Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Deck Cadet: aziz express - RO-RO / 2020-10-07 - 2021-08-28 (11 месяцев)
Deck Cadet: Med link - RO-RO / 2019-07-21 - 2019-11-13 (4 месяца)
Deck Cadet: SEA EXPLORER - Multi-Purpose Vessel / 2021-04-02 - 2021-07-29 (4 месяца)
Deck Cadet: SEA ENDURANCE - Multi-Purpose Vessel / 2020-09-01 - 2021-02-08 (5 месяцев)
Deck Cadet: BRATYA STOYANOVY - Fishing vessel / 2019-06-19 - 2019-10-07 (4 месяца)
Deck Cadet: KRUZENSHTERN - Passenger vessel / 2018-08-10 - 2018-09-10 (1 месяц)
Boatswain: CDRY WHITE - General cargo / 2021-02-14 - 2021-07-14 (5 месяцев)
AB Seaman: Electra - Bulk Carrier / 2019-06-24 - 2020-09-28 (1 год)
AB Seaman: Good luck - Bulk Carrier / 2018-02-14 - 2018-12-20 (10 месяцев)
OS: spirit - Bulk Carrier / 2017-02-17 - 2017-08-18 (6 месяцев)
OS: frontier - Bulk Carrier / 2016-04-28 - 2016-11-05 (6 месяцев)
3rd Officer: Claude A. Desgagnes - Heavy lift vessel / 2020-11-19 - 2021-07-02 (7 месяцев)
3rd Officer: Claude A. Desgagnes - Heavy lift vessel / 2019-11-07 - 2020-06-30 (8 месяцев)
3rd Officer: Claude A. Desgagnes - Heavy lift vessel / 2018-11-29 - 2019-07-03 (7 месяцев)
3rd Officer: BBC Amethyst - Heavy lift vessel / 2017-12-07 - 2018-07-07 (7 месяцев)
AB Seaman: Northern Jaguar - Container Ship / 2020-10-14 - 2021-06-27 (8 месяцев)
Deck Cadet: Northern Discovery - Container Ship / 2019-03-04 - 2019-11-16 (8 месяцев)
3rd Officer: Balt Flot 15 - Chemical tanker / 2021-03-07 - 2021-05-21 (2 месяца)
3rd Officer: Balt Flot 15 - Chemical tanker / 2020-06-24 - 2020-10-24 (4 месяца)
3rd Officer: Balt Flot 11 - Oil Products Tanker / 2019-08-28 - 2020-01-12 (4 месяца)
2nd Officer: SVL Unity - Oil Products Tanker / 2018-08-01 - 2018-12-03 (4 месяца)
2nd Officer: MSC DUBAI VII - Container Ship / 2023-03-17 - 2023-10-17 (7 месяцев)
2nd Officer: MSC ALINA - Container Ship / 2021-07-26 - 2022-03-24 (8 месяцев)
3rd Officer: MSC HANNAH - Container Ship / 2020-06-29 - 2021-04-08 (9 месяцев)
Junior officer: MSC FEDERICA - Container Ship / 2019-01-15 - 2019-07-04 (6 месяцев)
Deck Cadet: PHOENIX J - Container Ship / 2016-07-19 - 2017-01-06 (6 месяцев)
2nd Officer: Gas Snapper - LPG / LNG / 2022-06-24 - 2022-10-29 (4 месяца)
2nd Officer: Gas Manta - LPG / LNG / 2021-09-27 - 2022-01-12 (4 месяца)
2nd Officer: Gas Manta - LPG / LNG / 2021-06-17 - 2021-09-26 (3 месяца)
3rd Officer: Gas Manta - LPG / LNG / 2020-10-27 - 2021-03-09 (4 месяца)
3rd Officer: Sahara Gas - LPG / LNG / 2020-11-14 - 2021-02-26 (3 месяца)
3rd Officer: Sahara Gas - LPG / LNG / 2019-11-19 - 2020-07-01 (7 месяцев)
3rd Officer: Brightoil Galaxy - VLCC / 2019-02-12 - 2019-07-29 (6 месяцев)
3rd Officer: Brightoil Galaxy - VLCC / 2018-05-04 - 2018-10-22 (6 месяцев)
2nd Officer: SWE-BULK - General cargo / 2022-01-19 - 2022-05-23 (4 месяца)
3rd Officer: Gloster-1 - Oil Products Tanker / 2020-07-28 - 2020-12-22 (5 месяцев)
Deck Cadet: MT BLISS - Oil Products Tanker / 2019-10-21 - 2020-12-05 (1 год)
Deck Cadet: Wadi Sudr - Bulk Carrier / 2019-09-16 - 2020-10-08 (1 год)
2nd Officer: SDS RED - General cargo / 2022-06-13 - 2022-06-14 (1 день)
2nd Officer: SDS WIND - General cargo / 2021-01-19 - 2021-07-23 (6 месяцев)
3rd Officer: SOUTH RIVER - General cargo / 2020-05-03 - 2020-09-30 (5 месяцев)
3rd Officer: SOUTH RIVER - General cargo / 2019-09-09 - 2020-01-07 (4 месяца)
Deck Cadet: SOUTH RIVER - General cargo / 2018-02-05 - 2018-08-08 (6 месяцев)
2nd Officer: TEOS - General cargo / 2023-06-01 - 2023-09-09 (3 месяца)
2nd Officer: ABILITY - General cargo / 2022-02-10 - 2023-02-10 (1 год)
2nd Officer: FLORICA - General cargo / 2021-01-10 - 2021-04-05 (3 месяца)
3rd Officer: VEMAHARMONY - Oil Products Tanker / 2020-02-12 - 2020-09-15 (7 месяцев)
AB Seaman: SELIN D - Chemical tanker / 2019-02-20 - 2019-10-25 (8 месяцев)
3rd Officer: Bulk Sydney - Bulk Carrier / 2020-01-15 - 2020-09-15 (8 месяцев)
3rd Officer: Golden Cumulus - Bulk Carrier / 2019-03-03 - 2019-10-10 (7 месяцев)
2nd Officer: KOUROUPI - Bulk Carrier / 2017-08-24 - 2018-03-21 (7 месяцев)
3rd Officer: Kouroupi - Bulk Carrier / 2017-06-03 - 2017-08-23 (3 месяца)
3rd Officer: JacK D - Bulk Carrier / 2010-04-17 - 2010-10-31 (6 месяцев)
3rd Officer: Luke - LPG / LNG / 2020-01-16 - 2020-07-30 (6 месяцев)
3rd Officer: Maddy - LPG / LNG / 2019-08-02 - 2019-10-12 (2 месяца)
2nd Officer: Alpha Bravery - Bulk Carrier / 2023-05-13 - 2023-10-22 (5 месяцев)
2nd Officer: Aviona - Bulk Carrier / 2022-06-08 - 2022-10-26 (5 месяцев)
2nd Officer: Arnica - Bulk Carrier / 2021-04-10 - 2021-11-02 (7 месяцев)
3rd Officer: Alerce N - Bulk Carrier / 2019-12-18 - 2020-07-20 (7 месяцев)
3rd Officer: Alerce N - Bulk Carrier / 2018-10-03 - 2019-04-14 (6 месяцев)
3rd Officer: MV KOTA SEJARAH - Container Ship / 2019-10-15 - 2020-07-20 (9 месяцев)
3rd Officer: MV KOTA SATRIA - Container Ship / 2018-06-07 - 2019-01-25 (8 месяцев)
3rd Officer: MV Kota Ganding - Container Ship / 2016-06-10 - 2016-12-07 (6 месяцев)
3rd Officer: MV Kota Hakim - Container Ship / 2015-02-26 - 2016-02-11 (12 месяцев)
2nd Officer: Ammon - Coaster / 2021-11-24 - 2022-03-24 (4 месяца)
2nd Officer: Ammon - Coaster / 2021-03-03 - 2021-09-14 (6 месяцев)
2nd Officer: MPV Everest - Construction vessel / 2020-08-06 - 2020-11-10 (3 месяца)
3rd Officer: Topaz Belaya - General cargo / 2020-03-15 - 2020-07-09 (4 месяца)
3rd Officer: Topaz Belaya - General cargo / 2020-01-10 - 2020-02-22 (1 месяц)
Chief Officer: VOLKHOV - Reefer / 2023-02-23 - 2023-05-22 (3 месяца)
2nd Officer: VOLKHOV - Reefer / 2022-11-15 - 2023-02-22 (3 месяца)
3rd Officer: Zaliv Prostor - Reefer / 2019-12-13 - 2020-06-27 (6 месяцев)
Junior officer: Yara Freya - LPG / LNG / 2019-09-17 - 2019-10-15 (1 месяц)
3rd Officer: Korsakov - Reefer / 2019-01-12 - 2019-05-21 (4 месяца)