Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
3rd Officer: DS VENTURE - VLCC / 2019-11-15 - 2020-09-02 (10 месяцев)
3rd Officer: DS VENTURE - VLCC / 2019-03-21 - 2019-07-19 (4 месяца)
3rd Officer: DS Velvet - VLCC / 2017-10-31 - 2018-04-02 (5 месяцев)
3rd Officer: DS COMMANDER - VLCC / 2017-03-15 - 2017-06-29 (3 месяца)
3rd Officer: DS COMMANDER - VLCC / 2016-06-22 - 2016-10-21 (4 месяца)
2nd Officer: Flagship Ivy - Oil Products Tanker / 2024-02-08 - 2024-06-10 (4 месяца)
2nd Officer: Flagship Tulip - Oil Products Tanker / 2023-04-26 - 2023-08-28 (4 месяца)
2nd Officer: River Shiner - Oil Products Tanker / 2022-06-18 - 2022-12-07 (6 месяцев)
2nd Officer: River Shiner - Oil Products Tanker / 2021-03-26 - 2021-11-13 (8 месяцев)
3rd Officer: Lake Trout - Oil Products Tanker / 2019-10-29 - 2020-08-26 (10 месяцев)
2nd Officer: Edwin - Bulk Carrier / 2023-09-03 - 2024-01-31 (5 месяцев)
2nd Officer: Mikata - Bulk Carrier / 2022-11-07 - 2023-03-10 (4 месяца)
2nd Officer: Johanna - Bulk Carrier / 2021-11-10 - 2022-05-17 (6 месяцев)
2nd Officer: Jolanda - Bulk Carrier / 2020-12-09 - 2021-04-20 (4 месяца)
3rd Officer: Else - Bulk Carrier / 2020-01-05 - 2020-07-20 (6 месяцев)
2nd Officer: OCEAN PHOENIX - Oil Products Tanker / 2022-07-07 - 2022-12-06 (5 месяцев)
2nd Officer: Alpine Penelope - Oil Products Tanker / 2021-03-18 - 2021-12-20 (9 месяцев)
3rd Officer: Mermaid - Oil Products Tanker / 2019-11-02 - 2020-06-30 (8 месяцев)
3rd Officer: Ocean Quest - Oil Products Tanker / 2018-11-20 - 2019-05-14 (6 месяцев)
3rd Officer: Mermaid - Oil Products Tanker / 2018-03-09 - 2018-07-25 (5 месяцев)
AB Seaman: Spravedlivyj - Tug boat / 2020-04-13 - 2020-05-29 (2 месяца)
AB Seaman: Suvorovets - Tug boat / 2020-01-02 - 2020-04-12 (3 месяца)
Deck Cadet: Nadezhda - Training Ship / 2018-08-12 - 2018-10-10 (2 месяца)
Deck Cadet: Proffesor Khlyustin - Training Ship / 2017-06-15 - 2017-08-16 (2 месяца)
Deck Cadet: Nadezhda - Training Ship / 2016-06-28 - 2016-10-10 (3 месяца)
2nd Officer: PAUWGRACHT - Heavy lift vessel / 2022-06-01 - 2022-10-28 (5 месяцев)
2nd Officer: DOLFIJNGRACHT - General cargo / 2021-09-03 - 2022-01-04 (4 месяца)
2nd Officer: SINAA - General cargo / 2021-03-25 - 2021-06-21 (3 месяца)
2nd Officer: SPUIGRACHT - General cargo / 2020-06-25 - 2020-11-03 (4 месяца)
3rd Officer: SPAARNEGRACHT - General cargo / 2019-11-12 - 2020-03-20 (4 месяца)
Deck Cadet: TS Kennedy - Training Ship / 2020-01-05 - 2020-03-08 (2 месяца)
Deck Cadet: VB Cimarron - Oil Products Tanker / 2019-06-19 - 2019-08-14 (2 месяца)
Deck Cadet: TS Kennedy - Training Ship / 2019-01-06 - 2019-03-10 (2 месяца)
Deck Cadet: TS KENNEDY - Training Ship / 2018-01-06 - 2018-03-11 (2 месяца)
OS: Zaliv Amurskiy - Oil Products Tanker / 2019-02-11 - 2019-09-29 (8 месяцев)
OS: m/t Pavel Chernysh - Crude Oil Tanker / 2018-01-11 - 2018-07-27 (7 месяцев)
OS: m/t Pavel Chernysh - Crude Oil Tanker / 2016-12-07 - 2017-07-25 (8 месяцев)
3rd Officer: Scf Sayan - Crude Oil Tanker / 2012-07-17 - 2012-11-23 (4 месяца)
Deck Cadet: Yuri Senkevich - Crude Oil Tanker / 2011-07-15 - 2011-10-21 (3 месяца)
3rd Officer: Grumant - Bulk Carrier / 2019-09-04 - 2019-09-24 (1 месяц)
3rd Officer: KOTLAS - Oil Products Tanker / 2018-07-19 - 2018-09-18 (2 месяца)
3rd Officer: KOTLAS - Oil Products Tanker / 2018-04-11 - 2018-06-07 (2 месяца)
Junior officer: MAZARINE - RO-RO / 2015-02-13 - 2015-03-14 (1 месяц)
Junior officer: ADELINE - RO-RO / 2014-12-13 - 2015-01-25 (1 месяц)
OS: Libera - Oil Products Tanker / 2018-12-21 - 2019-04-09 (4 месяца)
OS: Sophia N - Bulk Carrier / 2017-02-02 - 2017-09-11 (7 месяцев)
Messman: Sophia N - Bulk Carrier / 2017-01-23 - 2017-02-01 (9 дней)
3rd Officer: MAERSK TEMA - Container Ship / 2018-09-16 - 2019-02-14 (5 месяцев)
3rd Officer: WIDE CHARLIE - Container Ship / 2018-05-19 - 2018-07-09 (2 месяца)
Deck Cadet: MAERSK SEMBAWANG - Container Ship / 2017-07-26 - 2018-01-20 (6 месяцев)
Deck Cadet: ARDECHE - VLCC / 2018-12-03 - 2019-02-12 (2 месяца)
Deck Cadet: NOBLE - VLCC / 2018-06-01 - 2018-09-23 (4 месяца)
Deck Cadet: Ilma - VLCC / 2017-07-17 - 2018-01-13 (6 месяцев)
2nd Officer: LAKE TROUT - Crude Oil Tanker / 2022-10-13 - 2023-04-16 (6 месяцев)
2nd Officer: EMERALD SHINER - Crude Oil Tanker / 2021-05-14 - 2021-11-11 (6 месяцев)
2nd Officer: FLAGSHIP VIOLET - Oil Products Tanker / 2020-08-18 - 2021-01-11 (5 месяцев)
2nd Officer: POLAR UNICORN - Oil Products Tanker / 2019-05-20 - 2019-12-13 (7 месяцев)
3rd Officer: BROOK TROUT - Crude Oil Tanker / 2018-05-21 - 2018-11-10 (6 месяцев)
2nd Officer: MSC ELOISE - Container Ship / 2021-10-30 - 2022-04-16 (6 месяцев)
2nd Officer: Majd - Container Ship / 2019-05-18 - 2019-09-23 (4 месяца)
2nd Officer: Meratus Tomini - Container Ship / 2019-01-23 - 2019-04-26 (3 месяца)
2nd Officer: Bomar Renaissance44174 - Container Ship / 2018-09-30 - 2018-11-06 (1 месяц)
3rd Officer: Sealand balboa - Container Ship / 2017-11-23 - 2018-03-14 (4 месяца)
AB Seaman: Lada - Chemical tanker / 2017-11-05 - 2018-02-06 (3 месяца)
AB Seaman: Musa Dzhalil - Chemical tanker / 2017-05-01 - 2017-09-18 (5 месяцев)
OS: Inzer - Dry Cargo / 2016-05-01 - 2016-09-27 (5 месяцев)
Deck Cadet: Nadezhda - Sailing Vessel / 2014-12-04 - 2015-02-03 (2 месяца)
2nd Officer: WAFAA M - Bulk Carrier / 2019-08-15 - 2020-11-06 (1 год)
3rd Officer: SUHA QUEEN I - General cargo / 2016-07-28 - 2017-08-02 (1 год)
Deck Cadet: PRINCESS HIYAM - Livestock / 2012-09-24 - 2014-03-29 (1 год)
2nd Officer: Severnaya Zemlya - Bulk Carrier / 2017-12-10 - 2018-07-03 (7 месяцев)
3rd Officer: Mikhail Kutuzov - Bulk Carrier / 2016-12-07 - 2017-07-01 (7 месяцев)
AB Seaman: Pavel Vavilov - Bulk Carrier / 2015-09-20 - 2016-03-20 (6 месяцев)
3rd Officer: CMA CGM Melisande - Container Ship / 2016-11-22 - 2017-05-20 (6 месяцев)
3rd Officer: MSC Jemima - Container Ship / 2015-11-18 - 2016-04-25 (5 месяцев)
3rd Officer: Federal - Container Ship / 2014-10-22 - 2015-05-17 (7 месяцев)
3rd Officer: Niledutch Palanca - Container Ship / 2014-05-25 - 2014-07-18 (2 месяца)
3rd Officer: Mytilini - Container Ship / 2014-02-19 - 2014-05-21 (3 месяца)
3rd Officer: HH North - Container Ship / 2016-08-04 - 2016-10-07 (2 месяца)
3rd Officer: HH North - Container Ship / 2015-11-03 - 2016-05-20 (7 месяцев)
3rd Officer: Divina - Container Ship / 2015-01-13 - 2015-07-20 (6 месяцев)
OS: Akua - Dry Cargo / 2014-09-05 - 2014-11-12 (2 месяца)
Deck Cadet: Akua - Dry Cargo / 2013-09-24 - 2014-02-16 (5 месяцев)
AB Seaman: Max Wonder - Container Ship / 2015-11-18 - 2016-08-31 (9 месяцев)
AB Seaman: Ocean Star - Bulk Carrier / 2015-01-16 - 2015-07-04 (6 месяцев)
AB Seaman: Riviera 1 - Accomodation barge / 2014-11-14 - 2015-01-06 (2 месяца)
AB Seaman: Spirit of Lack - Container Ship / 2013-10-20 - 2014-05-17 (7 месяцев)
AB Seaman: Credo - Dry Cargo / 2009-01-15 - 2009-10-25 (9 месяцев)