Сохранить
Закрыть
Добавить моряка в избранное
Удалить моряка из избранного
Deck Cadet: ОМ-106 - Passenger vessel / 2021-06-08 - 2021-08-31 (3 месяца)
OS: Typhoon - Platform Supply vessel / 2021-02-27 - 2021-08-31 (6 месяцев)
Deck Cadet: Porada - General cargo / 2019-12-12 - 2020-04-23 (4 месяца)
Deck Cadet: Porada - General cargo / 2019-06-07 - 2019-12-06 (6 месяцев)
Trainee OS: KHADZHIBEY - Passenger vessel / 2021-05-31 - 2021-08-28 (3 месяца)
Cabin Steward assistant: Marella Explorer - Passenger vessel / 2021-04-15 - 2021-08-20 (4 месяца)
Cabin Steward assistant: "Marella Discovery" - Cruise Liner / 2019-08-24 - 2020-02-27 (6 месяцев)
Cabin Steward assistant: "Marella Discovery" - Cruise Liner / 2018-09-29 - 2019-04-11 (6 месяцев)
Deck Cadet: African Forest - General cargo / 2021-02-07 - 2021-08-17 (6 месяцев)
Stewardess: Saint Michael the Archangel - Passenger vessel / 2018-03-18 - 2021-08-15 (3 года)
OS: Fredrikshamn - Fishing vessel / 2021-02-20 - 2021-08-11 (6 месяцев)
Deck Cadet: Bezhetsk - Dry Cargo / 2021-06-08 - 2021-08-10 (2 месяца)
Pumpman: GOTLAND ALYA - Chemical tanker / 2021-01-15 - 2021-08-07 (7 месяцев)
Pumpman: ANYKET JADE - Bunkering Vessel / 2019-12-01 - 2020-09-20 (10 месяцев)
Pumpman: DESERT OAK - Chemical tanker / 2019-02-12 - 2019-07-15 (5 месяцев)
Pumpman: ANYKET AVORI - Bunkering Vessel / 2018-08-11 - 2018-11-17 (3 месяца)
Pumpman: OLESYA - Oil Products Tanker / 2017-09-15 - 2018-04-12 (7 месяцев)
4th Engineer: Tailwinds - Bulk Carrier / 2020-10-31 - 2021-08-05 (9 месяцев)
Chief Officer: St. Peter - Bulk Carrier / 2021-03-08 - 2021-08-04 (5 месяцев)
Chief Officer: St. George - Bulk Carrier / 2020-06-01 - 2020-11-16 (5 месяцев)
Chief Officer: Mv Michalakis - Bulk Carrier / 2019-06-11 - 2019-11-21 (5 месяцев)
Deck Cadet: Sif W - General cargo / 2021-04-12 - 2021-08-03 (4 месяца)
Deck Cadet: TSV"Duzhba" - Passenger vessel / 2020-08-03 - 2020-08-30 (1 месяц)
4th Engineer: SVYATOY PYOTR - Bulk Carrier / 2021-03-31 - 2021-08-01 (4 месяца)
4th Engineer: SVYATOY PYOTR - Bulk Carrier / 2020-07-28 - 2020-10-11 (2 месяца)
Wiper: SVYATOY PYOTR - Bulk Carrier / 2020-04-17 - 2020-07-27 (3 месяца)
Wiper: SVYATOY PYOTR - Bulk Carrier / 2019-12-19 - 2020-01-22 (1 месяц)
Wiper: SVYATOY PYOTR - Bulk Carrier / 2019-06-21 - 2019-09-14 (3 месяца)
2nd Engineer: RKT-S KAPITAN DEMIDYUK - Fishing vessel / 2020-09-24 - 2021-07-28 (10 месяцев)
2nd Engineer: BMRT PETROPAVLOVSK - Fishing vessel / 2019-09-10 - 2020-05-03 (8 месяцев)
2nd Engineer: BMRT BUHTA PREBRAZHENIYA - Fishing vessel / 2017-04-04 - 2018-06-30 (1 год)
Deck Cadet: Azeri Karabakh - Chemical tanker / 2021-03-02 - 2021-07-19 (5 месяцев)
AB Seaman: MOKERANG TRADER - Container Ship / 2020-11-17 - 2021-07-19 (8 месяцев)
Deck Cadet: OM-106 - Passenger vessel / 2021-06-07 - 2021-07-16 (1 месяц)
2nd Officer: KHASAB SILVER - Chemical tanker / 2021-03-27 - 2021-07-14 (4 месяца)
2nd Officer: MUHUT SILVER - Chemical tanker / 2021-01-07 - 2021-02-08 (1 месяц)
2nd Officer: SICHEM CHALLENGE - Chemical tanker / 2019-12-12 - 2020-05-14 (5 месяцев)
2nd Officer: SICHEM CHALLENGE - Chemical tanker / 2019-06-01 - 2019-09-11 (3 месяца)
2nd Officer: SICHEM IRIS - Chemical tanker / 2018-07-13 - 2018-10-25 (3 месяца)
Messman: Maran Gas Delphi - LPG / LNG / 2020-11-26 - 2021-07-11 (7 месяцев)
Bartender: Marco Polo - Cruise Liner / 2019-12-18 - 2020-05-26 (5 месяцев)
Bartender: Columbus - Cruise Liner / 2019-05-05 - 2019-10-06 (5 месяцев)
Bartender: Marco Polo - Cruise Liner / 2018-07-14 - 2019-01-06 (6 месяцев)
1st Engineer: Nafisa 1 - Cement Carrier / 2020-02-28 - 2021-07-08 (1 год)
1st Engineer: Mc broken - Tug boat / 2018-12-18 - 2019-04-10 (4 месяца)
2nd Engineer: E. France - AHTS / 2018-02-21 - 2018-08-18 (6 месяцев)