Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Master: Lehmann Runner - Multi-Purpose Vessel / 2016-09-29 - 2017-02-05 (4 месяца)
Master: Lehmann Runner - Multi-Purpose Vessel / 2015-11-25 - 2016-04-13 (5 месяцев)
Master: Lehmann Baltic - Multi-Purpose Vessel / 2014-11-30 - 2015-06-18 (7 месяцев)
Master: Lehmann Baltic - Multi-Purpose Vessel / 2014-02-06 - 2014-07-16 (5 месяцев)
Master: Geulborg - Multi-Purpose Vessel / 2013-02-05 - 2013-06-05 (4 месяца)
Master: SANTA KATERINA I - General cargo / 2016-08-27 - 2017-02-04 (5 месяцев)
Master: SANTA KATERINA I - General cargo / 2016-08-27 - 2017-02-04 (5 месяцев)
Master: Paseidon Express - RO-RO / 2015-02-01 - 2015-06-11 (4 месяца)
Master: free maverick - Bulk Carrier / 2013-11-08 - 2014-08-19 (9 месяцев)
Master: Agata M - RO-RO / 2013-07-15 - 2013-10-17 (3 месяца)
Master: Kaprifol - Chemical tanker / 2016-12-30 - 2017-01-22 (1 месяц)
Master: Kaprifol - Chemical tanker / 2016-11-16 - 2016-11-28 (12 дней)
Master: Kaprifol - Chemical tanker / 2016-10-06 - 2016-11-05 (1 месяц)
Master: Crystal Diamond - Chemical tanker / 2015-10-04 - 2015-12-13 (2 месяца)
Master: Lincoln Park - Chemical tanker / 2015-02-03 - 2015-05-27 (4 месяца)
Master: Maria - RO-RO / 2015-09-01 - 2017-01-17 (1 год)
Chief Officer: ARMANBORG - Offshore Supply vessel / 2012-09-20 - 2014-07-16 (1 год)
Chief Officer: ROSSINI - Accomodation barge / 2011-01-20 - 2012-09-20 (1 год)
Chief Officer: Annenkov - RO-RO / 2010-11-20 - 2010-12-20 (1 месяц)
Chief Officer: Ambal - RO-RO / 2010-07-20 - 2010-11-20 (4 месяца)
Master: Hanjin Milano - Container Ship / 2016-05-25 - 2016-10-30 (5 месяцев)
Master: Hanjin Milano - Container Ship / 2015-05-05 - 2015-09-12 (4 месяца)
Master: Maersk Darlington - Container Ship / 2013-11-27 - 2014-02-18 (3 месяца)
Master: Maersk Delmont - Container Ship / 2012-11-01 - 2013-02-02 (3 месяца)
Master: Maersk Delmont - Container Ship / 2012-03-27 - 2012-07-24 (4 месяца)
Chief Officer: Tour 2 - Crude Oil Tanker / 2017-08-15 - 2018-02-28 (6 месяцев)
Chief Officer: Zarifa Aliyeva - Crude Oil Tanker / 2016-11-05 - 2017-01-20 (2 месяца)
Master: Absheron - Crude Oil Tanker / 2016-10-16 - 2016-10-23 (7 дней)
Master: Azerbaijan - Crude Oil Tanker / 2016-04-19 - 2016-06-16 (2 месяца)
Chief Officer: Baku - Crude Oil Tanker / 2015-07-23 - 2015-11-27 (4 месяца)
Master: SFL EUROPA - Container Ship / 2016-07-04 - 2016-10-15 (3 месяца)
Chief Officer: SFL EUROPA - Container Ship / 2016-03-20 - 2016-07-03 (3 месяца)
Chief Officer: SAN FERNANDO - Container Ship / 2015-08-09 - 2015-12-13 (4 месяца)
Chief Officer: SAN FERNANDO - Container Ship / 2015-01-06 - 2015-04-25 (4 месяца)
Chief Officer: SFL FALCON - Container Ship / 2014-01-27 - 2014-06-02 (4 месяца)
Master: DP Legacy - Container Ship / 2016-06-25 - 2016-10-15 (4 месяца)
Master: Stadt Ravensburg - Container Ship / 2015-04-10 - 2015-08-14 (4 месяца)
Master: Stadt Ravensburg - Container Ship / 2014-07-30 - 2014-11-30 (4 месяца)
Master: Stadt Ravensburg - Container Ship / 2013-11-27 - 2014-03-26 (4 месяца)
Master: Stadt Ravensburg - Container Ship / 2013-04-07 - 2013-08-08 (4 месяца)
Master: Topaz Glory - AHTS / 2016-06-10 - 2016-10-10 (4 месяца)
Master: Topaz Legend - AHTS / 2015-11-19 - 2016-03-05 (3 месяца)
Master: Gyultakin Askerova - AHTS / 2015-06-10 - 2015-10-10 (4 месяца)
Master: SHARK-53 - AHTS / 2015-02-16 - 2015-05-16 (3 месяца)
Master: Neftegaz-62 - AHTS / 2014-09-10 - 2014-11-15 (2 месяца)
Master: Stanford Hunter - Platform Supply vessel / 2016-07-25 - 2016-10-09 (2 месяца)
Master: Stanford Hunter - Platform Supply vessel / 2016-02-23 - 2016-05-18 (3 месяца)
Master: Stanford Hunter - Platform Supply vessel / 2015-09-12 - 2015-11-25 (2 месяца)
Master: Mermaid Vanquish - AHTS / 2015-01-06 - 2015-03-26 (3 месяца)
