Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
AB Seaman: КПЛ-99 - Crane vessel / 2019-08-19 - 2020-10-30 (1 год)
Deck Cadet: SVYATOGOR - General cargo / 2017-08-06 - 2017-08-31 (1 месяц)
OS: Volgo Don 5066 - General cargo / 2017-03-18 - 2017-05-20 (2 месяца)
Deck Cadet: m/v "Stividor" - Tug boat / 2017-05-15 - 2017-08-31 (4 месяца)
Deck Cadet: "Granit" - Tug boat / 2016-05-23 - 2016-07-31 (2 месяца)
Deck Cadet: M/F Skania (Passenger - Other vessels / 2017-07-13 - 2017-08-07 (1 месяц)
Deck Cadet: NAWIGATOR XXI - Research vessel / 2016-05-23 - 2016-06-05 (13 дней)
Deck Cadet: Leda Trader - Container Ship / 2014-08-10 - 2015-02-15 (6 месяцев)
Deck Cadet: Патриот - Tug boat / 2014-05-01 - 2014-07-31 (3 месяца)
Deck Cadet: M T AL DOAB 5 - Crude Oil Tanker / 2016-11-09 - 2017-06-28 (8 месяцев)
Deck Cadet: THEOSKEPASTI - Bulk Carrier / 2015-04-24 - 2016-05-04 (1 год)
AB Seaman: ВолгоДон 5043 - Dry Cargo / 2018-01-16 - 2018-04-16 (3 месяца)
AB Seaman: М.Андреев - Dry Cargo / 2017-04-29 - 2017-09-02 (4 месяца)
Deck Cadet: Ulus Star - General cargo / 2016-09-19 - 2016-12-28 (3 месяца)
Deck Cadet: Ulus Star - General cargo / 2016-09-19 - 2016-12-28 (3 месяца)
Deck Cadet: OM 106 - Passenger vessel / 2016-06-01 - 2016-08-31 (3 месяца)
Trainee Officer: Minh Cong 68 - Dry Cargo / 2017-12-01 - 2018-04-13 (4 месяца)
Watchkeeping Officer: Envar - Dry Cargo / 2016-07-14 - 2017-07-07 (12 месяцев)
Deck Cadet: Bee Master - Multi-Purpose Vessel / 2015-11-13 - 2016-01-17 (2 месяца)
3rd Officer: Rostov-na-Donu - Dry Cargo / 2020-04-29 - 2020-08-21 (4 месяца)
3rd Officer: Pavlovsk - General cargo / 2019-10-31 - 2020-03-23 (5 месяцев)
Deck Cadet: Sestroretsk - General cargo / 2014-05-01 - 2014-09-25 (5 месяцев)
Deck Cadet: MIR - Sailing Vessel / 2014-03-04 - 2014-04-22 (2 месяца)
Deck Cadet: Marian B - Dredger / 2013-09-01 - 2014-03-01 (6 месяцев)
Deck Cadet: MV liberty - Sailing Vessel / 2013-06-05 - 2013-07-12 (1 месяц)
2nd Officer: Sandra - General cargo / 2016-01-23 - 2016-05-16 (4 месяца)
2nd Officer: Sandra - General cargo / 2015-04-26 - 2015-10-28 (6 месяцев)
2nd Officer: Alteya - General cargo / 2014-08-01 - 2014-12-16 (4 месяца)
2nd Officer: Alteya - General cargo / 2014-08-01 - 2014-12-16 (4 месяца)
Deck Cadet: Conro Trader - General cargo / 2011-07-07 - 2012-01-17 (6 месяцев)
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience