Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
AB Seaman: Frio Murmansk - Reefer / 2019-02-26 - 2019-07-05 (4 месяца)
AB Seaman: Frio Murmansk - Reefer / 2018-12-03 - 2019-02-25 (3 месяца)
Deck Cadet: Нордстраум - Oil Products Tanker / 2018-08-10 - 2018-10-31 (3 месяца)
Deckhand: Apostrophe - Yacht / 2020-07-18 - 2020-10-10 (3 месяца)
Deckhand: Almaha - Yacht / 2020-03-01 - 2020-06-30 (4 месяца)
Deckhand: Hanna - Yacht / 2019-06-11 - 2019-11-30 (6 месяцев)
AB Seaman: Kerli - General cargo / 2018-12-15 - 2019-06-10 (6 месяцев)
AB Seaman: Kerli - General cargo / 2018-05-16 - 2018-09-14 (4 месяца)
OS: Lady Mary - Bulk Carrier / 2018-08-11 - 2019-03-04 (7 месяцев)
OS: Iron Baron V - Bulk Carrier / 2017-06-22 - 2018-04-26 (10 месяцев)
OS: Black Sea - Bulk Carrier / 2016-09-14 - 2017-03-13 (6 месяцев)
AB Seaman: Max Producer - Container Ship / 2017-08-31 - 2018-04-18 (8 месяцев)
OS: Max Mars - Container Ship / 2016-07-26 - 2017-03-28 (8 месяцев)
OS: Carnival Magic - Cruise Liner / 2016-03-22 - 2016-06-22 (3 месяца)
OS: Carnival Fantasy - Cruise Liner / 2016-02-22 - 2016-03-20 (1 месяц)
OS: Carnival Inspiration - Passenger vessel / 2016-01-17 - 2016-02-20 (1 месяц)
OS: M/V FEARLESS - Bulk Carrier / 2017-12-18 - 2018-03-29 (3 месяца)
OS: Leda - General cargo / 2017-01-29 - 2017-11-06 (9 месяцев)
Deck Cadet: CELIK 1 - General cargo / 2017-04-03 - 2017-11-16 (7 месяцев)
Deck Cadet: GRIGOLETI - Fishing vessel / 2016-04-27 - 2016-06-28 (2 месяца)
OS: River Wind - General cargo / 2015-12-22 - 2017-08-08 (1 год)
AB Seaman: M/V Mamba B - General cargo / 2016-10-15 - 2017-07-16 (9 месяцев)
Deck Cadet: M/V Funky - General cargo / 2012-06-01 - 2013-03-01 (9 месяцев)
Deck Cadet: M/V Nika - Reefer / 2011-06-01 - 2011-08-31 (3 месяца)
Chief Cook: "Akademik Nikolaj Strakhov" - Research vessel / 2017-10-01 - 2018-01-14 (3 месяца)
AB Seaman: "Aleksey Anichkin" - Fishing vessel / 2017-04-07 - 2017-06-04 (2 месяца)
Chief Cook: xx syezd VLKSM - Fishing vessel / 2012-04-12 - 2012-11-15 (7 месяцев)
AB-Cook: ligra - RO-RO / 2011-04-26 - 2011-08-29 (4 месяца)
AB Seaman: HYUNDAI TOGETHER - Container Ship / 2017-02-07 - 2017-05-18 (3 месяца)
AB Seaman: DERBY D - Container Ship / 2016-01-31 - 2016-10-24 (9 месяцев)
AB Seaman: TR CROWN - Bulk Carrier / 2014-12-10 - 2015-07-31 (8 месяцев)
AB Seaman: ACS DIAMOND - Bulk Carrier / 2013-12-10 - 2014-08-09 (8 месяцев)
AB Seaman: KAMARI - Bulk Carrier / 2012-07-08 - 2013-05-29 (11 месяцев)
AB Seaman: Baltimar Zephyr - General cargo / 2016-05-20 - 2017-03-25 (10 месяцев)
AB Seaman: Baltimar Zephyr - General cargo / 2015-03-01 - 2015-11-19 (9 месяцев)
AB Seaman: Blacksmith - General cargo / 2014-10-18 - 2015-04-22 (6 месяцев)
AB Seaman: Daysy - General cargo / 2013-12-28 - 2014-06-06 (5 месяцев)
AB Seaman: HATCHE - RO-RO / 2013-01-23 - 2014-11-13 (1 год)
Boatswain: Finlandia - Ferry / 2006-10-23 - 2012-04-20 (5 лет)
Boatswain: BBC NORDLAND - Heavy lift vessel / 2005-12-23 - 2006-07-14 (7 месяцев)
OS: m/v Beata - Bulk Carrier / 2014-04-26 - 2014-08-09 (3 месяца)
3rd Officer: Poseidon Express - RO-RO / 2014-06-26 - 2014-08-29 (2 месяца)
AB Seaman: Poseidon Express - RO-RO / 2014-06-16 - 2014-06-26 (10 дней)
AB Seaman: Divina - Multi-Purpose Vessel / 2013-07-19 - 2014-02-27 (7 месяцев)
AB / Crane Operator: Керченский СЗ "Залив" - General cargo / 2015-10-21 - 2020-01-09 (4 года)
2nd Officer: Twins MJ - Dry Cargo / 2012-12-31 - 2013-06-20 (6 месяцев)
AB Seaman: Twins MJ - Dry Cargo / 2012-10-22 - 2012-12-30 (2 месяца)
AB Seaman: Рыбалка Севастополя - Fishing vessel / 2007-05-24 - 2007-10-31 (5 месяцев)
AB Seaman: Iron Queen - Bulk Carrier / 2012-02-27 - 2012-12-01 (9 месяцев)
AB Seaman: Fraga - Bulk Carrier / 2011-06-27 - 2011-12-27 (6 месяцев)
OS: Roupakia - Bulk Carrier / 2010-08-17 - 2011-04-21 (8 месяцев)
OS: sagitta - Dry Cargo / 2008-08-12 - 2009-01-19 (5 месяцев)
3rd Officer: ARISTEA M - Bulk Carrier / 2012-09-26 - 2013-03-15 (6 месяцев)
3rd Officer: ST. PETER - Bulk Carrier / 2011-12-10 - 2012-03-25 (3 месяца)
AB Seaman: ST. PETER - Bulk Carrier / 2011-09-21 - 2011-12-09 (3 месяца)
OS: ST. PETER - Bulk Carrier / 2011-05-17 - 2011-09-20 (4 месяца)
2nd Officer: Batur - General cargo / 2012-02-15 - 2012-07-29 (5 месяцев)
3rd Officer: Ergene - Dry Cargo / 2011-08-19 - 2012-01-09 (5 месяцев)
AB Seaman: Svetla - Bulk Carrier / 2010-07-25 - 2011-03-16 (8 месяцев)
Boatswain: ST.Filip - Coaster / 2011-10-14 - 2012-02-26 (4 месяца)
OS: Mohegan - Chemical tanker / 2010-12-06 - 2011-04-06 (4 месяца)
AB Seaman: Navajo - Chemical tanker / 2009-12-28 - 2010-08-18 (8 месяцев)
AB Seaman: John Mitchell - Container Ship / 2009-02-23 - 2009-07-25 (5 месяцев)
2nd Officer: "Yug 12" - Fishing vessel / 2012-02-02 - 2012-04-19 (3 месяца)
2nd Officer: "Shkval" - Fishing vessel / 2010-11-30 - 2011-10-31 (11 месяцев)
AB Seaman: Eagle 2 - Container Ship / 2008-01-14 - 2008-09-11 (8 месяцев)
OS: Gorgona - Chemical tanker / 2006-03-21 - 2007-07-15 (1 год)