Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Motorman: Adventure II - Bulk Carrier / 2018-07-06 - 2018-12-01 (5 месяцев)
Engine Cadet: Sea Discovery - General cargo / 2017-03-03 - 2017-07-30 (5 месяцев)
Deck Cadet: Oslo Carrier 2 - General cargo / 2016-05-17 - 2016-10-26 (5 месяцев)
Deck Cadet: Виктори - Other vessels / 2016-07-18 - 2016-09-19 (2 месяца)
2nd Officer: Sabuk Nusantara 109 - Passenger vessel / 2021-10-02 - 2023-04-18 (1 год)
3rd Officer: Sabuk Nusantara 109 - Passenger vessel / 2019-12-07 - 2021-10-01 (1 год)
1st Officer: Hai Ian Oil 621 - Tug boat / 2018-07-30 - 2019-01-03 (5 месяцев)
Deck Cadet: MV EGON - RO-RO / 2015-08-13 - 2016-08-18 (1 год)
OS: VENATOR - General cargo / 2017-09-25 - 2018-01-20 (4 месяца)
Deck Cadet: INGULETS - Other vessels / 2015-07-01 - 2015-08-31 (2 месяца)
Deck Cadet: Grandi navi veloci - Passenger vessel / 2015-02-12 - 2015-02-15 (3 дня)
Motorman: Kapitan Bogatyrov - General cargo / 2015-05-11 - 2015-10-24 (5 месяцев)
Deck Cadet: Emerald - Dry Cargo / 2014-08-01 - 2014-10-11 (2 месяца)
Deck Cadet: Captain George - Bulk Carrier / 2013-08-10 - 2014-09-03 (1 год)
Deck Cadet: KUPISKIS - Bulk Carrier / 2010-05-01 - 2010-09-02 (4 месяца)
Deck Cadet: Т/х «Бункеровщик-8» - Bunkering Vessel / 2014-04-16 - 2014-06-26 (2 месяца)
AB Seaman: mv Liverpool - General cargo / 2017-09-28 - 2018-02-04 (4 месяца)
AB Seaman: mv Manshester - General cargo / 2017-02-24 - 2017-09-25 (7 месяцев)
AB Seaman: mv LAGGAR - General cargo / 2015-04-15 - 2015-09-20 (5 месяцев)
Deck Cadet: mv LAGGAR - General cargo / 2013-08-02 - 2013-12-25 (5 месяцев)
Deck Cadet: MV ADA - General cargo / 2012-09-28 - 2013-09-06 (11 месяцев)
OS: Волго-Балт 240 - General cargo / 2014-04-18 - 2015-01-17 (9 месяцев)
OS: Сормовский 116 - General cargo / 2014-06-04 - 2014-08-21 (3 месяца)
Deck Cadet: Анненков - Ferry / 2013-05-14 - 2013-08-20 (3 месяца)
3rd Officer: MSC Jordan - Container Ship / 2015-07-10 - 2015-11-26 (5 месяцев)
3rd Officer: MSC MANDY - Container Ship / 2014-09-21 - 2015-03-26 (6 месяцев)
3rd Officer: MSC Shannon - Container Ship / 2013-11-19 - 2014-05-26 (6 месяцев)
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience