01-07 - 2022-10-27 (10 месяцев)
Chief Officer: JAOHAR CHALLENGER - General cargo / 2021-04-09 - 2021-10-22 (6 месяцев)
Chief Officer: HAJEH HESEN - General cargo / 2020-09-12 - 2021-02-25 (5 месяцев)
Deck Cadet: Volgo Balt 136 - General cargo / 2023-01-11 - 2023-08-12 (7 месяцев)
Master: Contship pax - Container Ship / 2023-04-09 - 2023-08-08 (4 месяца)
Master: Papuan chief - Container Ship / 2022-10-07 - 2023-02-22 (4 месяца)
Master: Orianna - General cargo / 2021-10-03 - 2022-04-15 (6 месяцев)
Master: BF Caloosa - General cargo / 2020-07-31 - 2021-01-16 (6 месяцев)
Master: BF Caloosa - General cargo / 2019-09-09 - 2020-01-25 (5 месяцев)
Master: Lisa - General cargo / 2023-01-13 - 2023-05-31 (5 месяцев)
Master: Lisa - General cargo / 2022-05-09 - 2022-09-12 (4 месяца)
Master: Lisa - General cargo / 2021-07-15 - 2021-12-16 (5 месяцев)
Master: Lisa - General cargo / 2020-10-14 - 2021-02-10 (4 месяца)
Master: Lisa - General cargo / 2020-01-07 - 2020-06-05 (5 месяцев)
Master: Topaz Master - AHTS / 2023-01-16 - 2023-04-24 (3 месяца)
Master: Topaz Master - AHTS / 2022-07-06 - 2022-10-20 (3 месяца)
Master: Defiant - AHTS / 2021-09-08 - 2022-02-25 (6 месяцев)
Master: Skoul Ruz - AHTS / 2021-03-09 - 2021-07-07 (4 месяца)
Master: Kernigell - AHTS / 2021-01-14 - 2021-01-20 (6 дней)
Master: Discoverer - Crew boat / 2022-12-21 - 2023-01-11 (1 месяц)
Master: Backer - Crew boat / 2022-11-26 - 2022-12-20 (1 месяц)
Master: Braver - Crew boat / 2022-07-19 - 2022-08-17 (1 месяц)
Master: NCL Haugesund - Container Ship / 2022-04-12 - 2022-06-03 (2 месяца)
Master: NCL Haugesund - Container Ship / 2022-02-21 - 2022-03-07 (14 дней)
Master: Winning Pioneer 6 - Tug boat / 2021-10-20 - 2022-07-20 (9 месяцев)
Master: MV Varamo - Container Ship / 2021-12-19 - 2022-06-18 (6 месяцев)
Master: MV Varamo - Container Ship / 2021-04-22 - 2021-08-23 (4 месяца)
Master: MV Varamo - Container Ship / 2020-07-24 - 2020-12-20 (5 месяцев)
Master: LNG/C "PSKOV" - LPG / LNG / 2021-10-15 - 2022-03-19 (5 месяцев)
Master: LNG/C "PSKOV" - LPG / LNG / 2020-10-10 - 2021-03-31 (6 месяцев)
Master: Mv Discoverer - Bulk Carrier / 2020-12-08 - 2021-06-03 (6 месяцев)
Master: Mv Olympic Harmony - Bulk Carrier / 2019-12-02 - 2020-07-06 (7 месяцев)
Master: Mv Olympic Hope - Bulk Carrier / 2019-02-10 - 2019-07-23 (5 месяцев)
Master: Mv Olympic Hope - Bulk Carrier / 2018-05-04 - 2018-08-11 (3 месяца)
Master: Mv Olympic Harmony - Bulk Carrier / 2017-03-27 - 2017-09-18 (6 месяцев)
Master: GSL KETA - Container Ship / 2019-11-11 - 2020-06-06 (7 месяцев)
Master: Asiatic King - Container Ship / 2019-03-13 - 2019-07-28 (4 месяца)
Master: ALS Vesta - Container Ship / 2018-08-13 - 2018-11-30 (4 месяца)
Master: Asiatic King - Container Ship / 2018-01-27 - 2018-05-09 (3 месяца)
Master: Asiatic Liberty - Container Ship / 2017-08-11 - 2017-12-14 (4 месяца)
Master: Coastal Discovery - Multi-Purpose Vessel / 2019-02-26 - 2019-11-01 (8 месяцев)
Master: Pacific Busan (ex. Max Moon) - Container Ship / 2018-11-21 - 2019-04-22 (5 месяцев)
Master: Max Moon - Container Ship / 2018-03-05 - 2018-07-09 (4 месяца)
Master: RBD Dalmatia - Container Ship / 2017-05-13 - 2017-09-17 (4 месяца)
Master: Libertas - H - Container Ship / 2016-03-30 - 2016-07-31 (4 месяца)
Master: CCL Ningbo - Container Ship / 2015-03-07 - 2015-07-16 (4 месяца)
Master: DS Marmadura - Multi-Purpose Vessel / 2018-06-30 - 2018-10-01 (3 месяца)
Master: Thorco Crystal - Multi-Purpose Vessel / 2015-12-04 - 2017-12-04 (2 года)
Master: Marconnecticut - Container Ship / 2015-01-29 - 2015-06-08 (4 месяца)
Master: Marchaser - Container Ship / 2005-09-10 - 2014-10-30 (9 лет)
Chief Officer: Fehn Castle - General cargo / 2017-02-22 - 2017-07-12 (5 месяцев)
Chief Officer: Fehn Pollux - General cargo / 2016-09-08 - 2016-12-28 (4 месяца)
Chief Officer: Fehn Luna - General cargo / 2016-01-23 - 2016-06-29 (5 месяцев)
Chief Officer: Fehn Courage - General cargo / 2014-12-10 - 2015-05-15 (5 месяцев)
Chief Officer: Fehn Courage - General cargo / 2014-04-05 - 2014-08-23 (5 месяцев)
Master: Zallaq - Crude Oil Tanker / 2013-06-05 - 2013-12-05 (6 месяцев)
Master: Zirku - Crude Oil Tanker / 2013-01-12 - 2013-05-15 (4 месяца)
Master: Zallaq - Crude Oil Tanker / 2012-04-14 - 2012-11-15 (7 месяцев)
Master: Titan Glory - VLCC / 2011-11-26 - 2012-03-14 (4 месяца)
Master: Dewi Maeswara - VLCC / 2011-04-25 - 2011-09-18 (5 месяцев)
Master: ARCTIC BREEZE - Chemical tanker / 2013-02-07 - 2013-06-30 (5 месяцев)
Master: Hermitage Bridge - Chemical tanker / 2012-02-03 - 2012-06-19 (5 месяцев)
Master: Orestina - Chemical tanker / 2011-05-09 - 2011-09-17 (4 месяца)
Master: Chem Norma - Chemical tanker / 2010-07-08 - 2010-11-11 (4 месяца)
Master: Skledros - Chemical tanker / 2009-12-15 - 2010-04-26 (4 месяца)