Master: NSO Champion - Platform Supply vessel / 2014-10-01 - 2014-11-23 (2 месяца)
Master: TOPAZ JURONG - AHTS / 2016-07-12 - 2016-10-06 (3 месяца)
Master: TOPAZ GLORY - AHTS / 2015-02-17 - 2015-05-07 (3 месяца)
Master: AHTS"TOPAZ GLORY" - AHTS / 2015-02-17 - 2015-05-07 (3 месяца)
Master: AHTS"TOPAZ GLORY" - AHTS / 2014-08-07 - 2014-11-10 (3 месяца)
Master: AHTS"TOPAZ GLORY" - AHTS / 2014-04-06 - 2014-06-06 (2 месяца)
Master: WHITEBOX VOLGA - General cargo / 2016-07-11 - 2016-09-30 (3 месяца)
Master: WHITEBOX VOLGA - General cargo / 2015-12-06 - 2016-04-30 (5 месяцев)
Chief Officer: THEA 2 - Container Ship / 2014-09-15 - 2014-09-21 (6 дней)
Chief Officer: RUBIN - Container Ship / 2013-12-10 - 2014-04-19 (4 месяца)
Chief Officer: CELIA - Container Ship / 2013-06-06 - 2013-09-02 (3 месяца)
Master: Bourbon Liberty 237 - AHTS / 2016-07-21 - 2016-09-28 (2 месяца)
Master: Bourbon Liberty - 244 - AHTS / 2015-11-11 - 2016-01-19 (2 месяца)
Master: Bourbon Liberty-244 - AHTS / 2015-06-08 - 2015-08-07 (2 месяца)
Master: Bourbon Liberty - 241 - AHTS / 2014-12-09 - 2015-02-05 (2 месяца)
Master: Bourbon Liberty - 244 - AHTS / 2014-08-19 - 2014-10-20 (2 месяца)
Master: Caspian Endeavour - AHTS / 2016-07-30 - 2016-09-23 (2 месяца)
Master: Caspian Endeavour - AHTS / 2016-04-12 - 2016-06-14 (2 месяца)
Master: Caspian Endeavour - AHTS / 2016-01-10 - 2016-02-10 (1 месяц)
Master: Caspian Challenger - AHTS / 2015-08-20 - 2015-09-22 (1 месяц)
Master: GO Antares - AHTS / 2015-02-12 - 2015-06-15 (4 месяца)
Master: TETON - Bulk Carrier / 2016-05-21 - 2016-09-21 (4 месяца)
Master: E.R.BERGAMO - Bulk Carrier / 2015-07-16 - 2015-12-05 (5 месяцев)
Master: E.R.BARCELONA - Bulk Carrier / 2014-10-17 - 2015-03-08 (5 месяцев)
Master: E.R.BERN - Bulk Carrier / 2014-01-13 - 2014-05-21 (4 месяца)
Master: E.R.BERGAMO - Bulk Carrier / 2013-05-29 - 2013-10-06 (4 месяца)
Master: Viktor Taratin - General cargo / 2016-06-24 - 2016-09-21 (3 месяца)
Master: Viktor Taratin - General cargo / 2015-08-04 - 2015-12-23 (5 месяцев)
Master: Viktor Taratin - General cargo / 2014-10-01 - 2015-02-25 (5 месяцев)
Master: Viktor Taratin - General cargo / 2013-12-17 - 2014-05-14 (5 месяцев)
Master: Viktor Taratin - General cargo / 2012-09-04 - 2013-03-05 (6 месяцев)
Master: Georgios Alexios - General cargo / 2016-05-23 - 2016-09-10 (4 месяца)
Master: Aberdeen - Multi-Purpose Vessel / 2015-07-03 - 2015-11-12 (4 месяца)
Master: Aberdeen - Multi-Purpose Vessel / 2014-11-03 - 2015-02-27 (4 месяца)
Master: Aberdeen - Multi-Purpose Vessel / 2014-02-26 - 2014-07-03 (4 месяца)
Master: Aberdeen - Multi-Purpose Vessel / 2013-06-25 - 2013-10-24 (4 месяца)
Master: PeterPaul - Chemical tanker / 2016-06-01 - 2016-09-08 (3 месяца)
Master: Malbec - Chemical tanker / 2015-05-15 - 2015-12-02 (7 месяцев)
Master: Altesse - Chemical tanker / 2014-06-10 - 2014-11-03 (5 месяцев)
Master: Aligote - Chemical tanker / 2013-11-23 - 2014-04-08 (5 месяцев)
Master: Handytankers Miracle - Chemical tanker / 2013-02-09 - 2013-07-07 (5 месяцев)
Master: Green Magnific - Reefer / 2016-06-10 - 2016-09-05 (3 месяца)
Master: Green Karmoy - Reefer / 2014-04-02 - 2014-07-30 (4 месяца)
Master: Green Karmoy - Reefer / 2013-09-04 - 2013-12-03 (3 месяца)
Master: Green Austevoll - Reefer / 2012-11-06 - 2013-03-08 (4 месяца)
Master: Green Glacier - Reefer / 2011-07-24 - 2011-11-17 (4 месяца)
Master: Murjan 6 - Standby-safety vessel / 2016-04-21 - 2016-07-31 (3 месяца)
3rd Officer: Octavia - Container Ship / 2016-01-17 - 2016-03-12 (2 месяца)
Deck Cadet: MSC Noa - Container Ship / 2014-03-28 - 2014-10-31 (7 месяцев)
Deck Cadet: Captain John K - AHTS / 2013-11-29 - 2014-02-20 (3 месяца)
Deck Cadet: Ark Phil - Platform Supply vessel / 2013-08-26 - 2013-11-29 (3 месяца)