Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
2nd Officer: VOLODYMYR VOROBYOV - General cargo / 2022-02-21 - 2022-05-31 (3 месяца)
AB Seaman: Evaluna - General cargo / 2021-07-15 - 2021-10-24 (3 месяца)
AB Seaman: Akomena - Bulk Carrier / 2020-12-12 - 2021-04-14 (4 месяца)
OS: Rainbow - General cargo / 2020-02-05 - 2020-11-09 (9 месяцев)
El. Eng. Assistant: MSC AMELIA - Container Ship / 2023-11-18 - 2024-06-20 (7 месяцев)
El. Eng. Assistant: MSC TORONTO - Container Ship / 2022-10-06 - 2023-06-27 (9 месяцев)
El. Eng. Assistant: MSC SAFIA PAZ - Container Ship / 2022-03-23 - 2022-07-24 (4 месяца)
Electric Cadet: msc SAFIA PAZ - Container Ship / 2021-12-09 - 2022-03-22 (3 месяца)
AB Seaman: MSC KRITTIKA - Container Ship / 2021-03-13 - 2021-10-13 (7 месяцев)
3rd Officer: ROBON - Crude Oil Tanker / 2023-12-02 - 2024-05-08 (5 месяцев)
3rd Officer: Valente - Crude Oil Tanker / 2023-02-28 - 2023-08-17 (6 месяцев)
Deck Cadet: RS AURORA - Crude Oil Tanker / 2022-03-12 - 2022-09-24 (6 месяцев)
AB Seaman: Nikolay Kuznetsov - General cargo / 2021-03-26 - 2021-10-08 (6 месяцев)
AB Seaman: Amethyst - Multi-Purpose Vessel / 2021-04-14 - 2021-10-05 (6 месяцев)
Deck Cadet: Amethyst - General cargo / 2019-08-31 - 2020-01-15 (4 месяца)
Deck Cadet: Khersones - Sailing Vessel / 2018-05-31 - 2018-07-31 (2 месяца)
AB Seaman: Mineral Qingdao - Bulk Carrier / 2021-03-10 - 2021-09-20 (6 месяцев)
AB Seaman: Mineral Hope - Bulk Carrier / 2020-02-16 - 2020-10-16 (8 месяцев)
AB Seaman: Mineral Faith - Bulk Carrier / 2016-12-21 - 2017-06-27 (6 месяцев)
Crane Operator: Glomar Worker - DSV (Diving Support) / 2023-09-30 - 2023-12-23 (3 месяца)
Crane Operator: Glomar Worker - DSV (Diving Support) / 2023-01-11 - 2023-04-06 (3 месяца)
Crane Operator: Glomar Vantage - Survey vessel / 2022-06-14 - 2022-10-07 (4 месяца)
Crane Operator: Super Servant 4 - Heavy lift vessel / 2021-12-24 - 2022-06-05 (5 месяцев)
AB Seaman: Super Servant 4 - Heavy lift vessel / 2021-04-01 - 2021-08-26 (5 месяцев)
AB Seaman: Chizhovka - Dredger / 2021-06-20 - 2021-06-30 (10 дней)
AB Seaman: SMP Arkhangelsk - Dry Cargo / 2021-04-07 - 2021-06-12 (2 месяца)
AB Seaman: Chizhovka - Dredger / 2021-02-28 - 2021-04-03 (1 месяц)
AB Seaman: Iohann Mahmastal - Dry Cargo / 2018-07-11 - 2018-11-26 (4 месяца)
AB Seaman: Inzhener Trubin - Dry Cargo / 2018-06-23 - 2018-07-07 (14 дней)
3rd Officer: M/T CHEETAH II - Oil Products Tanker / 2024-06-07 - 2024-07-19 (1 месяц)
Deck Cadet: M/T THYA - Oil Products Tanker / 2023-02-01 - 2023-08-11 (6 месяцев)
AB Seaman: M/T FUJI LAVA - Asphalt/Bitumen Tanker / 2020-10-31 - 2021-06-16 (8 месяцев)
Deck Cadet: Shuvalan - AHTS / 2021-03-11 - 2021-05-25 (2 месяца)
Deck Cadet: Maestro Niyazi - General cargo / 2019-08-20 - 2019-10-26 (2 месяца)
Deck Cadet: Vadim Seyidov - Platform Supply vessel / 2018-06-26 - 2018-10-26 (4 месяца)
AB Seaman: Tomaros - Bulk Carrier / 2020-03-06 - 2021-05-06 (1 год)
AB Seaman: STAR MISTRAL - Bulk Carrier / 2018-09-23 - 2019-05-27 (8 месяцев)
AB Seaman: Victoria May - Bulk Carrier / 2017-02-27 - 2017-09-18 (7 месяцев)
AB Seaman: NIKIFOROS - Bulk Carrier / 2016-06-15 - 2016-12-13 (6 месяцев)
Junior officer: MAGELANA - Dry Cargo / 2015-09-14 - 2016-01-13 (4 месяца)
3rd Officer: CFS Horizon - Container Ship / 2023-01-24 - 2023-04-21 (3 месяца)
3rd Officer: Rio Grande - Container Ship / 2022-02-19 - 2022-07-12 (5 месяцев)
3rd Officer: ZIM Luanda - Container Ship / 2021-10-17 - 2021-12-28 (2 месяца)
