Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Deck Cadet: Barents Bay St.Vincent - Reefer / 2017-10-03 - 2017-12-08 (2 месяца)
Messman: Transshelf,Curacao - Heavy lift vessel / 2016-07-11 - 2016-11-10 (4 месяца)
Steward: Crown Sappfire - Reefer / 2015-11-26 - 2016-02-05 (2 месяца)
Deck Cadet: STS “MIR” - Training Ship / 2017-07-05 - 2017-09-30 (3 месяца)
OS: M.ANDREEV - General cargo / 2018-04-02 - 2019-01-30 (10 месяцев)
Deck Cadet: Khersones - Passenger vessel / 2017-04-01 - 2017-06-30 (3 месяца)
Deck Cadet: SPIRIT OF AUCKLAND - Container Ship / 2016-06-29 - 2016-12-21 (6 месяцев)
OS: Melpomeni - Bulk Carrier / 2015-05-10 - 2015-12-28 (8 месяцев)
Engine Cadet: Cap Pasley - Container Ship / 2012-06-16 - 2012-10-11 (4 месяца)
Deck Cadet: zapravshik 5 - Bunkering Vessel / 2016-05-31 - 2016-07-31 (2 месяца)
3rd Officer: Dolviken - Crude Oil Tanker / 2019-10-04 - 2020-03-11 (5 месяцев)
3rd Officer: HAFNIA ATLANTIC - Oil Products Tanker / 2019-07-18 - 2019-09-11 (2 месяца)
3rd Officer: HAFNIA CRUX - Oil Products Tanker / 2018-08-12 - 2019-02-27 (6 месяцев)
Junior officer: ATLANTIC DAWN - Crude Oil Tanker / 2017-06-07 - 2017-12-07 (6 месяцев)
Deck Cadet: HAFNIA CRUX - Oil Products Tanker / 2015-10-09 - 2016-02-29 (5 месяцев)
Deck Cadet: Viking - General cargo / 2015-11-02 - 2016-01-21 (3 месяца)
Deck Cadet: Amur2516 - General cargo / 2015-04-28 - 2015-08-20 (4 месяца)
Motorman: ASEGUL AK - Container Ship / 2017-05-05 - 2017-12-09 (7 месяцев)
Deck Cadet: Капитан [Белоусовk - Icebreaker / 2015-07-13 - 2015-09-14 (2 месяца)
Deck Cadet: Lunga - Fishing vessel / 2015-03-10 - 2015-05-10 (2 месяца)
3rd Officer: Gas Gloria - LPG / LNG / 2021-07-14 - 2022-02-08 (7 месяцев)
3rd Officer: Ceska - LPG / LNG / 2020-08-17 - 2021-03-22 (7 месяцев)
Deck Cadet: RODNIK - Bunkering Vessel / 2014-08-01 - 2014-10-02 (2 месяца)
2nd Officer: m/v Mani - Multi-Purpose Vessel / 2015-01-02 - 2015-07-31 (7 месяцев)
3rd Officer: Dana-1 - General cargo / 2014-06-20 - 2014-10-22 (4 месяца)
Deck Cadet: Александр Житник - General cargo / 2013-05-05 - 2014-03-20 (10 месяцев)
AB Seaman: Lensk - Oil Products Tanker / 2016-07-06 - 2016-10-16 (3 месяца)
OS: Volgoneft-250 - Oil Products Tanker / 2015-08-14 - 2015-11-21 (3 месяца)
Deck Cadet: Danapris-1 - Dry Cargo / 2013-02-27 - 2013-08-27 (6 месяцев)
Deck Cadet: Волгонефть-205 - Oil Products Tanker / 2009-04-04 - 2009-07-30 (4 месяца)
Deck Cadet: Nikolay Ivanchenko - Tug Boat / 2007-08-01 - 2007-10-03 (2 месяца)
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience