Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Deck Cadet: Safora - Other vessels / 2016-05-25 - 2016-07-30 (2 месяца)
Motorman: MOGUCHIY - Tug boat / 2020-06-24 - 2020-08-25 (2 месяца)
Deck Cadet: Udarnik - Tug boat / 2016-05-30 - 2016-07-29 (2 месяца)
Deck Cadet: Selim - Bulk Carrier / 2015-11-26 - 2016-03-26 (4 месяца)
Deck Cadet: OM-106 - General cargo / 2014-07-04 - 2015-01-02 (6 месяцев)
AB Seaman: Debbie - General cargo / 2016-12-20 - 2017-06-06 (6 месяцев)
Deck Cadet: Black Eagle - General cargo / 2015-05-17 - 2015-11-24 (6 месяцев)
AB Seaman: M/V ALLEGRO - Container Ship / 2017-10-02 - 2018-04-04 (6 месяцев)
AB Seaman: M/V YM VANCOUVER - Container Ship / 2016-09-28 - 2017-03-29 (6 месяцев)
3rd Officer: m/v Miranda - Oil Products Tanker / 2016-03-02 - 2016-07-05 (4 месяца)
AB Seaman: M/V GOOD WILL - Dry Cargo / 2015-12-09 - 2016-02-17 (2 месяца)
Deck Cadet: M/V WILSON HARRIER - General cargo / 2015-01-13 - 2015-05-18 (4 месяца)
3rd Officer: LETO - Bulk Carrier / 2016-08-22 - 2017-03-18 (7 месяцев)
3rd Officer: AENEAS - Bulk Carrier / 2015-08-21 - 2016-02-17 (6 месяцев)
Deck Cadet: THISSEAS - Bulk Carrier / 2014-03-13 - 2014-09-13 (6 месяцев)
Deck Cadet: GROMOVOY - Tug boat / 2012-11-23 - 2013-05-23 (6 месяцев)
Deck Cadet: Ruzgar - RO-RO / 2013-08-03 - 2014-07-29 (12 месяцев)
Deck Cadet: Spirit of sea - General cargo / 2013-03-03 - 2013-05-31 (3 месяца)
AB Seaman: MV/KOTA NABIL - Container Ship / 2020-09-09 - 2021-09-03 (12 месяцев)
OS: M/V Lake Ontario - Bulk Carrier / 2016-04-06 - 2017-07-14 (1 год)
OS: M/V Lake Ontario - Bulk Carrier / 2014-03-13 - 2015-09-01 (1 год)
Deck Cadet: M/V Embdens Welvaart - Bulk Carrier / 2012-05-18 - 2013-07-13 (1 год)
2nd Officer: Maxim - General cargo / 2014-09-11 - 2015-01-25 (4 месяца)
3rd Officer: Maxim - General cargo / 2014-07-10 - 2014-09-11 (2 месяца)
Deck Cadet: Maersk Karlskrona - Container Ship / 2011-10-18 - 2012-03-21 (5 месяцев)
OS: Maksim Rylskiy - Bulk Carrier / 2010-05-17 - 2010-08-17 (3 месяца)
OS: Kapitan Belousov - Icebreaker / 2010-04-12 - 2010-05-12 (1 месяц)
3rd Officer: Don 3 - Dry Cargo / 2012-09-14 - 2013-02-20 (5 месяцев)
3rd Officer: Ayline - General cargo / 2012-03-19 - 2012-07-25 (4 месяца)
3rd Officer: Atlantica - Bulk Carrier / 2011-11-06 - 2012-02-27 (4 месяца)
Deck Cadet: LPG Courcheville - LPG / LNG / 2011-05-01 - 2011-09-12 (4 месяца)
OS: st.Marfa - Bulk Carrier / 2009-09-11 - 2010-01-09 (4 месяца)
AB Seaman: PACIFIC PIONEER - Bulk Carrier / 2012-10-21 - 2013-06-24 (8 месяцев)
OS: Alessandra-1 - General cargo / 2012-02-07 - 2012-09-02 (7 месяцев)
OS: Alessia - General cargo / 2010-12-01 - 2011-10-13 (10 месяцев)
Deck Cadet: Alessia - General cargo / 2009-11-01 - 2010-03-02 (4 месяца)
Deck Cadet: MT Progress - Crude Oil Tanker / 2008-02-06 - 2008-04-11 (2 месяца)
3rd Officer: Ice Beam - Oil Products Tanker / 2012-07-28 - 2012-12-28 (5 месяцев)
3rd Officer: Mykola Slavov - General cargo / 2011-07-25 - 2011-11-17 (4 месяца)
OS: Sichem Pandora - Chemical tanker / 2008-05-07 - 2008-11-20 (6 месяцев)
Deck Cadet: Toulon - Bulk Carrier / 2007-06-04 - 2007-10-08 (4 месяца)
Deck Cadet: Bulta - Cable laying vessel / 2006-05-09 - 2006-09-25 (5 месяцев)
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience
No Experience