Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Master: KRETA S (1150 TEU) - Container Ship / 2019-07-11 - 2019-10-08 (3 месяца)
Master: KRETA S (1150 TEU) - Container Ship / 2018-10-27 - 2019-03-05 (4 месяца)
Master: WEC GOYA ( 868 TEU) - Container Ship / 2017-10-26 - 2018-03-01 (4 месяца)
Master: WEC GOYA ( 868 TEU) - Container Ship / 2017-02-17 - 2017-06-25 (4 месяца)
Master: E.R.AUCKLAND ( 830 TEU) - Container Ship / 2016-08-09 - 2016-10-18 (2 месяца)
Chief Officer: Amphitrite - Crude Oil Tanker / 2018-03-01 - 2018-03-02 (1 день)
2nd Officer: Minerva Alexandra - Crude Oil Tanker / 2017-09-08 - 2018-02-23 (5 месяцев)
Master: Taymyr - Tug boat / 2017-07-13 - 2017-10-31 (4 месяца)
Chief Officer: Mercury - Tug boat / 2017-03-18 - 2017-07-06 (4 месяца)
Master: vyborg - Tug boat / 2016-04-11 - 2016-11-20 (7 месяцев)
Chief Officer: Andrey Osipov - General cargo / 2015-01-21 - 2015-06-19 (5 месяцев)
Chief Officer: PIONER - Dry Cargo / 2014-01-12 - 2014-06-24 (5 месяцев)
1st Officer: Diamond sea - Bulk Carrier / 2016-08-11 - 2017-10-20 (1 год)
Master: Fortuna - Dry Cargo / 2012-12-10 - 2017-02-21 (4 года)
Master: Fortuna - Coaster / 2012-12-12 - 2016-06-07 (3 года)
Master: Fortuna - Bulk Carrier / 2012-12-15 - 2016-06-06 (3 года)
Master: Fortuna - Coaster / 2012-12-12 - 2016-06-06 (3 года)
Master: Vestvind - Coaster / 2012-05-05 - 2012-09-07 (4 месяца)
Master: Hyundai Progress - Container Ship / 2014-10-18 - 2015-01-23 (3 месяца)
Master: Hyundai Stride - Container Ship / 2014-02-04 - 2014-07-11 (5 месяцев)
Master: Hyundai Progress - Container Ship / 2013-06-29 - 2013-11-11 (4 месяца)
Chief Officer: сормовский 77 - Dry Cargo / 2014-01-11 - 2014-11-11 (10 месяцев)
Master: sormovskiy 121 - Dry Cargo / 2014-01-01 - 2014-06-01 (5 месяцев)
Chief Officer: sormovskiy 3006 - General cargo / 2013-05-12 - 2013-11-08 (6 месяцев)
Master: SEA FORCE - Standby-safety vessel / 2014-01-01 - 2014-01-20 (1 месяц)
Chief Officer: SEA FORCE - Standby-safety vessel / 2013-01-13 - 2013-03-18 (2 месяца)
Chief Officer: SEA FORCE - Standby-safety vessel / 2013-01-13 - 2013-03-18 (2 месяца)
Chief Officer: SEA FORCE - Standby-safety vessel / 2012-07-01 - 2012-11-12 (4 месяца)
Chief Officer: SEA FORCE - Standby-safety vessel / 2012-02-16 - 2012-04-27 (2 месяца)
Master: ELBSPRINTER - Container Ship / 2024-03-25 - 2024-06-26 (3 месяца)
Master: ELBSPRINTER - Container Ship / 2023-07-28 - 2023-11-25 (4 месяца)
Master: ELBSPRINTER - Container Ship / 2022-12-10 - 2023-04-10 (4 месяца)
Master: ELBTRADER - Container Ship / 2022-06-20 - 2022-09-17 (3 месяца)
Master: ELBTRADER - Container Ship / 2022-02-17 - 2022-02-27 (10 дней)
Master: Sunshine - Bulk Carrier / 2024-02-29 - 2024-06-07 (3 месяца)
Master: Eva Bristol - Bulk Carrier / 2023-04-19 - 2023-09-19 (5 месяцев)
Master: Great W - Bulk Carrier / 2022-10-03 - 2023-02-07 (4 месяца)
Master: Hamburg City - Bulk Carrier / 2021-12-06 - 2022-07-19 (7 месяцев)
Master: San Sebastian - Bulk Carrier / 2020-11-24 - 2021-05-15 (6 месяцев)
Master: Crest Apollo - Platform Supply vessel / 2024-03-24 - 2024-04-18 (1 месяц)
Master: Britoil Dragon - AHTS / 2024-03-05 - 2024-03-22 (1 месяц)
Master: Britoil Dragon - AHTS / 2023-11-20 - 2024-01-12 (2 месяца)
Master: Britoil Dragon - AHTS / 2023-07-02 - 2023-09-22 (3 месяца)
Master: Britoil Dragon - AHTS / 2023-03-18 - 2023-06-01 (2 месяца)
Master: HTM Warrior - Chemical tanker / 2023-10-03 - 2023-12-28 (3 месяца)
Master: Marlin Loreto - Oil Products Tanker / 2023-03-04 - 2023-07-19 (4 месяца)
Master: Marlin Loreto - Oil Products Tanker / 2022-06-29 - 2022-10-22 (4 месяца)
Master: Marlin Hera - Oil Products Tanker / 2021-08-20 - 2022-03-13 (7 месяцев)
Master: STI Bronx - Chemical tanker / 2021-04-02 - 2021-05-11 (1 месяц)
Master: OCEAN JOY - Tug boat / 2023-07-07 - 2023-07-10 (3 дня)
Master: OCEAN PROMISE - Tug boat / 2023-02-18 - 2023-06-24 (4 месяца)
Master: DOLPHIN - 14 - Tug boat / 2023-01-24 - 2023-01-30 (6 дней)
Master: JAI BHAIRAVI - Barge / 2023-01-05 - 2023-01-19 (14 дней)
Master: OCEAN ENVY - Tug boat / 2022-12-29 - 2023-01-01 (3 дня)
Master: Kassiopi GR - Bulk Carrier / 2022-08-19 - 2022-12-08 (4 месяца)
Master: Erlyne - General cargo / 2022-03-14 - 2022-05-25 (2 месяца)
Master: Canary - Bulk Carrier / 2021-07-21 - 2021-11-22 (4 месяца)
Master: Canary - Bulk Carrier / 2020-11-10 - 2021-01-15 (2 месяца)
Master: Skua - Bulk Carrier / 2020-08-01 - 2020-11-05 (3 месяца)
Master: Yury Topchev - Platform Supply vessel / 2020-08-18 - 2022-01-24 (1 год)
Master: Yury Topchev - Platform Supply vessel / 2015-11-20 - 2020-08-17 (4 года)
Master: Johanna Oldendorff - Bulk Carrier / 2021-05-06 - 2021-09-18 (4 месяца)
Master: Johanna Oldendorff - Bulk Carrier / 2020-08-11 - 2021-01-06 (5 месяцев)
Master: Johanna Oldendorff - Bulk Carrier / 2019-08-07 - 2019-11-26 (4 месяца)
Master: Johanna Oldendorff - Bulk Carrier / 2019-01-09 - 2019-04-07 (3 месяца)
Master: Johanna Oldendorff - Bulk Carrier / 2018-06-20 - 2018-09-22 (3 месяца)
Chief Officer: Delovoy-5 - Tug boat / 2018-12-10 - 2021-09-18 (2 года)
2nd Officer: SL SOKOL - Tug boat / 2015-06-15 - 2018-12-09 (3 года)
Chief Officer: St. Peter - Bulk Carrier / 2021-03-08 - 2021-08-04 (5 месяцев)
Chief Officer: St. George - Bulk Carrier / 2020-06-01 - 2020-11-16 (5 месяцев)
Chief Officer: Mv Michalakis - Bulk Carrier / 2019-06-11 - 2019-11-21 (5 месяцев)
Master: Zarnata Express - Container Ship / 2020-10-16 - 2021-03-24 (5 месяцев)
Master: Guangzhou Trader - Container Ship / 2020-03-05 - 2020-07-23 (5 месяцев)
Master: Guangzhou Trader - Container Ship / 2019-06-14 - 2019-10-28 (4 месяца)
Master: Guangzhou Trader - Container Ship / 2018-10-13 - 2019-02-13 (4 месяца)
Master: Devon Trader - Container Ship / 2018-02-02 - 2018-06-23 (5 месяцев)
Master: Aurelia - Bulk Carrier / 2020-12-20 - 2021-03-23 (3 месяца)
Master: Athos - Bulk Carrier / 2020-06-20 - 2020-10-28 (4 месяца)
Master: Bravo V - Bulk Carrier / 2019-07-15 - 2019-11-21 (4 месяца)
Master: Venture Harmony - Bulk Carrier / 2018-07-02 - 2018-11-19 (5 месяцев)