Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
3rd Officer: Neptune Odyssey - RO-RO / 2023-12-02 - 2024-05-01 (5 месяцев)
Junior officer: Neptune Odyssey - RO-RO / 2023-09-15 - 2023-12-01 (3 месяца)
Junior officer: Neptune Thalassa - RO-RO / 2023-03-09 - 2023-06-09 (3 месяца)
OS: Сенара - AHTS / 2022-09-14 - 2022-12-15 (3 месяца)
OS: Оберон - General cargo / 2022-02-09 - 2022-06-05 (4 месяца)
OS: Меритус - Barge / 2021-12-11 - 2022-01-27 (2 месяца)
OS: Т/х Невский 13 - Dry Cargo / 2021-10-01 - 2021-12-01 (2 месяца)
OS: Ladoga - NAVY / 2020-04-01 - 2020-05-06 (1 месяц)
Deck Cadet: BBC SCANDINAVIA - Multi-Purpose Vessel / 2021-12-08 - 2022-07-04 (7 месяцев)
Deck Cadet: PRINCE FAROUK - Bulk Carrier / 2021-05-13 - 2021-08-25 (3 месяца)
3rd Officer: SEASPAN LUMACO - Container Ship / 2022-01-22 - 2022-10-25 (9 месяцев)
Junior officer: MAERSK GENOA - Container Ship / 2021-03-04 - 2021-09-19 (6 месяцев)
Deck Cadet: COSCO HARMONY - Container Ship / 2019-12-03 - 2020-06-05 (6 месяцев)
Deck Cadet: MOL BRAVO - Container Ship / 2018-11-28 - 2019-06-04 (6 месяцев)
Deck Cadet: MOL EMISSARY - Container Ship / 2018-01-16 - 2018-07-01 (5 месяцев)
Junior officer: Vega - Fishing vessel / 2021-02-03 - 2021-02-12 (9 дней)
AB Seaman: Helsingfors - Fishing vessel / 2020-10-22 - 2021-02-02 (3 месяца)
OS / Welder: Hav Dolphin - General cargo / 2020-04-21 - 2020-09-16 (5 месяцев)
Deck Cadet: Kruzenshtern - Sailing Vessel / 2019-05-25 - 2019-07-05 (1 месяц)
OS: KALUGA - Crude Oil Tanker / 2020-03-03 - 2020-09-24 (7 месяцев)
Deck Cadet: KALUGA - Crude Oil Tanker / 2018-01-28 - 2018-08-17 (7 месяцев)
AB Seaman: S.Anna - Fishing vessel / 2018-07-16 - 2018-10-17 (3 месяца)
AB Seaman: fiorellino di maggio - Fishing vessel / 2014-08-30 - 2014-10-30 (2 месяца)
Junior officer: Luigia Ca 3607 - Fishing vessel / 2011-11-30 - 2012-07-02 (7 месяцев)
AB Seaman: Luisa CA 1940 - Fishing vessel / 2008-01-02 - 2011-11-07 (3 года)
AB Seaman: Luisa CA1940 - Fishing vessel / 2004-10-14 - 2008-01-01 (3 года)
AB Seaman: Baltic Sea I - Chemical tanker / 2014-08-08 - 2015-04-05 (8 месяцев)
AB Seaman: Cape Bantry - Oil Products Tanker / 2014-06-18 - 2014-07-30 (1 месяц)
OS: Nordic Harrier - Crude Oil Tanker / 2013-09-07 - 2014-03-05 (6 месяцев)
OS: Brovig Marin - Chemical tanker / 2012-11-23 - 2013-06-09 (7 месяцев)
Junior officer: Akademik Vavilov - Reefer / 2012-01-16 - 2012-04-06 (3 месяца)
AB Seaman: STINNES ZEPHIR - Heavy lift vessel / 2023-08-04 - 2024-03-02 (7 месяцев)
Deck Cadet: Sea Endurance - General cargo / 2022-10-15 - 2023-03-18 (5 месяцев)
Deck Cadet: EVITA - Bulk Carrier / 2022-04-21 - 2022-08-13 (4 месяца)
Deck Cadet: Glen Canyon - Container Ship / 2021-09-26 - 2022-04-09 (6 месяцев)
3rd Officer: Fairchem Protea - Chemical tanker / 2021-08-19 - 2022-02-15 (6 месяцев)
3rd Officer: SG friendship - Chemical tanker / 2020-11-08 - 2021-03-24 (5 месяцев)
3rd Officer: Fairchem Edge - Chemical tanker / 2020-06-03 - 2020-09-13 (3 месяца)
Junior officer: SG friendship - Chemical tanker / 2019-06-21 - 2019-12-20 (6 месяцев)
Deck Cadet: Trysil Spirit - Oil Products Tanker / 2017-09-28 - 2018-04-05 (6 месяцев)
OS: m/v OXANA-V - Bulk Carrier / 2019-05-05 - 2019-09-05 (4 месяца)
Deck Cadet: m/v "VERA P" - Bulk Carrier / 2018-10-05 - 2019-02-05 (4 месяца)
3rd Officer: White Purl - LPG / LNG / 2019-11-01 - 2020-01-26 (3 месяца)
Junior officer: Gaschem Adriatic - LPG / LNG / 2018-12-05 - 2019-06-05 (6 месяцев)
AB Seaman: Gaschem Nordsee - LPG / LNG / 2017-12-12 - 2018-07-15 (7 месяцев)
3rd Officer: Dolviken - Crude Oil Tanker / 2019-10-04 - 2020-03-11 (5 месяцев)
3rd Officer: HAFNIA ATLANTIC - Oil Products Tanker / 2019-07-18 - 2019-09-11 (2 месяца)
3rd Officer: HAFNIA CRUX - Oil Products Tanker / 2018-08-12 - 2019-02-27 (6 месяцев)
Junior officer: ATLANTIC DAWN - Crude Oil Tanker / 2017-06-07 - 2017-12-07 (6 месяцев)
Deck Cadet: HAFNIA CRUX - Oil Products Tanker / 2015-10-09 - 2016-02-29 (5 месяцев)
4th Engineer: MSC ISHYKA - Container Ship / 2017-04-13 - 2017-09-15 (5 месяцев)
4th Engineer: MSC LUCIA - Container Ship / 2016-05-18 - 2016-11-03 (6 месяцев)
Junior officer: MSC AUGUSTA - Container Ship / 2015-07-10 - 2016-01-22 (6 месяцев)
Junior officer: MSC KOREA - Container Ship / 2014-07-29 - 2015-01-21 (6 месяцев)
Engine Cadet: MSC LEA - Container Ship / 2013-09-23 - 2014-03-08 (5 месяцев)
3rd Officer: PETALOUDA - Oil Products Tanker / 2013-10-14 - 2014-04-08 (6 месяцев)
3rd Officer: Divine Order - Oil Products Tanker / 2012-11-02 - 2013-06-13 (7 месяцев)
3rd Officer: Divine Order - Oil Products Tanker / 2012-01-12 - 2012-05-20 (4 месяца)
Junior officer: Aliakmon - Oil Products Tanker / 2011-05-17 - 2011-11-03 (6 месяцев)
AB Seaman: Energy Patriot - Chemical tanker / 2009-11-25 - 2010-05-17 (6 месяцев)
Junior officer: Annamaria - General cargo / 2022-05-25 - 2023-02-10 (9 месяцев)
OS: Arnica - Bulk Carrier / 2020-09-23 - 2021-03-03 (5 месяцев)
3rd Officer: Captain Starostin - Bulk Carrier / 2020-12-27 - 2021-05-01 (4 месяца)
OS: Olympic Peace - Bulk Carrier / 2019-09-01 - 2020-06-27 (10 месяцев)
AB Seaman: AHTS_CARLO - AHTS / 2021-10-14 - 2022-10-20 (1 год)
Deck Cadet: Yasa Canary - Bulk Carrier / 2020-02-26 - 2020-08-20 (6 месяцев)
Deck Cadet: Yasa Saturn - Bulk Carrier / 2019-06-24 - 2019-08-25 (2 месяца)
Deck Cadet: Yasa Team - Bulk Carrier / 2018-06-25 - 2018-10-04 (3 месяца)