Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Master: DODO - RO-RO / 2020-01-24 - 2021-02-02 (1 год)
Master: AL FAYROUZ - RO-RO / 2017-09-18 - 2019-04-08 (1 год)
Master: DODO - RO-RO / 2016-04-07 - 2017-08-15 (1 год)
Master: AL FAYROUZ - RO-RO / 2012-10-02 - 2015-12-18 (3 года)
Master: Lady Carina - General cargo / 2020-11-18 - 2021-01-21 (2 месяца)
Master: Oslo Bulk 5 - General cargo / 2019-12-12 - 2020-06-16 (6 месяцев)
Master: Oslo Bulk 1 - General cargo / 2019-04-20 - 2019-08-18 (4 месяца)
Master: Oslo Bulk 6 - General cargo / 2018-08-29 - 2019-01-12 (4 месяца)
Master: Oslo Bulk 6 - General cargo / 2018-01-11 - 2018-05-16 (4 месяца)
Master: Sea Kestrel - General cargo / 2020-08-09 - 2020-12-08 (4 месяца)
Master: Emesa - General cargo / 2019-01-13 - 2019-02-23 (1 месяц)
Master: Sea Melody - General cargo / 2017-03-09 - 2017-08-23 (5 месяцев)
Master: Sea Melody - General cargo / 2016-06-01 - 2016-10-10 (4 месяца)
Master: Sea Melody - General cargo / 2015-09-14 - 2016-01-26 (4 месяца)
Master: Georgia Trader - Container Ship / 2020-06-10 - 2020-11-13 (5 месяцев)
Master: Georgia Trader - Container Ship / 2019-08-24 - 2020-01-09 (5 месяцев)
Chief Officer: Georgia Trader - Container Ship / 2019-03-07 - 2019-07-11 (4 месяца)
Chief Officer: Georgia Trader - Container Ship / 2018-06-11 - 2018-10-24 (4 месяца)
Chief Officer: Georgia Trader - Container Ship / 2017-09-21 - 2018-02-02 (4 месяца)
Chief Officer: MV ALDABRA - Oil Products Tanker / 2023-04-28 - 2023-10-30 (6 месяцев)
2nd Officer: MV ALDABRA - Oil Products Tanker / 2022-09-02 - 2023-03-04 (6 месяцев)
Master: KENYA NAVY SHIP SHUJAA - NAVY / 2019-04-15 - 2020-08-06 (1 год)
Chief Officer: RV MTAFITI - Survey vessel / 2016-06-20 - 2017-07-19 (1 год)
3rd Officer: KENYA NAVY SHIP UMOJA - NAVY / 2012-11-01 - 2015-12-02 (3 года)
Master: Halki - Bulk Carrier / 2020-02-03 - 2020-06-26 (5 месяцев)
Chief Officer: Halki - Bulk Carrier / 2019-11-27 - 2020-02-02 (2 месяца)
Chief Officer: Halki - Bulk Carrier / 2019-02-06 - 2019-07-04 (5 месяцев)
Chief Officer: Halki - Bulk Carrier / 2018-07-07 - 2018-10-09 (3 месяца)
Chief Officer: Halki - Bulk Carrier / 2017-08-23 - 2018-02-20 (6 месяцев)
Master: ARAYA - Bulk Carrier / 2019-05-02 - 2019-09-12 (4 месяца)
Master: PETRA III - Bulk Carrier / 2018-03-11 - 2018-06-24 (3 месяца)
Master: AFINA - Bulk Carrier / 2016-12-20 - 2017-03-27 (3 месяца)
Master: Afina - Bulk Carrier / 2016-05-03 - 2016-08-29 (4 месяца)
Master: Afina - Bulk Carrier / 2015-12-03 - 2016-03-12 (3 месяца)
Master: ELBETOR - Multi-Purpose Vessel / 2019-01-06 - 2019-05-15 (4 месяца)
Master: ELBETOR - Multi-Purpose Vessel / 2018-06-12 - 2018-09-12 (3 месяца)
Master: ELBETOR - Multi-Purpose Vessel / 2017-12-02 - 2018-03-07 (3 месяца)
Master: ELBETOR - Multi-Purpose Vessel / 2017-04-09 - 2017-08-19 (4 месяца)
Master: ELBETOR - Multi-Purpose Vessel / 2016-06-26 - 2016-12-13 (6 месяцев)
Master: MSC Ishyka - Container Ship / 2018-09-18 - 2019-01-21 (4 месяца)
Master: Cardonia - Container Ship / 2017-08-05 - 2018-01-07 (5 месяцев)
Master: AS Amalia - Container Ship / 2016-11-29 - 2017-03-25 (4 месяца)
Master: Sevillia - Container Ship / 2016-05-08 - 2016-09-03 (4 месяца)
Chief Officer: AS Carelia - Container Ship / 2015-11-03 - 2016-02-28 (4 месяца)
Master: SPIRIT - General cargo / 2017-09-24 - 2018-02-01 (4 месяца)
Master: SHARON - General cargo / 2017-02-10 - 2017-05-23 (3 месяца)