AB Seaman: CMA CGM Nerval - Container Ship / 2020-08-25 - 2021-04-03 (7 месяцев)
AB Seaman: CMA CGM Tancredi - Container Ship / 2019-06-20 - 2020-01-14 (7 месяцев)
AB Seaman: WEST POLARIS - Drilling platform / 2020-12-26 - 2021-02-14 (2 месяца)
AB Seaman: WEST POLARIS - Drilling platform / 2020-10-05 - 2020-11-18 (1 месяц)
AB Seaman: PEARL ARK 2 - Platform Supply vessel / 2020-03-03 - 2020-06-26 (4 месяца)
AB Seaman: LEWEK ATLAS - Platform Supply vessel / 2019-09-24 - 2020-02-01 (4 месяца)
OS: LEWEK ATLAS - Platform Supply vessel / 2018-09-07 - 2019-04-18 (7 месяцев)
AB Seaman: Glomar Viking - Standby-safety vessel / 2020-12-08 - 2021-02-06 (2 месяца)
AB Seaman: Glomar Viking - Standby-safety vessel / 2020-08-09 - 2020-10-13 (2 месяца)
AB Seaman: Glomar Viking - Standby-safety vessel / 2020-01-02 - 2020-03-16 (2 месяца)
AB Seaman: Glomar Viking - Standby-safety vessel / 2019-08-21 - 2019-10-28 (2 месяца)
AB Seaman: Glomar Viking - Standby-safety vessel / 2019-04-18 - 2019-06-28 (2 месяца)
AB Seaman: Thun genius - Chemical tanker / 2020-07-01 - 2021-01-30 (7 месяцев)
AB Seaman: SVL LOYALTY - Oil Products Tanker / 2019-12-14 - 2020-05-05 (5 месяцев)
OS: ASSIA - Chemical tanker / 2019-05-07 - 2019-09-25 (5 месяцев)
OS: MAIA - Oil Products Tanker / 2018-10-16 - 2019-03-08 (5 месяцев)
OS: MAIA - Oil Products Tanker / 2018-04-14 - 2018-08-15 (4 месяца)
AB / Welder: Jumbo - Coaster / 2024-01-19 - 2024-02-01 (13 дней)
OS: Musica - Cruise Liner / 2023-02-20 - 2023-08-20 (6 месяцев)
AB / Welder: Cembay - Cement Carrier / 2021-11-30 - 2022-05-18 (6 месяцев)
AB / Welder: Cembay - Cement Carrier / 2021-04-26 - 2021-09-08 (4 месяца)
AB Seaman: Apex - Bulk Carrier / 2020-07-18 - 2021-01-27 (6 месяцев)
Boatswain: RMS St.Helena - Other vessels / 2022-04-15 - 2022-09-05 (5 месяцев)
Boatswain: RMS St.Helena - Other vessels / 2021-09-28 - 2022-03-04 (5 месяцев)
Boatswain: RMS St.Helena - Other vessels / 2021-03-10 - 2021-07-14 (4 месяца)
AB Seaman: M/V Apl Phoenix - Container Ship / 2020-08-14 - 2020-12-06 (4 месяца)
AB Seaman: M/V Astor - Cruise Liner / 2019-09-10 - 2020-06-13 (9 месяцев)
AB Seaman: Netburg - General cargo / 2020-06-26 - 2020-11-02 (4 месяца)
AB Seaman: Netburg - General cargo / 2019-10-06 - 2020-02-16 (4 месяца)
AB Seaman: Netburg - General cargo / 2019-01-23 - 2019-06-24 (5 месяцев)
AB Seaman: Vossborg - General cargo / 2018-04-06 - 2018-08-10 (4 месяца)
AB Seaman: Netburg - General cargo / 2017-08-13 - 2017-12-16 (4 месяца)
2nd Officer: IVAR REEFER - Reefer / 2023-08-01 - 2023-10-05 (2 месяца)
3rd Officer: IVAR REEFER - Reefer / 2023-02-16 - 2023-07-31 (5 месяцев)
3rd Officer: JORGEN REEFER - Reefer / 2021-10-04 - 2022-04-07 (6 месяцев)
3rd Officer: DITLEV REEFER - Reefer / 2020-10-14 - 2021-02-24 (4 месяца)
AB Seaman: DITLEV REEFER - Reefer / 2020-03-02 - 2020-10-13 (7 месяцев)
AB Seaman: Jawar Diyala - Tug boat / 2019-10-06 - 2020-08-20 (10 месяцев)
OS: ASTRA MARINE - General cargo / 2019-03-14 - 2019-06-10 (3 месяца)
OS: Credo - General cargo / 2018-04-13 - 2018-11-24 (7 месяцев)
OS: Credo - General cargo / 2017-09-12 - 2018-03-15 (6 месяцев)
AB Seaman: Clenston - Oil Products Tanker / 2020-02-18 - 2020-08-19 (6 месяцев)
AB Seaman: Broadstone - Crude Oil Tanker / 2019-09-07 - 2019-10-10 (1 месяц)
AB Seaman: Venlo/ Brent - Oil Products Tanker / 2019-05-22 - 2019-08-06 (2 месяца)
AB Seaman: Duke - Oil Products Tanker / 2018-11-09 - 2019-04-03 (5 месяцев)
AB Seaman: N S C Glory - Accommodation barge / 2018-01-16 - 2018-08-09 (7 месяцев)