Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
3rd Officer: M.T ETON - Chemical tanker / 2022-07-03 - 2022-11-18 (4 месяца)
3rd Officer: Black Sea Eagle - Oil Products Tanker / 2021-06-25 - 2022-03-07 (8 месяцев)
3rd Officer: PHOENIX D (ex. VLADIVOSTOK) - Container Ship / 2022-04-24 - 2022-09-30 (5 месяцев)
3rd Officer: CMA CGM TANCREDI - Container Ship / 2021-07-07 - 2022-01-04 (6 месяцев)
3rd Officer: ADVANCE - Container Ship / 2019-04-22 - 2019-07-19 (3 месяца)
2nd Officer: LEOPARD - Tug boat / 2022-06-11 - 2022-08-10 (2 месяца)
2nd Officer: Sormovo 2 - General cargo / 2022-03-16 - 2022-05-22 (2 месяца)
2nd Officer: Sormovo 1 - General cargo / 2021-09-08 - 2022-01-23 (4 месяца)
AB-Cook: GALAKTIKA SKAY - Yacht / 2021-07-01 - 2021-07-31 (1 месяц)
AB-Cook: NIKOLAI MATUSEVICH - Seismic vessel / 2021-01-10 - 2021-04-19 (3 месяца)
3rd Officer: Afina I - Bulk Carrier / 2021-12-05 - 2022-07-13 (7 месяцев)
2nd Officer: Neptune Dynamis - RO-RO / 2022-06-23 - 2022-08-26 (2 месяца)
3rd Officer: Neptune Dynamis - RO-RO / 2022-05-25 - 2022-06-22 (1 месяц)
3rd Officer: Neptune Thelisis - RO-RO / 2022-02-07 - 2022-05-24 (4 месяца)
3rd Officer: Neptune Thelisis - RO-RO / 2021-05-23 - 2021-11-13 (6 месяцев)
3rd Officer: Neptune Iliad - RO-RO / 2020-12-19 - 2021-03-26 (3 месяца)
OS: Geliodor - Oil Products Tanker / 2021-12-13 - 2022-04-15 (4 месяца)
Deck Cadet: Nadezhda - Sailing Vessel / 2020-08-04 - 2020-09-26 (2 месяца)
OS: Zaliv vostok - Chemical tanker / 2019-07-07 - 2019-10-25 (4 месяца)
Deck Cadet: Nadezhda - Sailing Vessel / 2018-06-11 - 2018-08-12 (2 месяца)
OS: Liberty - Crude Oil Tanker / 2021-12-17 - 2022-04-10 (4 месяца)
Deck Cadet: Amstelborg - Multi-Purpose Vessel / 2021-10-06 - 2022-02-19 (4 месяца)
Deck Cadet: Amurborg - Multi-Purpose Vessel / 2021-09-03 - 2021-10-05 (1 месяц)
Deck Cadet: Victoriaborg - Multi-Purpose Vessel / 2020-09-02 - 2021-02-02 (5 месяцев)
3rd Officer: Anton Gurin - General cargo / 2021-12-10 - 2021-12-24 (14 дней)
Deck Cadet: MSC Atlantic - Container Ship / 2020-03-01 - 2020-07-17 (5 месяцев)
2nd Officer: M/v 'Selim-1' - Dry Cargo / 2021-09-01 - 2021-12-23 (4 месяца)
Deck Cadet: San Amerigo - Container Ship / 2021-03-09 - 2021-11-19 (8 месяцев)
Deck Cadet: Sofia - Bulk Carrier / 2018-09-09 - 2019-02-22 (5 месяцев)
Deck Cadet: Eleni D - Bulk Carrier / 2018-07-03 - 2018-08-29 (2 месяца)
3rd Officer: Navigator Prominence - LPG / LNG / 2021-01-01 - 2021-09-30 (9 месяцев)
2nd Officer: Gas Line - LPG / LNG / 2019-10-01 - 2020-03-31 (6 месяцев)
Junior officer: Gas Cat - LPG / LNG / 2016-08-01 - 2017-01-01 (5 месяцев)
Deck Cadet: Brota - RO-RO / 2015-07-01 - 2016-01-31 (7 месяцев)
Deck Cadet: Cuneyt Solakoglu - RO-RO / 2012-07-01 - 2012-09-30 (3 месяца)
AB Seaman: Dimitris C - Container Ship / 2021-02-18 - 2021-09-22 (7 месяцев)
AB Seaman: Express Rome - Container Ship / 2020-02-03 - 2020-11-04 (9 месяцев)
Deck Cadet: Derby D - Container Ship / 2019-01-11 - 2019-09-20 (8 месяцев)
Deck Cadet: Mega express Three - RO-RO / 2020-10-05 - 2021-02-02 (4 месяца)
Deck Cadet: Julia AK - Livestock / 2019-12-01 - 2020-12-01 (1 год)
Deck Cadet: Kraljica Mora - Training Ship / 2020-11-02 - 2020-11-07 (5 дней)
3rd Officer: Admiral Schmidt - Bulk Carrier / 2020-02-08 - 2020-09-15 (7 месяцев)
2nd Officer: ESSEX - LPG / LNG / 2021-11-30 - 2022-06-15 (7 месяцев)
2nd Officer: ESSEX - LPG / LNG / 2020-10-30 - 2021-06-30 (8 месяцев)
3rd Officer: WHITEMOON - Crude Oil Tanker / 2019-09-11 - 2020-07-01 (10 месяцев)
3rd Officer: Gas Amazon - LPG / LNG / 2019-11-29 - 2020-06-24 (7 месяцев)
2nd Officer: EFA - General cargo / 2018-10-01 - 2019-02-05 (4 месяца)
3rd Officer: Frio Sapfir - Reefer / 2018-03-29 - 2018-08-25 (5 месяцев)
OS: Chemtrans Rouen - Oil Products Tanker / 2017-04-13 - 2017-09-30 (6 месяцев)
OS: Cliona - Chemical tanker / 2016-04-11 - 2016-12-18 (8 месяцев)
2nd Officer: Rosewood - General cargo / 2021-12-07 - 2022-02-13 (2 месяца)
2nd Officer: Rosewood - General cargo / 2021-02-08 - 2021-07-26 (6 месяцев)
2nd Officer: Blackwood - General cargo / 2020-06-22 - 2020-10-17 (4 месяца)
3rd Officer: RUBY - General cargo / 2019-10-19 - 2020-03-10 (5 месяцев)
3rd Officer: Phobus - General cargo / 2017-12-16 - 2018-03-27 (3 месяца)