Master: FLINTERSPIRIT - General cargo / 2016-05-30 - 2016-09-17 (4 месяца)
Master: FLINTERSPIRIT - General cargo / 2015-10-01 - 2016-01-30 (4 месяца)
Master: FLINTERSPIRIT - General cargo / 2015-02-25 - 2015-05-25 (3 месяца)
Master: Sparta-II - Container Ship / 2016-11-10 - 2017-02-27 (4 месяца)
Master: IBEEV-05 - Icebreaker / 2012-07-08 - 2013-01-21 (6 месяцев)
Master: Dicle - Passenger vessel / 2011-07-07 - 2012-03-30 (9 месяцев)
Master: Strofados -4 - RO-RO / 2010-12-15 - 2011-05-05 (5 месяцев)
Master: Boris Livanov - Bulk Carrier / 2008-07-15 - 2009-01-20 (6 месяцев)
Master: PEREKOP - NAVY / 2013-04-30 - 2016-12-08 (3 года)
Master: SMOLNY - NAVY / 2009-07-21 - 2013-04-10 (3 года)
Training and Competency Coordinator : Instructor for various ships - Dry Cargo / 2014-09-15 - 2019-07-01 (4 года)
Master: Coast Guard 68 - NAVY / 1995-09-01 - 1997-09-15 (2 года)
1st Officer: Tekirdağ - NAVY / 1993-09-15 - 1995-08-15 (1 год)
2nd Officer: Başaran - NAVY / 1990-08-30 - 1993-09-15 (3 года)
Master: Atlantas - VLCC / 2024-03-10 - 2024-08-27 (6 месяцев)
Master: Front clipper - Crude Oil Tanker / 2022-10-01 - 2022-12-25 (3 месяца)
Master: Front Clipper - Crude Oil Tanker / 2022-03-02 - 2022-08-12 (5 месяцев)
Master: Front Circassia - VLCC / 2019-01-01 - 2019-05-02 (4 месяца)
Master: Ziltborg - Multi-Purpose Vessel / 2024-04-03 - 2024-08-14 (4 месяца)
Master: Ziltborg - Multi-Purpose Vessel / 2023-08-04 - 2023-11-30 (4 месяца)
Master: Ziltborg - Multi-Purpose Vessel / 2022-11-07 - 2023-04-05 (5 месяцев)
Master: Cora Jo - General cargo / 2022-03-30 - 2022-08-10 (4 месяца)
Chief Officer: Cora Jo - General cargo / 2021-10-11 - 2022-02-16 (4 месяца)
Master: Seri Anggun - LPG / LNG / 2024-01-18 - 2024-04-22 (3 месяца)
Master: Seri Emei - LPG / LNG / 2023-04-02 - 2023-08-28 (5 месяцев)
Master: Seri Angkasa - LPG / LNG / 2022-08-02 - 2023-01-10 (5 месяцев)
Master: Misje Verde - General cargo / 2023-10-31 - 2024-04-09 (5 месяцев)
Master: Ampere - General cargo / 2023-05-08 - 2023-08-20 (3 месяца)
Master: Kessu - General cargo / 2023-01-07 - 2023-02-20 (1 месяц)
Master: Ketlin - General cargo / 2022-09-27 - 2022-12-03 (2 месяца)
Master: Kessu - General cargo / 2022-06-12 - 2022-08-14 (2 месяца)
Master: Musa Dzhalil - Chemical tanker / 2023-10-27 - 2024-03-05 (4 месяца)
Master: Galiasgar Kamal - Chemical tanker / 2023-04-27 - 2023-08-18 (4 месяца)
Master: Galiasgar Kamal - Chemical tanker / 2022-08-19 - 2022-12-20 (4 месяца)
Master: Galiasgar Kamal - Chemical tanker / 2021-12-27 - 2022-05-05 (4 месяца)
Master: Galiasgar Kamal - Chemical tanker / 2021-04-04 - 2021-08-04 (4 месяца)
Master: Pacific Excellence - General cargo / 2023-06-25 - 2024-01-20 (7 месяцев)
Master: JY Power - Bulk Carrier / 2022-04-24 - 2022-09-20 (5 месяцев)
Master: A Racer - Bulk Carrier / 2021-04-07 - 2022-01-23 (10 месяцев)
Master: Alinda - Bulk Carrier / 2019-02-06 - 2019-11-05 (9 месяцев)
Master: Baru Satu - Dry Cargo / 2014-12-10 - 2015-11-29 (12 месяцев)
Master: IT Infinity - Platform Supply vessel / 2023-12-02 - 2024-01-12 (1 месяц)
Master: IT Integrity - Cable laying vessel / 2023-08-27 - 2023-10-15 (2 месяца)
Master: IT Infinity - Platform Supply vessel / 2023-05-26 - 2023-07-15 (2 месяца)
Master: Standard Viking - Platform Supply vessel / 2023-04-01 - 2023-05-10 (1 месяц)
Master: CMM Continuity - Platform Supply vessel / 2020-04-15 - 2023-03-28 (2 года)